Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller, Harry (Hanno) | Zahlmeister | 39 years old. Enterered the Merchant Marine in 192... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Möller, Heinrich | OLt.ing | 03.11.1920 | 09.04.1945 | U 195. U 804+ | - | ||
Möller, Heinrich | OMasch. | 06.07.1915 | 19.02.1943 | U 268+ VIIC. 1.U Flot. under Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Heinrich | MaschMt | 09.04.1920 | 08.02.1944 | U 762+ | - | ||
Möller, Heinrich | OMasch | 23.04.1915 | 14.06.1943 | U 334+ | - | ||
Möller, Heinrich | MtrOGfr. | 01.08.1911 | 04.06.1945 | U Stützpunkt Flensburg, Arbeitskdo Lassen, Mürwi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Heinz | Btsm | 19.12.1915 | U 505. Pow.04.06.44. | - | |||
Möller, Heinz | OLt.ing. | 03.11.1920 | U 339. LI. U 249. LI. Pow. Camp.18. Pow.No.B.10446... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Möller, Heinz | 08.01.1921 | "DARESSALAM". "DOCKENHUDEN" ex Marcel Schiaffino.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Möller, Helmut | Ogfr | U 107. | - | ||||
Möller, Helmut | M.A.A. 618 1.Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Möller, Herbert | Lt.z.S.01.04.44. | 09.10.1923 | 12.12.1944 | "Z 35"+/"Z 36"+ | - | ||
Möller, Herbert | Mtr. | 20.06.1924 | 11.03.1944 | 8.U Flot. U 623. 05.42-11.42. UIT 22+ 21.10.43-11... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Herbert | OStrm. | 26.05.1913 | 25.09.1942 | U 253+ mine | - | ||
Möller, Herbert | Mar.Art. | 04.06.1916 | 01.09.1939 | Mar-Stoßtr-Abt. | - | ||
Möller, Herbert | 15.09.1923 | 16.11.1944 | MarFlaA 244, 06.43-2.44 U 550. am 16.11.44 in Pill... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Möller, Herbert | MtrOGfr. | 29.04.1921 | 20.12.1943 | Kommando 11.Sicherungsflottille am 20.12.1943 in P... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Hermann | FkMt. | 20.06.1919 | 21.07.1943 | U 662+ | - | ||
Möller, Hermann | Maat. | 28.12.1918 | 28.05.1943 | U 304+ | - | ||
Möller, Horst | MaschMt. | 09.12.1919 | 09.11.1943 | U 707+ | - | ||
Möller, Horst | FkGfr. | 21.03.1921 | 01.06.1943 | Kommando Lazarettschiff "BIRKA"+ gefallen Minentre... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Johann | OGfr | 00.00.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Möller, Johann | Matrose I. | 17.01.1925 | 07.12.1943 | Kommando 20.Mar.Bord.Flak.Abt am 7.12.1943 im Mitt... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Johannes | Kapt.z.S.01.04.41. | 24.06.1896 | Referent und Gruppenleiter, OKM - 00 Oct 1937-00 M... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Möller, Josef | SignOGfr | 08.03.1925 | 29.03.2009 | "R 153". | - | ||
Möller, Karl | MaschGfr. | 07.10.1923 | U 188. | - | |||
Möller, Karl | OLt.z.S. | 23.06.1917 | U 256. WO.(08.44-09.44). U 267. WO.(12.44-04.45) ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Möller, Karl | OStrm | U 2549. | - | ||||
Möller, Karl-Heinz | Matrose | 03.10.1922 | 07.09.1941 | "BREMSE"+ | - | ||
Möller, Karl-Heinz | KrfGfr. | 12.12.1922 | 25.11.1943 | Kommando 1.MarKrfEinsAbt am 25.11.1943 in Tirana/A... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Kurt | BtsMt | 12.10.1919 | 24.06.1943 | U 194+ IXC.40. 1 patrol 13 seetage. | - | ||
Möller, Kurt | OFkMt | U 720. U 862. 1st.patrol- | - | ||||
Möller, Ludwig | MaschOGfr | 01.04.1922 | 23.07.1943 | U 613+ VIIC. 3. U Flottille La Pallice, Feldpostnu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Ludwig | OMasch. | 25.06.1916 | 17.07.1943 | Kommando "M 346"+ am 17.7.1943 gefallen Nord-Norwe... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Martin | Kapt.z.S.V. Dr.jur. 01.10.44. | 28.03.1887 | Sachbearbeiter in der Fürsorge-und Versorgungsabt... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Möller, Max | KpLt.d.R. | 06.08.1884 | 26.07.1943 | Kommando Küstenüberwachungabt. Wesermünde am 26... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Otto | MaschMt | 10.03.1920 | 20.05.1943 | U 258+ VIIC. 3. U Flottille La Pallice, Feldpostn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Otto | marine fitter | 22.07.1899 | 11.03.1940 | U 31+ not part of crew | - | ||
Möller, Otto | SanOGfr | 25.10.1919 | 07.08.1943 | U 117+ XB. LI. 12. U Flottille, Feldpostnummer: M ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Otto | OFähnr.ing. | U 315. (03.44-07.44) 3 patrols 89 seetage. | - |