Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, | MechOGfr | "AF 29".(08.43- ). | - | ||||
Müller, | MtrOGfr | "ANITA". (Dampfer) 2/31 MarBordFlakAbt. 2 cm Falk ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müller, | MtrGfr | "UJ 2211". Leicht Verwundet 21.07.1944. | - | ||||
Müller, | OStrm | U 47. | - | ||||
Müller, | Lt.z.S.d.R. | 11.Vp Flot. Wesermünde. Flj-23. (Wiking 9) Kdt.08... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müller, | Btsm | Dampfer "MOLTKEFELS". 1945 Ostsee (während der Gu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müller, Adam | MaschOGfr | 28.12.1921 | 05.04.1944 | MaschOGfr Adam MÜLLER Geb: 28.Dez.1921, U 455+ VI... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Adam-Wilhelm | MtrOGfr. | 23.05.1921 | 11.06.1942 | MtrOGfr Adam Wilhelm MÜLLER Geb: 23.Mai.1921 Dars... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Adolf | Gfr. | 10.05.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Müller, Adolf | MtrOGfr. | 26.08.1923 | 09.09.1944 | U 865+ IXC/40. unter Oberleutnant zur See Dietrich... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Albert | KpLt.01.08.43. | 03.04.1913 | "KARLSRUHE".(10.39-04.40). 3rd.S Flot.Kdt.(08.40-... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Müller, Albert | OGfr | 14.03.1918 | 10.04.1940 | "Z 21"+ / "WILHELM HEIDKAMP"+ First battle of Narv... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Albert | OGfr | 20.09.1906 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Müller, Albert | OGfr | 23.04.1923 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Müller, Albert | MaschGfr. | 24.03.1923 | 06.10.1951 | U 188. | - | ||
Müller, Albert | MaschOGfr | 24.05.1922 | 16.10.1943 | U 533+ | - | ||
Müller, Albert | Fkapt.ing.01.08.43. | 28.05.1906 | "ADMIRAL GRAF SPEE". E-ing.(03.38-12.39). Interned... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Müller, Albert | Mar.Verw.Insp.d.R. | 19.09.1903 | 13.11.1943 | Kommando MarAbrechnungs -und Vorprüfungsamt Ost K... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Albert | Matrose I. | 03.04.1916 | 17.04.1944 | Kommando Flakschule II am 17.4.1944 in Glowe/Rüg... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Albert | MaschGfr. | 1924.06.0000 | 29.04.1944 | Kommando 4.Torpedobootflottilee "T 27"+ am 29.4.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Alfons | 13.05.1920 | U 1408. | - | ||||
Müller, Alfons | MtrOGfr. | 21.10.1919 | U 472. pow.04.03.44. | - | |||
Müller, Alfred | OGfr | 00.00.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Müller, Alfred | Gfr. | 08.11.1920 | 13.05.1942 | "SEEADLER"+ or "ILTIS"+ | - | ||
Müller, Alfred | OMasch. | 12.02.1915 | 20.01.1944 | U 263+ | - | ||
Müller, Alfred | MechOGfr. | 16.04.1924 | 01.03.1944 | U 603+ | - | ||
Müller, Alfred | FkGfr | 19.11.1924 | 16.10.1943 | U 844+ | - | ||
Müller, Alfred | MtrOGfr | 24.05.1924 | 26.06.1944 | U 719+ | - | ||
Müller, Alfred | Maat. | 30.05.1920 | 01.03.1944 | U 358+ | - | ||
Müller, Alfred | MtrOGfr | 31.03.1918 | 30.11.1942 | "THOR"+ or UCKERMARK"+ | - | ||
Müller, Alfred | MaschOGfr | U 262. | - | ||||
Müller, Alfred | MaschHGfr. | 15.09.1916 | 25.01.1942 | Kommando "Z 8"+ / "BRUNO HEINEMANN"+ minentreffer. | - | ||
Müller, Alfred | MA.OGfr. | MAA.530. Battr. Königsberg Estland K.v.B. 08.43. | - | ||||
Müller, Alfred | MaschGfr. | 16.03.1923 | 26.03.1944 | Kommando Hafenkommandant Jjmuiden am 26.3.1944 in ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Alfred | MA.Gfr. | 27.08.1896 | 07.06.1944 | MA.Gfr Alfred MÜLLER, Kommando 2.FMA am 7.6.1944... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Alfred or Anton? | OMaschMt. | 01.02.1920 | 09.04.1945 | U 195. U 804+ | - | ||
Müller, Alois | Maat | 00.00.1919 | 13.05.1942 | "SEEADLER"+ or "ILTIS"+ | - | ||
Müller, Alois | MaschOGfr | 18.02.1924 | 25.04.1945 | U 326+ | - | ||
Müller, Alois | ObGfr | 28.08.1923 | 28.08.1944 | U 925+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Helmuth Kn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Alois | MtrGfr. | 22.07.1920 | 29.03.1943 | MtrGfr Alois MÜLLER (22.Jul.1920 Haßfurt), Schne... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |