Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Molsen, Gerd-Ulrich | OLt.z.S. | 12.07.1916 | 02.04.1943 | Fli.Offz.SeeBeobachter 1./196. "BLÜCHER".(19.03.4... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moltenhauer, | "Z 24". / "T 24". "Fgi-06"="L-4170". Wachboot (Ha... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Mölter, Erwin | MtrGfr. | 22.10.1925 | 15.06.1944 | MtrGfr Erwin MÖLTER, Kommando 10.Torpedobootflott... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Molter, Gerhard | MechOGfr. | 26.10.1920 | 08.12.1942 | U 611+ | - | ||
Molter, Hans-Heinrich | Lt.z.S. | 14.02.1920 | - | ||||
Mölter, Hermann | MaschMt | 24.11.1919 | 27.04.1943 | U 174+ unter Oberleutnant zur See Wolfgang Grandef... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mölter, Richard | OMasch | 17.01.1918 | 17.07.1944 | U 361+ | - | ||
Mölter, Robert | MaschGfr. | 17.03.1920 | U 81. | - | |||
Möltgen, Hans | MA.HGfr. | 02.03.1894 | 25.06.1944 | MA.HGfr Hans MÖLTGEN, Kommando MAA.262 am 25.6.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möltgen, Hubert | OStrm | 04.09.1914 | 30.03.1942 | U 585+ VIIC. unter Kapitänleutnant Ernst-Bernward... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moltyl, Ernst | Gfr. | 95.07.1921 | 29.03.1942 | "Z 26" † ? | - | ||
Moltz, Werner | 31.01.1921 | 28.04.2005 | "R 159". | - | |||
Moltzau, Karl-Heinz | MaschGfr. | 11.09.1921 | 13.07.1943 | U 470. Baubelehrung ab 04.08.42. U 487+ ab 08.04.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Molwo, Martin | Fähnr.z.S. | 24.11.1923 | 06.01.1943 | U 164+ WO.schüler (01.11-42-06.01.43) 1 patrol 39... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Molzberger, Walter | MtrOGfr | 25.04.1920 | 00.07.1943 | U 375+ VIIC. 29.U Flot. Feldpostnummer: M - 00 01... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mombach, Heinrich | MtrGfr. | 11.03.1922 | 06.08.1942 | U 210+ | - | ||
Mombartz, Josef | MaschHGfr | "PRINZ EUGEN". (04.41-04.46). | - | ||||
Momber, Walter | MtrOGfr. | 08.02.1924 | 02.11.1943 | "SPERRBRECHER 1"+ | - | ||
Mömken, Anton | 02.08.1924 | U 956. | - | ||||
Mömken, Kurt | MaschGfr. | 21.07.1923 | 20.11.1942 | U 184+ IXC/40. unter Kapitänleutnant Günther Da... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mommenthal, Anton | MtrGfr | 03.11.1917 | 00.10.1995 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Mommenthal, Anton. 4. Divisio... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Mommers, Karl | Gfr. | 20.05.1924 | 13.12.1943 | U 391+ | - | ||
Mommert, Otto | Bau | 09.11.1920 | Kommandos 1939 bis 1945: 7. SStA (Dänholm), Werks... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Mommsen, Hans-Günther | Kapt.z.S.01.06.41. | 03.08.1893 | 20.09.1966 | Amt Rüstung und Wehrwirtschaft Kriegsmarine (RüW... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Momper, Alois | BtsMt | 13.05.1920 | U 461. Überlebende 30.07.43. XIV. 12.U Flot. Feld... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Momsen, Christian | Kkapt.d.R.01.04.43. | 21.11.1898 | - | ||||
Monas, Hans | Maat | 19.09.1916 | 20.06.1944 | - | |||
Mönch, Emil | MaschOGfr | 08.06.1922 | 20.02.1945 | U 1276+ | - | ||
Mönch, Gerhard | MtrGfr. | 23.12.1923 | 14.05.1944 | U 240+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Günther L... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mönch, Hans | MaschOGfr. | U 960. Pow.19.05.44. (age-20). | - | ||||
Mönch, Heinrich | Wtr Hpt Gefr(aktir) | 31.07.1917 | 11.12.1939 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Mönch, Horst | OBtsMt. | 18.12.1914 | 01.02.1943 | Kommando 11.Vp Flot. "V 1109"+ auf See gefallen | - | ||
Monch, Rudolf | ObGfr | 05.11.1920 | 02.07.1944 | U 543+ | - | ||
Mönch, Willi | OBtsMt | 12.02.1896 | 12.11.1944 | UStp. Lorient | - | ||
Mönckeberg, Amadeus | Lt.z.S. | 12.09.1919 | 24.05.1944 | 22.UJ Flot. "UJ 2223"+ Kdt. Gefecht Gefallen. | - | ||
Monczkowski, Wilhelm | MtrGfr. | 25.07.1919 | 00.06.1940 | U 122+ IXB. 2. U Flottille (Wilhelmshaven). Feldpo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Monecke, Walter | Mech.. | 25.09.1920 | 01.01.2015 | U 67. U 71. U 109. U 986. | - | ||
Monecke, Werner | OLt.z.S. | 15.09.1918 | 04.05.1943 | U 439+ WO. collision with U659 | - | ||
Monenschein, Heinrich | OLt.z.S.d.R | "SPERRBRECHER 157".Kdt.29.12.43-15.06.44. | - | ||||
Monert, Lothar | Fähnr.ing. | 18.05.1923 | 10.06.1944 | U 821+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Ulrich Kna... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |