Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlhausen, Hermann | OMechMt. 4 Div. | 22.09.1912 | "KORMORAN". Pow.27.11.41. picked up Centaur. | - | |||
Mühlhausen, Josef | Btsm. | U 202. | - | ||||
Mühlhausen, Konrad | StrmMt. | 12.06.1920 | 02.06.1943 | Kommando 12.Vp Flot. auf see gefallen | - | ||
Mühlheim, Jupp | MaschOGfr. | U 953. | - | ||||
Mühlheims, Reinhold | U 953. | - | |||||
Mühlhofer, Franz | MtrGfr. | 31.05.1923 | 01.02.1943 | Kommando 59.Vp Flot. "V 5909"+ Coronel, Minentreff... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühling, Bruno | Matrose | 11.05.1922 | 28.03.1942 | Hafenkommandant St. Nazaire Wachkompanie am 28.3.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühling, Siegfried | OLt.z.S.. | 28.02.1917 | 27.05.1941 | Fli.Offz.SeeBeobachter 1./196. "KÖNIGSBERG".(01.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühlmann, Kurt | MaschOGfr. | 27.07.1944 | "S 182"+ | - | |||
Mühlner, Hans-Georg | OMasch. | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF". Überlebende. 30.01.45... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Mühlner, Karl | OStrm. | 20.01.1910 | 14.05.1944 | U 240+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Günther L... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühlstädt, Richard | ObGfr | 27.04.1924 | 08.01.1944 | U 426+ | - | ||
Mühlstein, Willi | MtrGfr | 14.05.1925 | 29.04.1943 | U 332+ VIIC. | - | ||
Mühlwert, Alfred | MaschMt. | 06.10.1918 | Kommandos "LÜTZOW". "LEIPZIG". 26.U Flot. | - | |||
Mühlwerth von, Erich | OLt.z.S.01.10.43. | 25.08.1921 | "SCHLESWIG-HOLSTEIN".(09.39-04.40). "Z 14".(03.41-... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Muhr, Karl | MtrGfr | 08.08.1922 | 01.09.1942 | U 756+ | - | ||
Muhr, Wilhelm | KpLt.(MN).01.03.44. | 02.01.1906 | - | ||||
Muhri, Franz | BtsMt | 18.12.1920 | 08.06.1944 | U 740+ VIIC. ab 27.03.43. 2. Unternehmungunter Kap... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Muhs, Harald | OLt.z.S.01.01.43. | 01.10.1919 | 02.05.1944 | "Z 15".2.FTO..(10.40-06.42). U 409. 1WO.(12.42-04... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Muhs, Willi | OFw | 02.02.1895 | 19.11.1946 | 3.U Fl. | - | ||
Muhs, Willi | MtrOGfr. | Infanterielandungsboot "I-O-42". | - | ||||
Muigg, Walter | ObGfr | 07.01.1925 | 19.04.1945 | U 548+ | - | ||
Mulch, Heinrich | OGfr | 30.03.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Mülder, Hermann | U 1274. (03.44-07.44). U 3515. | - | |||||
Müldner, Ernst | OBtsMt | 24.12.1897 | 06.09.1944 | MKS.Husum O/35217 MK | - | ||
Müleir, Georg | Fk. | 03.08.1918 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ Wilhelmshaven-Ehrenfri... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mülfarth, | StrmMt. | "V 624". 25.03.44. | - | ||||
Mulinski, Heinz | MaschGfr | 28.12.1925 | 30.07.1944 | U 250+ | - | ||
Mulitze, Walter | MaschGfr | 12.06.1920 | 12.09.1942 | U 88+ | - | ||
Mulkau Dr., | MOAss Arzt.d.R. | U 872. U 875. U 953. | |||||
Mülke, Karl | Gfr. | 18.06.1918 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Mullak, | OLt.d.R. | DonauFlot. Adj. und "HELICE". Stabschiff Kdt.01.01... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müllemeyer, Wilhelm | MaschOGfr. | 30.05.1926 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Müllen, Anton | MtrOGfr. | 12.12.1916 | 08.01.1941 | Kommando Torpedoboot "WOLF"+ Minentreffer | - | ||
Müllenbach, Erich | OFkMt | 30.11.1920 | 29.04.1943 | U 332+ VIIC. (U 332 record 7 Patrols 337 Seetage. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mullenbeck, Eduard | MaschGfr | U 489. (03.43-08.43) 1 patrol 14 seetage. pow04.08... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müllenelsen, Johann | Gfr. | 00.00.1925 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Müllener, Heinz | MaschOGfr | 01.08.1922 | 23.04.1945 | U 1055+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Rudolf Me... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müllenmeister, Fritz | MechOGfr. | 00.00.1923 | U 565. U 2535. | - | |||
Müller, | MtrGfr. | U 97. pow.16.06.43. | - |