Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgenstern, Henri | U 62. | - | |||||
Morgenstern, Horst | OLt.z.S. | 20.05.1921 | 26.09.1944 | U 871+ | - | ||
Morgenstern, Kurt | MaschGfr. | 31.05.1921 | 28.11.1941 | U 95+ VIIC. 7. U Flottille (St.Nazaire). Feldpostn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Morgenstern, Paul | Fkapt.01.10.43. | 22.05.1906 | 4th.M.S.Flot.Chef.(08.43-03.44). | - | |||
Morgenstern, Werner | MA.Gfr. | MAA.532. Battr. Nargön, Reval Ostland 02.08.1943. | - | ||||
Morgenthum, Anton | OGfr | 09.12.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Morgner, Arthur | Hpt.Gfr.M.A. | 30.05.1891 | 25.04.1945 | Marineartillerie. | - | ||
Morgner, Hans | MaschMt | HSK "ATLANTIS". Schiff-16. MaschGfr. | - | ||||
Morgner, Hans | MaschMt | 16.06.1921 | 00.02.1945 | U 480+ minefield | - | ||
Morgner, Karl | U 1274. (03.44-07.44). U 3515. | - | |||||
Morguet, Heinrich-Peter | MaschGfr. | 06.10.1921 | 11.06.1942 | "MRS 11"+ / "OSNABRÜCK"+ minentreffer and sunk 8... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Morhard, Jakob | MtrOGfr. | 01.04.1922 | 25.04.1944 | Kommando 4.L-Flottille "F 350". oder "F 589". oder... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Morick, Kurt | Matrose | 09.04.1922 | 18.08.1944 | T boat + | - | ||
Mörig, Ernst | M.A.A. 618 2.Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Morig, Gerhard | MaschGfr. | 12.03.1920 | 31.07.1942 | U 588+ | - | ||
Mörig, Herbert | OStrm | 23.04.1916 | 16.10.1943 | U 533+ (11.42-10.43) 2 patrols 146 seetage. | - | ||
Mörig, Willi | MaschMt. | 23.07.1919 | 28.11.1943 | U 542+ | - | ||
Morin, Richard | Matrose Offiziersanwärtwe | 01.04.1922 | 08.01.1941 | Kommando Torpedoboot "WOLF"+ Minentreffer | - | ||
Morio, Reinhold | ObGfr | 06.02.1922 | 14.06.1943 | U 334+ | - | ||
Morisse, | OMechMt. | "EMDEN". 1935-36. | - | ||||
Morisse, Bernhard | Kapitän | Seetransportstelle Neapel Dampfer "ARCTURUS". Kdt.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Moritz, Alfred | OMasch. | OMasch Alfred MORITZ, U 501. IXC. unter Korvettenk... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Moritz, Erich | OBtsm | 22.11.1901 | "NIOBE". | - | |||
Moritz, Gerhard | MaschGfr. | 13.02.1923 | MaschGfr Gerhard MORITZ, U 536. IXC/40. unter Kapi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Moritz, Gerhard | OGfr. | 18.05.1922 | 08.10.1943 | U 610+ | - | ||
Moritz, Günter | Gfr. | 27.04.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Moritz, Hans | MaschMt | 02.06.1919 | 02.06.1941 | MaschMt Hans MORITZ, U 147+ IID. unter Oberleutnan... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moritz, Heinz | OGfr | 14.07.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Moritz, Helmut | OMasch. | 31.01.1915 | 14.04.1945 | OMasch Helmut MORITZ, U 235+ VIIC. unter Kapitänl... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moritz, Karl | Matrose | 10.06.1886 | 29.08.1940 | - | |||
Moritz, Karl | Ing.Ass. | 00.00.1921 | 16.04.1941 | Seetransportstelle Neapel Dampfer "AEGINA"+ | - | ||
Moritz, Karl-Ludwig | 01.01.1921 Fähnrich (Ing.) 01.04.1925 Oblt (Ing.) 01.04.1933 Kptlt (Ing.) 01.10.1936 KKpt. (Ing.) | 16.01.1900 | 26.08.1981 | Kpt.z.S. Karl-Ludwig MORITZ, Kommandos 1927-28 LS... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moritz, Kurt | MtrOGfr | 22.09.1922 | 07.05.1944 | 11th.Vp Flot. "V 1111"+ | - | ||
Moritz, Max | OGfr | 01.02.1923 | 14.04.1947 | Pow.No.B.53746. | - | ||
Moritz, Otto | MtrOGfr | U 1024. Pow.12.04.45. | - | ||||
Moritz, Rudolf | MaschOGfr. | 06.03.1922 | 09.11.1943 | U 707+ | - | ||
Moritz, Walter | MaschMt. | 23.11.1919 | 22.02.1943 | U 225+ VIIC. 1.U Flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moritz, Walter | MA.OGfr. | 20.04.1906 | Mar.Flak.A.711. Battr.2. K.v.Bord. Ostland 02.08.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Moritz, Werner | OMaat | 17.06.1917 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Moritz, Werner | OMasch | 23.03.1914 | U 106. U 109. | - |