Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlbauer, Otto | BtsMt | 22.12.1921 | 07.08.1943 | U 86. U 117+ XB. LI. 12. U Flottille, Feldpostnum... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühlbauer, Rudolf | OBtsm | 27.03.1919 | 26.03.2000 | OBtsm Rudolf MÜHLBAUER, U 123. (05.40-1942). U ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Mühlberg, Gerhard | MtrGfr | 05.06.1924 | 23.07.1943 | 1.U Flot. Unfall beim Baden | - | ||
Mühlberg, Gottfried | MtrGfr. | 19.03.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Mühlberg, Hans-Dieter | OFkMstr | 23.09.1919 | 31.10.1943 | U 584+ | - | ||
Mühlberg, Horst | MtrOGfr. | 08.03.1924 | 07.03.1944 | Kommando 34.Minensuchflottille "M 3421"+ am 7.3.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Muhlberger, Karl | MtrGfr. | 30.11.1922 | 15.11.1941 | U 583+ collsion with U 153. | - | ||
Mühlberger, Martin | Fk.. | U 995. | - | ||||
Mühle, Gerhard | MtrOGfr. | 00.00.1992 | U 758. von 06.44-03.45. unter Oberleutnant zur See... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mühle, Günter | MaschGfr. | 28.02.1943 | "S 35"+ | - | |||
Mühle, Hans | MaschMt. | 27.11.1918 | 04.02.1944 | U 854+ | - | ||
Mühle, Helmut | MaschMt | 28.02.1922 | 16.04.1944 | U 550+ | - | ||
Mühle, Herbert | MA.OGfr. | MAA.530. Battr. Prinz Heinrich, Estland K.v.Bord. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Mühle, Kurt | MaschOGfr | 06.01.1924 | 17.10.1943 | U 540+ | - | ||
Mühle, Walter | Fkapt.01.04.42. | 08.04.1892 | - | ||||
Mühle, Werner | MechGfr | 08.05.1925 | 00.12.1944 | U 297+ VIIC/41. unter Oberleutnant zur See Wolfga... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühleck, Gottlieb | MtrOGfr | U 318. | - | ||||
Mühlen, E | MaschMt(D) | U 1221. (08.43-12.43). | |||||
Mühlen, Heinrich | MaschOGfr. | 01.12.1921 | 25.11.1943 | MaschOGfr Heinrich MÜHLEN, U 600+ VIIC. unter Kap... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühlenbeck, Alfred | MtrOGfr. | 11.10.1923 | 22.02.1943 | U 606+ | - | ||
Mühlenberg, Fritz | MtrOGfr. | U 556. pow.27.06.41. | - | ||||
Mühlenbrock, Rudolf | MaschOGfr. | 02.06.1922 | U 593. pow.13.12.43.Med. | - | |||
Mühlenbruch, Kurt | Maat. | 07.04.1922 | 07.05.1943 | U 447+ | - | ||
Mühlendahl von, Arwed-Jakob-Johann | Kapt.z.S. 01.09.43. | 01.11.1904 | 19.09.1944 | U 867+ Kdt.(12.43-09.44). Von Mühlendahl hatte fo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühlenfeld, Werner | MaschOGfr. | U 805. pow.14.05.45. | - | ||||
Mühlenhardt, Ernst-Günther | Lt.z.S. | 19.08.1918 | 25.02.1986 | U 825. | - | ||
Mühlenkamp, Friedrich | Kkapt.(V).01.04.40. | 02.08.1895 | "GNEISENAU".Verw.Off.(11.41-07.42). | - | |||
Mühlenkamp, Karl | "SPERRBRECHER 10". | - | |||||
Muhlenkord, Heinrich | OMasch. | 19.03.1914 | 19.04.1944 | U 974+ | - | ||
Mühlenmeister, Tillmann | MtrGfr. | 01.01.1923 | 14.03.1943 | Kommando 3.Mar.Bord.Flak.Abt Süd gefallen | - | ||
Mühlenpfordt, Karl | OLt.z.S.d.R.01.05.43. | 27.06.1909 | 04.06.1943 | U 86. 2WO.(07.41-09.42). U 308+ Cdr.(12.42-06.43)... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühlenstedt, Heinz | OFähnr.z.S. | 02.03.2007 | U 554. Injured when attacked by aircraft. "Jaguar... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mühlenstrodt, Bernhard | FkOGfr. | 19.05.1923 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ 30.MinensuchFlot. | - | ||
Mühlfeld, Georg | MaschOGfr. | 19.04.1925 | 22.04.1945 | U 518+ | - | ||
Mühlfelder, Werner | Gfr. | 24.05.1924 | 11.02.1944 | U 424+ | - | ||
Mühlfriedel, Franz | MechGfr | 03.03.1924 | 30.07.1943 | U 504+ IXC. 2.U Flot. Feldpostnummer: M - 45 926. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühlhaus, Bodo | FkGfr | 07.05.1925 | U 873. oct 43 to surren 16.05.45.Boston,pow in Mis... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mühlhaus Dr., Wilhelm | Mar.Ob.St.Arzt | 05.04.1889 | 31.07.1944 | - | |||
Mühlhausen, | OStrm | U 1204. U 3020. | - | ||||
Mühlhausen, August | Lt.ing | 13.07.1921 | 09.07.1943 | U 590+ VIIC. 6. U Flottille, St. Nazaire.Feldpos... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |