Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moser, Otto | Lt.z.S. | Luftwaffe 3./Ku.Fl.Gr.906. / BV 138 C1.Beobachter ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Moser, Peter | OLt.z.S. | 17.11.1915 | 02.10.1942 | - | |||
Möser, Rudi | MaschOGfr | 06.07.1921 | 23.07.1943 | U 613+ VIIC. 3. U Flottille La Pallice, Feldpostnu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möser, Theodor | MechMt | 28.04.1921 | 17.05.1943 | U 646+ | - | ||
Moser, Wilhelm | OGfr | 08.02.1924 | 18.08.1944 | T boat + | - | ||
Mösering, Franz | MarVerwSekt | 18.03.1884 | 22.05.1944 | Kommando Marine Bekleidungsamt Kiel am 22.5.1944 i... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mosgalik, Ernst | MaschGfr. | 11.03.1922 | 30.03.1943 | Kommando Blockadebrecher "REGENSBURG"+ am 30.3.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mosgallik, Erwin | MtrOGfr. | Infanterielandungsboot "I-O-10". | - | ||||
Moshage, Herbert | Mtr | U 606. Pow.22.02.43. | - | ||||
Mosig, Erich | MaschMt. | 10.05.1942 | "S 31"+ | - | |||
Mosig, Ernst | BtsMt | 27.01.1915 | 22.08.1942 | U 654+ | - | ||
Mösing, Heinrich | OMasch. | 05.03.1917 | 06.04.1944 | "R 192"+ bei Gunboot Angriff | - | ||
Mösinger, Richard | OGfr | 07.12.1922 | 01.03.1944 | U 358+ | - | ||
Moskalik, Franz | MtrOGfr | 25.08.1920 | 03.01.1945 | U 1020+ | - | ||
Moskopp, Norbert | OFkMt. | 19.06.1919 | 24.05.1944 | U 52. (1941-20.07.43). U 476+ (28.07.43-25.05.44)... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moskopp, Wilhelm | MtrGfr. | 28.01.1921 | 11.04.1943 | Kommando Art. Und Flak Rgt des Admirals der Seever... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moskwa, Erich | Matr.I. | 29.03.1922 | 22.03.1941 | Kommando "SPERRBRECHER 18". am 22.3.1941 im Kranke... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möslein, Franz | MtrGfr. | 05.09.1923 | Kommandos 11,U flot, seit dem Januar 45 vermisst a... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mosler, Egon | OMechMt | U 534. surv.escaped after sinking | - | ||||
Mosler, Paul | MaschOGfr | U 75. Pow. | - | ||||
Mosler, Waldemar | MaschMt | 13.10.1921 | 24.06.1943 | U 119+ type XB. 12. U Flottille, Bordeaux. Feldpos... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mosmann, Andreas | FkOGfr | 17.07.1923 | 17.02.1943 | U 69+ VIIC. 7.U Flot. unter Oberleutnant zur See U... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mosmann, Emil | "WBS 2". / "COBURG". U 561. U 81. | - | |||||
Mosmann, Peter | MtrOGfr. | 12.02.1922 | 06.05.1943 | U 192+ IXC.40. 1 patrol 24 seetage. | - | ||
Mosni, Rudolf | MaschOGfr | 21.12.1922 | 27.08.1943 | U 847+ IXD2. 12.U Flot. Feldpostnummer: M - 49 998... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mösselberger, Ernst | MaschOGfr | U 239. | - | ||||
Mossgraber, Geoeg | Lt.z.S. | 18.07.1941 | Luftwaffe. KG 27 | - | |||
Mossig, Siegfried | FkGfr | 22.01.1925 | 13.06.1944 | U 715+ | |||
Mössinger, Friedrich | MtrGfr. | 23.03.1925 | 12.12.1993 | U 19. | - | ||
Mössinger, Siegfried | BtsMt. | U 483. surv. | - | ||||
Mossner, Rudolf | Kapt.z.S.Ing.01.02.41. | 17.10.1886 | Inspektion-Ingenieur, Inspektion der Marine-Artill... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Most, Adam | OStrm | 04.12.1914 | 17.07.1944 | U 361+ | - | ||
Most, Erich | MechMt. | 24.12.1921 | 18.06.1944 | U 85. MechGfr.(T) (07.06.41-29.10.41). U 767+ | - | ||
Most, Hans-Jürgen | Mtr | 16.03.1922 | 11.09.1941 | U 207+ | - | ||
Mostert, Oskar | Fkapt.(W).01.11.42. | 06.09.1888 | - | ||||
Mostert, Wilhelm | MechGfr | 13.08.1922 | 07.04.1943 | U 644+ | - | ||
Mosthaf, Wilhelm | MaschGfr. | 19.01.1920 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ | - | ||
Möstl, Fritz | MtrOGfr | U 234. Pow.16.05.45. | - | ||||
Mothes, Johannes | MaschOGfr | 06.01.1925 | 29.12.1944 | U 322+ | - | ||
Moths, Erwin | MaschMt. | U 371. pow.04.05.44. | - |