Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrosek, Georg | OMaschMt (E) | U 575. U 382. 08.12.43-26.01.44. 1 Feindfahrt 50 ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||||
Mrosek, Heinrich | Matrose | 13.01.1927 | Heinrich Mrosek wurde im Juni 1944 nach Wilhelmsha... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mrosek, Kurt | Matrose | 02.11.1922 | 15.09.1944 | - | |||
Mrosek, Willi | 13.11.1924 | 6th Sperrbrecher Flot. 04.12.1943. | - | ||||
Mrosk, Edgar | HFeldwebel | 04.07.1912 | 00.01.1945 | - | |||
Mross, Bernhard | 07.06.2004 | U 93. U 98. U 343. | - | ||||
Mross, Johann | MaschGfr. | 08.02.1896 | 27.03.1941 | Kommando 1.SStA am 27.3.1941 im MarLaz Bordesholm ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mross, Johannes | KpLt.ing.01.11.42. | 23.06.1905 | "Z 11".1.Wach.ing.(04.39-04.40). | - | |||
Mross, Wilhelm | MechGfr | 30.04.1925 | 18.11.1943 | U 718+ VIIC. sank am 18.11.1943, in der Ostsee nor... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mrowitz, Johannes | OStrm | 22.11.1916 | 04.05.1945 | Kanonenboot "K-1"+ gefallen. | - | ||
Mrozek, Egon | FkGfr. | 28.06.1924 | 30.01.1945 | 7.SStA. 06.01.43-17.04.43. NS Aurich 18.04.43-27.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mrozek, Hans | MtrGfr. | 13.09.1922 | 19.01.1944 | Kommando K 1 (Küstensicherungsverband norw. Westk... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mrozek, Kurt | Gfr. | 02.11.1922 | 15.09.1944 | 1.KBA. | - | ||
Mruck, Bernhard | MtrOGfr. | 23.04.1924 | 09.04.1945 | U 804+ | - | ||
Mruck, Dietrich | Lt.z.S. | 00.00.1921 | 23.02.1943 | Luftwaffe 3./Ku.Fl.Gr.406. / BV 138 C1.Beobachter+... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mruck, Helmut | MtrOGfr. | 04.01.1924 | 06.05.1945 | U 853+ IXC/40. 33.U Flot. unter Oberleutnant zur S... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Mrugalla, Richard | OGfr | 31.08.1919 | 00.01.1945 | - | |||
Mrugalla, Werner | Matrose | 27.12.1923 | 08.05.1944 | - | |||
Mrugalla, Willi | Fähnr.z.S. | 18.04.1921 | Kommando TS Mürwik seit februar 1945 im landeinsa... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mruseck, | M.A.A. 618 3 Batt. Gironde-Süd. pow 20.04.45. | - | |||||
Mrziglod, Heinrich | BtsMt | 03.01.1922 | 25.08.1944 | U 667+ | - | ||
Mrzyglod, Karl | OGfr | 15.08.1920 | 05.08.1944 | - | |||
Much, | MaschMt | "EMDEN". 1935-36. | - | ||||
Much, Georg | BtsMt | 12.04.1917 | 25.08.1941 | U 452+ | - | ||
Much, Gerhard | MaschHGfr | "Z 30". | - | ||||
Much, Josef | OBtsMt | 16.10.1914 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Mucha, August | BtsMt | 12.09.1917 | 19.07.1943 | Kommando Hafenschutzflottille Kirkenes am 19.7.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mucha, Eduard | MA.OGfr. | 08.09.1902 | 07.05.1944 | Kommando MAA.614 am 7.5.1944 in Sewastopol gefalle... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mucha, Manfred | ObMt. | 16.07.1919 | 24.02.1945 | U 927+ | - | ||
Mucha, Robert | OMasch | 29.04.1915 | 30.03.1945 | U 965+ | - | ||
Müchler, Kurt | Btsm. | Dampfer "MOLTKEFELS". 1945 Ostsee (während der Gu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Muchow, Walter | "Z 24". / "T 24". 2 Komp Mar. Bataillon Narvik Gir... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Mück, Heinz | BtsMt | U 877. Pow.27.12.44. | - | ||||
Mück, Josef | MA.OGfr. | 18.02.1922 | 29.07.1943 | Kommando MarFlakAbt 271 am 29.7.1943 in Kiel gefal... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Muck, Kurt | MaschOGfr. | 23.01.1924 | 04.05.1943 | U 109+ IXB. 2. U Flottille Lorient. Feldpostnummer... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mücke, Helmut | MaschOGfr | 20.10.1923 | U 1060. | - | |||
Mücke, Hugo | Gfr. | 28.05.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Mücke, Johann | MA.OGfr. | 00.00.1921 | MAA.532. Battr.1. K.v.Land. Ostland 08.1943. z.Z.v... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mücke, Klemens | MtrOGfr. | 23.05.1922 | 25.11.1943 | MtrOGfr Klemens MÜCKE, U 600+ VIIC. unter Kapitä... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mücke, Kurt-Eduard | MtrGfr. | 03.07.1922 | 27.09.1942 | U 165+ | - |