Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mones, Peter | OMaschMt. | 14.09.1915 | 13.07.1942 | U 153+ | - | ||
Moneta, Helmut | SanMt. | 11.03.1923 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Mong, Emil | MaschGfr. | 05.01.1923 | 01.09.1942 | U 756+ | - | ||
Monhaupt, Else | Mar.Helf | 08.08.1917 | 30.01.1945 | "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Monien, Karl-Heinz | MaschOGfr. | 23.04.1924 | U 210. pow.06.08.42.U.K. | - | |||
Mönig, Heinz | 19.11.1921 | 04.06.1995 | U 152. | - | |||
Mönig, Herbert | KpLt. | 17.09.1917 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Mönikes, Josef | Lt.z.S. | U 123. 2WO.02.43.to 04.44. | - | ||||
Moninger, Adam | MaschGfr. | U 131. pow.17.12.41. | |||||
Mönius, Albin | U 963. Interned Portugal 20.05.45. | - | |||||
Monka, Herbert | HGfr | 13.03.1921 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Mönkediek, Friedrich | 09.01.1922 | 2.U Flot. 07.43. 10.U Flot. U 530. 33.U Flot. U 5... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Mönkemeyer, Ernst | 16.01.1923 | U 2518. surv. | - | ||||
Mönnich, Heinz | MaschGfr. | 17.07.1924 | 29.11.1943 | U 86+ VIIB. unter Kapitänleutnant Walter Schug, l... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mönnich, Rudolf | Kkapt.ing.d.R.01.04.43. | 15.09.1898 | - | ||||
Mönnich, Rudolf / Kurt | MaschMt. | 27.07.1915 | 07.03.1941 | U 70+ | - | ||
Mönnich, Willi | MtrOGfr. | 20.12.1921 | 15.11.1942 | U 98+ | - | ||
Monnig, Harry | Gfr. | 31.01.1918 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Mönninghofer, Karl | OSigMstr | 23.08.1896 | 16.09.1944 | 25.U Fl. +air raid | - | ||
Mons, Johann | MaschOGfr. | 13.07.1921 | 13.05.1943 | U 753+ | - | ||
Monsch, Johann | 30.07.1926 | Kommandos 23.SStA, 1.SMA, ab 12.9.44 KK-Verband | - | ||||
Monschau, Hans | MaschMt | 02.08.1922 | U 761. Pow.24.02.44. | - | |||
Monschau, Heinrich | OLt.z.S.d.R. | 28.03.1909 | 20.11.1939 | Kommando 2.Vp Flot. "V 209"+ gefallen | - | ||
Monse, Alfred | MtrGfr. | 23.01.1926 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Monsees, Friedrich gen Kück | MtrGfr | 14.07.1924 | 30.01.1945 | U 745+ | - | ||
Monser, Hans | OLt.ing. | U 992. VIIC. LI.(08.43-05.45) unter Oberleutnant z... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Monsky, Otto | Gfr. | 17.04.1917 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ | - | ||
Montag, Alfred | MaschMt | 27.08.1919 | 09.09.1944 | U 484+ | - | ||
Montag, Gerhard | MtrOGfr | 18.05.1923 | 03.01.1945 | U 1020+ | - | ||
Montag, Heinz | MtrHGfr. | 01.02.1918 | 04.08.1943 | Kommando 24.L-Flot. auf see gefallen | - | ||
Montanus, Willi | MaschOGfr. | 14.09.1921 | 12.06.1944 | "S 153"+ | - | ||
Monte de, Stephan | MechGfr. | 24.06.1924 | U 340. pow.02.11.43. | - | |||
Montebaur, Karl | Kkapt.M.A.d.R.01.11.41. | 11.07.1897 | M.Flak.A.242.(08.39-06.42). M.Flak.A.254.Cdr.(06.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Montel, Helmut | Matrose I.(Bootsmannslaufbahn) | 22.07.1924 | 9.Schiffsstammabteilung Stralsund 15.02.43-Nicht v... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Montel, Peter | MaschOGfr | 06.05.1924 | 16.10.1943 | U 533+ | - | ||
Montermann, Peter | MtrOGfr. | 13.01.1922 | 27.03.1944 | U 851+ IXD2. unter Korvettenkapitän Hannes Weing... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Montgelas Graf von, Paul | Kkapt.d.R.01.08.41. | 02.08.1886 | 06.12.1968 | Hafenkommandant Granville (03.41-02.43) | - | ||
Montigny v., Karl | Kapt.z.S.01.06.39. | 18.04.1896 | 06.05.1945 | Referent in der Schiffahrtsabteilung, OKM - 00 000... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Montua, Albert | FkMt | 31.12.1920 | 29.05.1944 | U 549+ | - | ||
Montua, Karl | Fkapt.01.01.44. | 30.11.1892 | - |