Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moraht, Robert | Fkapt.z.V.01.10.42. | 07.09.1884 | 26.08.1956 | - | |||
Morath, Eugen | OMasch(E) | 00.00.1916 | 10.07.1982 | U 218. | - | ||
Morath, Robert | FKapt.1939 | Kmdt. SM U64 (Mittelmeer). 26.10.1916 bis 19.11.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Moravek, Paul | Matrose | 25.12.1901 | 06.04.1945 | - | |||
Morawa, Georg | MechMt | 14.09.1920 | 05.10.1943 | U 336+ | - | ||
Morawet, Franz | Gfr. | 26.01.1922 | 29.03.1942 | "Z 26" † ? | - | ||
Morawetz, Adolf | 02.10.1901 | 22.06.1944 | Adolf Morawetz wurde Anfang 1941 einberufen und ka... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Morawetz, Richard | OGfr. | 10.03.1923 | Richard Morawetz wurde Juli 1941 zur Kriegsmarine ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Morawietz, Franz | Matrose | 01.10.1912 | 22.05.1944 | - | |||
Morawietz, Johannes | MtrOGfr | 11.05.1921 | 17.07.1944 | U 347+ | - | ||
Morawietz, Karl | MtrOGfr | 23.06.1926 | 25.04.1945 | U 326+ | - | ||
Morawietz, Paul | BtsMt | 09.06.1915 | 05.07.1942 | U 502+ | - | ||
Morawietz, Wilhelm | MtrGfr. | 09.01.1923 | U 73. pow.16.12.43. | - | |||
Morawski, | MaschMt. | U 354. | - | ||||
Morawski, Gerd | U 510. | - | |||||
Morawski, Walter | MtrGfr | U 960. Pow.19.05.44. (age-20). | - | ||||
Morbach, Peter | MtrOGfr. | 30.12.1923 | 08.09.1944 | - | |||
Morban, Helmut | FkOGfr | 10.04.1925 | 25.04.1945 | U 326+ | - | ||
Morbitzer, Helmuth | SanOFähnr | 08.02.1924 | 15.04.1945 | U 285+ | - | ||
Morche, Fritz | Matr.d.R. | 26.11.1899 | 18.10.1939 | Kommando 8.Vp Flot. "V 804"+ Skolpenbank, Minentre... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Morcinek, Hubert | MtrOGfr | 25.06.1924 | 15.02.1945 | U 1053+ | - | ||
Mordacg, Rene | Matrose | 27.04.1922 | 18.08.1944 | T boat + | - | ||
Mordhorst, Hinrich | Maat | 05.02.1915 | 20.02.1940 | - | |||
Mordziol, Siegfried | U 373. surv.sinking 08.06.44. | - | |||||
Morek, Heinrich | OMasch | 12.03.1917 | 23.07.1943 | U 613+ VIIC. 3. U Flottille La Pallice, Feldpostnu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Morenz, Paul | Gfr. | 23.02.1924 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Mörer, Rudolf | Kapt.z.S.(W).01.10.39. | 22.02.1879 | Kommandeur der Marinesperrzeugamt Wilhelmshaven - ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Morett, | M.A.A. 618 2.Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Morfeld, Franz | Olt.(W).01.01.43. | 04.08.1907 | "DELPHIN".1.W.O.(04.37-07.40). | - | |||
Morgen, Erwin | FkOGfr | 02.09.1920 | 11.09.1941 | U 207+ | - | ||
Morgeneier, Emil | MaschOGfr. | 18.12.1923 | 17.02.1945 | U 425+ | - | ||
Morgeneier, Hans | OMaschMt. | 3.S Flot. | - | ||||
Morgeneier, Richard | MtrStbsGfr. | 3. Kompanie Marine-Flak-Abteilung 241 | - | ||||
Morgenroth, Anni | Mar.Helf | 30.09.1921 | 30.01.1945 | "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Morgenroth, August | 09.07.1904 | 17.10.1942 | 5./Mar.Flak.A 266. | - | |||
Morgenroth, Friedrich | MaschGfr. | 09.08.1923 | 23.07.1943 | U 527+ | - | ||
Morgenroth, Fritz | MaschGfr. | 15.04.1925 | 09.04.1945 | U 1065+ | - | ||
Morgenstern, Armin | Lt.ing. | 15.12.1920 | 29.08.1943 | U 669+ LI.(12.42-09.43) 2 patrols 59 seetage. VIIC... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Morgenstern, Bernhard | U 12. | - | |||||
Morgenstern, Heinrich | "PRINZ EUGEN". | - |