Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz, Werner | OLt.ing | U 1230. Pow. Camp.18. Pow.No.B.105595. | - | ||||
Moritz, Willi | OMaschMt | "PRINZ EUGEN". (39-42). | - | ||||
Moritzen, Helmuth | OLt.z.S.01.04.42. | "S 36".Kdt.(04.42-05.42).(3.F). "S 33".Kdt.(06.42)... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Moritzen, Henry | OLt.z.S.d.R | 8.Vp Flot. Wesermünde "V 812". Kdt. 08.43. | - | ||||
Mork, Erich | MaschOGfr | 17.01.1923 | 31.03.1945 | "PRINZ EUGEN"+ | - | ||
Mörke, Helmut | Lt.ing | U 249. U 3017. Pow. Camp.18. Pow.No.B.58906. | |||||
Morkel, Karl | OLt.ing | U 19. U 1234. U 3004. | - | ||||
Mörkelsberger, Franz | OSanMt | 19.04.1902 | 21.01.1945 | U 1199+ | - | ||
Mörlein, August | MaschMt. | "UJ 6079". | - | ||||
Mörler, Eduard | StOStrm | 14.02.1914 | U 858. (09.43-05.45) 2 parols 187 seetage. surren ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mörlins, Bruno | OFähnr.z.S. | 16.09.1919 | 31.12.1942 | "Z 16"+ / "FRIEDRICH ECKOLDT"+ | - | ||
Morlock, Anton | ObMt. | 13.03.1920 | 25.02.1944 | U 601+ | - | ||
Morlock, Hans | Ogfr. | 24.03.1943 | Marsch-Btl 45. am 24.3.1943 auf Italien Zerstörer... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Morlock, Oskar | OMasch. | 04.04.1910 | 23.03.1940 | U 22+ IIB. unter Kapitänleutnant Karl-Heinrich Je... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Morlock, Walter | FkMt. | 04.09.1914 | U 35. U 49. pow.15.04.40. | - | |||
Mörmann, Cornelius | Matrose | 27.04.1893 | 30.10.1944 | - | |||
Morr, Walter | Gfr. | 03.01.1921 | 25.09.1941 | Minenschiff "KÖNIGIN LUISE"+ minenfreffer. | - | ||
Mörs, | MtrOGfr | U 172. (04.42-07.42). Patrols 1-2. | - | ||||
Mors, Günter | Matrose | 26.07.1927 | 14.04.1945 | 2 Mar.Inf.Div. | - | ||
Mörs, Hans | MaschOGfr | 16.12.1923 | 30.06.1944 | U 478+ | - | ||
Mörs, Josef | MtrOGfr | 28.10.1921 | 27.04.1943 | U 174+ unter Oberleutnant zur See Wolfgang Grandef... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Morsch, Heinz | U 596. | - | |||||
Mörsch, Hubert | MtrOGfr | 07.05.1923 | 29.03.1943 | U 77+ (11.F).unter Oberleutnant zur See Otto Hartm... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Morscheiser, Erich | OGfr | 15.05.1921 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Morschel, | OStrm | U 1056. | - | ||||
Mörschel, Erich | Mtr. | 22.05.1921 | U 570. cap.27.08.41. pow. | - | |||
Morschel, Ferdinand | BtsMt | 28.04.1920 | 19.04.1943 | U 602+ VIIC. 29.U Flot. unter Kapitänleutnant Phi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mörschner, Hans | MaschOGfr.(D) | U 758. 5.42-06.44. | - | ||||
Mörschner, Rolf | MechGfr.(T). | 02.07.1925 | U 1023. | - | |||
Mörseburg, Karl | ObGren. | 12.10.1910 | 05.01.1943 | 2.Komp GrenRgt 582. Untergang des Urlauberdampfern... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mörsel, Helmut | MaschMt. | 21.07.1923 | 04.05.1943 | U 109+ IXB. 2. U Flottille Lorient. Feldpostnummer... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mörsfeld Dr., Paul | Mar.Ass.Arzt | "FRIEDRICH BREME". | - | ||||
Morstatt, Georg | OGfr | 05.06.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Mörstedt, Alfred | StrmMt | 17.09.1909 | U 71. U 461. | - | |||
Morstein von, Hans-Joachim | KpLt.01.12.41. | 01.08.1909 | 24.01.1984 | 1930 Marineschule Mürwik. 1931 Linienschiff Schl... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mörth, Bruno Benno | MA.OGfr. | 18.02.1922 | 07.03.1944 | Kommando MAA.530 am 7.3.1944 in Hungerburg gefall... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Morus, Anton | Gfr. | 06.03.1912 | 15.07.1944 | - | |||
Moryson, Adalbert | OGfr | 07.02.1900 | 10.04.1940 | - | |||
Moryson, Adolf | 1.Ing. | 23.01.1889 | 30.03.1943 | Kommando Blockadebrecher "REGENSBURG"+ am 30.3.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mörz, Walter | MechMt(T) | "PRINZ EUGEN". (12.42-45). | - |