Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morzinkowski, Josef | OGfr | 23.11.1924 | 24.08.1944 | U 354+ | - | ||
Morzynski, Florian | OStrm. | 15.02.1914 | 19.04.1944 | U 974+ | - | ||
Mos, Fritz | MtrOGfr | 03.08.1923 | 20.08.1944 | U 964. Baubelehrung 01.43-09.43. U 984+ | - | ||
Mosbach, Wolfgang | MechOGfr. | 28.06.1924 | 07.01.1945 | U 650+ VIIC. 11.U Flot. Bergen. Feldpostnummer: M ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mösbauer, Gerhard | OBtsMt | 19.02.1917 | 09.06.2008 | U 1009. | - | ||
Mosch, Erhard | MechGfr | 23.01.1925 | 12.02.1945 | U 505. (12.41-12.42). U 676+ | - | ||
Mosch, Gerhard | 15.07.1923 | 4th.U Flot.08.06.43-29.11.43. U 428. 30.11.43-08.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Moschel, Franz-Karl | Matr. | 28.01.1926 | 31.10.1944 | - | |||
Moschinski, Willy | MA.OGfr. | 00.00.1921 | MAA.532. Battr. 'Nettelbeck' K.v.Land Ostland 02.0... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mose, Hans | Lt.z.S. | U 758. WO.(11.44-03.45). | - | ||||
Möse, Walter | MaschMt | U 92. | - | ||||
Mosebach, Heinz | ObGfr | 26.06.1924 | 24.08.1944 | U 354+ | - | ||
Mosel von der, | MtrGfr | 12.12.1942 | "Sperrbrecher 178"+ | - | |||
Mosel von der, Werner | OMaat | 23.08.1920 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Möseler, Leonhard | MtrOGfr | 24.02.1922 | U 968. | - | |||
Mosemann, Günther-Julius-Rudolf | MaschGfr. | 22.06.1922 | 11.06.1942 | "MRS 11"+ / "OSNABRÜCK"+ minentreffer and sunk 8... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möseneder, Hermann | MtrOGfr | 11.03.1924 | 17.09.1978 | U 461. Überlebende 30.07.43. XIV. 12.U Flot. Feld... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moser, | OStrm | U 3002. U 3007. U 3008. | - | ||||
Moser, Alfred | VerwOGfr | 10.10.1922 | 18.08.1944 | U 155. U 107+ Typ IXB, 2. U Flottille, Wilhelmsha... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moser, Alfred | OMaschMt. | 12.11.1920 | U 210. pow.06.08.42.U.K. | - | |||
Moser, Alfred | MaschGfr. | U 93. | - | ||||
Moser, Ernst-Joachim | OLt.z.S. | 13.01.1906 | 18.04.1941 | 15th.M.S Flot. "M 1506"+ Kdt. | - | ||
Moser, Friedrich | OGfr. | 14.09.1919 | 03.04.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Möser, Georg | MechGfr | 26.03.1924 | 17.10.1943 | U 540+ | - | ||
Moser, Gerhard | MaschMt. | 12.09.1924 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Moser, Gerhard | MaschOGfr | U 294. | - | ||||
Möser, Gerhardt | BtsMt | 14.09.1920 | 31.03.1942 | U 702+ VIIC. unter Kapitänleutnant Wolf-Rüdiger ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moser, Hartger | Fähnr.z.S. | 24.12.1922 | 24.03.1942 | U 655+ | - | ||
Moser, Heinrich | MaschGfr. | 15.02.1915 | 01.10.1939 | Marine, Sperrschulverband | - | ||
Moser, Heinrich | MaschGfr. | 15.02.1915 | 01.10.1939 | Kommando "M 85"+ struck a mine and sank with the l... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moser, Hubert | Maat. | 26.09.1922 | 14.06.1943 | U 334+ | - | ||
Moser, Jakob | OMaschMt. | 11.06.1918 | 12.07.1943 | U 506+ IXC. 2. U Flottille, Lorient. Feldpostnumme... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moser, Johann | OGfr | 02.10.1922 | 17.10.1943 | "MICHEL"+ | - | ||
Moser, Johannes | OGfr. | 30.10.1921 | 11.12.1942 | v. Dieppe, a. See | - | ||
Moser, Josef | MaschGfr. | 03.09.1924 | 03.08.1943 | U 706+ VIIC. 3.U Flot. Feldpost Nr. M.43347. unte... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moser, Josef | OBtsMt | 05.07.1911 | 24.02.1940 | U 53+ Typ VIIB, 7. U Flottille, Kiel & St.Nazaire.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moser, Josef | FkMt | 10.04.1921 | 12.05.1943 | U 456+ VIIC. unter Kapitänleutnant Max-Martin Tei... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moser, Josef | MtrGfr. | 25.04.1923 | 23.10.1943 | U 274+ | - | ||
Moser, Leopold | OGfr | 01.12.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Möser, Otto | MechGfr | 11.12.1922 | 21.12.1941 | U 567+ | - |