Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montz, Wilhelm | OLt.ing.01.08.42. | 17.02.1911 | 16.11.1942 | U 173+ IXC. WI / LI. (11.41-11.42) unter Fregatten... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Monz, Josef | Gfr. | 21.06.1924 | 16.03.1944 | U 392+ | - | ||
Monze, Gerhard | MaschOGfr. | 29.02.1924 | 01.11.1943 | U 405+ | - | ||
Monzel, Peter | MtrOGfr. | 04.09.1903 | 22.02.1944 | Kommando 2.SStA am 22.2.1944 in Trier verstorben K... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Monzer, Ferdinand | ObMt. | 19.08.1920 | 05.07.1944 | U 390+ | - | ||
Moog, Alexander | OBtsm | 17.09.1898 | 21.08.1944 | - | |||
Moog, Erich | MtrOGfr | 26.03.1922 | 28.07.1943 | U 159+ IXC. 10.U Flot. Feldpostnummer: M - 19 192.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moog, Ernst | Maat | 13.06.1913 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Moog, Fritz | OGfr | 23.06.1920 | 00.12.1944 | - | |||
Moog, Hans | MaschMt | U 228. | - | ||||
Moog, Hans | MA.Gfr. | MAA.530. Battr.Ischorka K.v.U. Estland 08.43. MAA... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Moog, Jakob | MtrOGfr | 03.09.1924 | U 858. Surren. Delaware 14.05.45. | - | |||
Moog, Peter | Gfr. | 07.08.1906 | 08.05.1941 | "PINGUIN"+ | - | ||
Moog, Theodor | MtrGfr | 10.02.1917 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Moog, Theodor. 4. Division. G... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Moog, Walter | MechOGfr. | 15.05.1924 | 19.03.1944 | U 1059+ | - | ||
Moog, Willi | FkOGfr | 17.07.1912 | "GERMANIA" pow. | - | |||
Mook, Herbert | MtrOGfr | 12.02.1923 | 06.05.1944 | 20th.Vp Flot. "V 2013"+ | - | ||
Mook / Moock, Gustav | MaschMt | "HANS LODY" / "Z 10". "ERICH GIESE" / "Z 12". | - | ||||
Moor, Ludwig | MtrGfr. | 15.01.1925 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Moore aus dem, Hubert-Bernhard. | 16.08.1923 | - | |||||
Moorfeld, Karl | Matrose | 23.11.1920 | 22.09.1944 | möglich (aus der "Chronik des Seekriegs 1939-1945... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moors, Albert | OLt.ing.L.I. | 22.03.1923 | 12.12.1944 | U 416+ VIIC. Unter Oberleutnant zur See Eberhard R... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moors, Erich | MaschOGfr | 10.03.1923 | 02.06.1943 | U 105+ Typ IXB, 2. U Flottille, Feldpostnummer: M ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moortz, Josef | OGfr | 03.03.1921 | 29.03.1942 | "Z 26"+ | - | ||
Moorweiser, Friedrich | Matrose | 20.01.1927 | 06.10.1945 | - | |||
Moos, Erich-Fritz | MtrGfr | 23.10.1921 | 27.01.1943 | - | |||
Moos, Günther | MtrGfr. | 27.09.1923 | 19.06.1943 | Kommando 46.M.S.Flot. im MarLaz Bedburg Hau nach ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moos, Heinrich | MtrOGfr. | 15.10.1922 | 02.11.1943 | 7th.Vp Flot. "V 719"+ | - | ||
Moos, Herbert | MaschGfr. | 13.09.1922 | 15.10.1942 | U 661+ | - | ||
Moos, Rudolf | Maat | 03.10.1919 | 00.09.1944 | - | |||
Moos, Siegfried | OGfr | 22.08.1916 | 16.04.1941 | - | |||
Moosbach, Michael | MaschMt | U 4706. | - | ||||
Moosbrugger, Otto | Maat | 25.06.1920 | 06.08.1944 | - | |||
Moosburger, Richard | StbsMech | 04.09.1909 | 07.09.1944 | 1.U fl. | - | ||
Moosmann, Fritz | MtrOGfr. | 15.06.1925 | 11.02.1945 | U 869+ | - | ||
Moosmann, Gerhard | KpLt.(W).01.04.42. | 20.04.1915 | "HANSESTADT DANZIG".W.O.(08.39-01.40). | ||||
Moosmann, Heinrich | Maat | 26.09.1905 | 28.05.1945 | - | |||
Mootz, Hermann | Adm.01.04.42. | 12.07.1889 | Chief inpector Bildungswesen.(01.10.42-23.02.43). | - | |||
Mooz, Wilhelm | MtrGfr. | 01.08.1922 | 03.04.1944 | U 288+ | - | ||
Moraglia, Giobatta | Matrose | 25.10.1902 | 27.11.1944 | - |