Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motsch, Otto | MaschOGfr. | 15.01.1923 | 01.06.1943 | U 418+ VIIC. | - | ||
Motsch, Willi | MaschOGfr | U 55. pow.30.01.40. | - | ||||
Motschenbacher, Hans | FkGfr | 12.03.1924 | 24.05.1944 | U 476+ | - | ||
Mott, Hermann | U 5. U 110. | - | |||||
Mottscheller, Josef | MtrOGfr. | 23.07.1904 | 21.04.1944 | Kommando Hafenkommandant Pola am 21.4.1944 im MarL... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Motyka, Ludwig | Fk.. | U 995. | - | ||||
Motyl, Emil-Heinz | MtrOGfr | 10.04.1925 | 26.09.1944 | U 1221+ 2nd Watch (08.43-09.44).jumped overboard a... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Motz, Ernst | MtrOGfr | 25.09.1924 | U 720. U 2325. | - | |||
Motz, Franz | MA.OGfr. | 19.09.1921 | 21.08.1943 | Kommando MAA 116 am 21.8.1943 auf der Insel Borkum... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Motz, Heinrich | MA.Art. | 07.11.1915 | 08.08.1943 | Kommando Ausb. Stabskompanie Libau am 8.8.1943 in ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Motz, Walter | MechOGfr. | 12.11.1922 | 05.08.1944 | U 671+ | - | ||
Motzek, Joachim | Mtr | 12.04.1925 | 07.07.1944 | 2.U Flot. 21.09.42-13.04.43. 22.U Flot."R 25". ab... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Motzheim, Paul | FkMt | 02.08.1921 | 12.12.1943 | U 645+ VIIC. unter Kapitänleutnant Otto Ferro, li... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Motzkau, Joachim | Lt.z.S. | 05.11.1920 | 11.06.1943 | U 145. WO.schüler. U 417+ 1WO.(09.42-06.43) 1 pa... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Motzkeit, Willi. | MtrGfr. | 21.09.1919 | 14.02.1940 | U 54+ VIIB.unter Kapitänleutnant Günter Kutschma... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Motzkus, Erich | MaschGfr. | U 990. U 2512. Later to fight at the Eastern Fro... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Motzkus, Ewald | ObMt. | 18.01.1916 | 02.09.1944 | U 394+ | - | ||
Motzkus, Georg | MechGfr. | 19.07.1921 | 16.11.1941 | U 433+ | - | ||
Mouck, Klemens | Matrose | 02.12.1925 | 25.04.1945 | 2.S.M.A. Brake. | - | ||
Mövers, Herbert | Gfr. | 01.12.1926 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Mowe, Werner | MechOGfr. | 08.08.1922 | U 517. pow.21.11.42. | - | |||
Mowinski, Walter | OMasch | U 510. U 903. | - | ||||
Mowitz, Herbert | OMasch | 06.09.1916 | 20.06.1943 | U 388+ | - | ||
Moyses, Helmut | MtrOGfr. | 22.10.1922 | 25.08.1941 | U 452+ | - | ||
Moysiszik, Hans | MtrGfr. | 11.02.1924 | 05.10.1943 | U 336+ | - | ||
Mozuch, Wilhelm | OMasch | 24.01.1916 | 11.11.1944 | U 771+ | - | ||
Mracek, Martin | MaschOGfr | 26.06.1920 | 08.03.1943 | U 633+ VIIC. 9.U flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mraseh, Franz | "K-4". | - | |||||
Mrasek, Ernst | Lt.z.S. | 08.10.1923 | 00.00.1945 | - | |||
Mrasek, Heinrich | MaschOGfr | "Z 30". | - | ||||
Mravlag, Dieter-Herwig | SeeKadett | 23.05.1926 | 26.06.1944 | "PRINZ EUGEN"+ | - | ||
Mrax, Franz | Gfr. | 28.06.1924 | 20.08.1944 | - | |||
Mrkwa, Paul | MtrGfr. | 07.10.1922 | 18.08.1944 | U 107+ Typ IXB, 2. U Flottille, Wilhelmshaven & Lo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mroch, Josef | MaschMt | 03.11.1919 | 08.06.1944 | U 133. U 740+ VIIC. unter Kapitänleutnant Günth... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mrochen, Heinz | OLt.z.S. | 10.12.1942 | Luftwaffe Lufttransport St. 222 / BV 222 V8.Flugz... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mroczeck, Kurt | SeeKadett | 26.02.1924 | 08.09.1943 | - | |||
Mroczek, Rudolf | 02.03.1917 | Kommandos 29.U Flot. 2.Stabsabteilung PersonalbÃ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Mroczek, Rudolf | MA.OGfr. | Stabekompanie Admiral Ostland, K.v.U. 07.1943. | - | ||||
Mrohs, Theodor | FkMt. | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF". Ãœberlebende. 30.01.45... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Mros, Heinz | MechOGfr. | U 852. IXD2. unter Kapitänleutnant Heinz-Wilhelm ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |