Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mücke, Paul | MtrGfr. | 22.06.1923 | 06.05.1943 | U 531+ IXC.40. (1 patrol 24 seetage). | - | ||
Mucke, Rudolf | OGfr | 31.01.1924 | 19.04.1945 | U 548+ | - | ||
Mücke Dr., Peter | Mar.Ob.Ass.Arzt | 3rd. TorpedoFlottille. (11.01.45-08.05.45). | - | ||||
Mücke Dr., Willy | Adm.Arzt.01.01.43. | 20.07.1888 | 20.11.1968 | Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven 10.34-01.42. Abte... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Muckel, | OLt.ing. | U 101. OMasch. U 108. | - | ||||
Muckenhaupt, Hubert | MaschGfr. | U 858. Surren. Delaware 14.05.45. | - | ||||
Muckenschnabel, Bernhard | MaschMt | 09.09.1920 | 23.10.1943 | U 274+ | - | ||
Muckes, Hans | MaschOGfr | 09.03.1921 | 03.06.1944 | U 477+ | - | ||
Mudek, Kurt | OGfr | 29.01.1924 | 10.04.1945 | 2.UAA. | - | ||
Muder, Hans | Lt.ing | 31.10.1912 | 04.08.1943 | U 489+ only one to die. Canadian Sunderland aircra... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Muder, Hans | OMasch(E) | U 552. | - | ||||
Muders, Werner | MtrOGfr. | 20.09.1923 | 06.05.1944 | U 473+ | - | ||
Mudroch, Helmut | Maat | 09.01.1920 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Muegge, Wilhelm | Masch. | 21.05.1902 | 20.07.1943 | Kommando 8.Vp Flot. "V 805"+ Gefallen | - | ||
Muehlbauer, G | U 1162. | - | |||||
Muehlthaler, Georg | Maat. | 14.02.1920 | 24.07.1942 | U 90+ 9th.U Flot.(Brest). | - | ||
Mueller, Josef | Lagerhalter | 07.05.1908 | 05.05.1943 | Kommando Dampfer "SAN ANTONIO"+ | - | ||
Muezell, | OStrm. | "R 212".Kdt.16.10.43-30.11.43. | - | ||||
Muffler, Karl | OMasch | 26.05.1911 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ | - | ||
Muffler, Werner | Lt.z.S. | 11.05.1922 | Kommandos; 1.1.41-31.3.41, 1.SStA. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Müffling von Frhr., Hans-Bruno | OLt.z.S.01.09.43. | 24.03.1919 | U 363. 1WO.(05.42-09.43). U 952. 1WO.(09.43-03.44)... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mügge, Gunther | MaschOGfr | U 546. Pow.24.04.45.camp McCain Missisippi | - | ||||
Müggenburg, Gerhard | MaschOGfr | 19.09.1923 | 03.08.1943 | U 706+ VIIC. 3.U Flot. Feldpost Nr. M.43347. unte... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mugler, Gustav-Adolf | KpLt.01.10.39. | 10.10.1912 | 05.02.1940 | U 30. WO.(1937). U 41+ IXA. Kdt.(04.39-02.40). ko... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mugrauer, Johann | MA.OGfr. | Stabekompanie Admiral Ostland, K.v.Bord. 07.1943. | - | ||||
Mühl, Anton | Lt.ing. | 22.06.1920 | 01.06.1944 | "LÜTZOW". (16.04.41-01.02.42). 3rd.M.S.Flot.(29.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühl, Ernst | MtrOGfr. | 31.03.1922 | 12.08.1944 | U 198+ | - | ||
Mühl, Rudolf | MaschOGfr. | 08.09.1920 | 15.08.1942 | Kommando 1.R Flot. "R 106"+ Verlust durch Fliegerb... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühl, Sibilla | Mar.Helf | 12.08.1925 | 30.01.1945 | "WILHELM GUSTLOFF"+ MOK Ost Kiel | - | ||
Muhl, Siegfried | MaschGfr.(E). | 01.03.1924 | U 1023. | - | |||
Mühl, Willi | OMasch. | 28.03.1899 | 19.11.1943 | OMasch. Willi MÜHL, Geb: 28.Marz.1899, U 211+ VII... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühlbach, Georg | Maat | 10.05.1907 | 17.04.1947 | Pow.No.B.44445. | - | ||
Mühlbach, Heinz | ObMt. | 02.05.1918 | 20.10.1943 | U 378+ | - | ||
Mühlbach, Heinz | Kadett.ing. | 04.06.1926 | 09.04.1945 | "ADMIRAL SCHEER"+ Wachhabender Maschinengast an de... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühlbach, Paul | Mtr.. | 13.06.1923 | U 73. U 77. U 230. | - | |||
Mühlbacher, Heinrich | MtrOGfr.d.R. | 16.02.1908 | 27.03.1944 | Kommando Hafenkommandant Pola am 27.3.1944 in Vall... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mühlbacher, Josef | MtrGfr. | 09.12.1922 | 06.05.1943 | U 531+ IXC.40. (1 patrol 24 seetage). | - | ||
Mühlbauer, Erwin | Gfr. | 13.01.1923 | 21.09.1942 | U 446+ mine, no war patrols | - | ||
Mühlbauer, Franz | OGfr | 00.00.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Mühlbauer, Karl | BtsMt. | 21.06.1920 | 13.05.1943 | U 753+ VIIC. 3. U Flottille, | - |