Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowallik, Heinz | MtrGfr. | 31.05.1924 | 18.06.1944 | U 767+ | - | ||
Kowallik, Johannes | Lt.z.S. | 10.07.1921 | U 764. 2WO.(02.45-05.45) 2 patrols 28 seetage. | - | |||
Kowallik, Karl-Heinz | MaschMt | 30.06.1919 | 31.07.1942 | U 754+ | - | ||
Kowalska, Johann | MaschOGfr | 29.12.1921 | 08.04.1945 | U 774+ | - | ||
Kowalski, | U 907. | - | |||||
Kowalski, | F.T.Gfr | "AF 29".(08.43- ). | - | ||||
Kowalski, Boleslaus | Matrose I. | 18.03.1921 | 10.06.1944 | Kommando 20.Vp Flot. "V 2020"+ gefallen | - | ||
Kowalski, Erwin | KrfGfr. | 26.07.1896 | 01.03.1944 | Kommando 4.MarKrfAbt Hamburg am 1.3.1944 im ResLaz... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kowalski, Franz | Monteur | 20.06.1907 | 17.03.1944 | U 1013+ after a collision with U286. 26 survivors. | - | ||
Kowalski, Georg | OGfr | 05.09.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kowalski, Gerhard-Karl | OMaschMt. | 05.08.1917 | 15.11.1942 | U 98+ | - | ||
Kowalski, Günter | MaschMt. | 24.01.1922 | 00.05.1943 | U 209+ | - | ||
Kowalski, Heinz | MechMt | 04.07.1921 | 05.04.1943 | U 635+ VIIC. 3.U Flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kowalski, Hermann | MtrOGfr. | 07.03.1922 | 15.07.1943 | U 509+ IXC. 2.U Flot. Feldpostnummer: M - 37 143. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kowalski, Max | MaschGfr. | 18.12.1920 | 15.01.1942 | U 577+ | - | ||
Kowalski, Reinhold | VerGfr | 22.03.1924 | 00.02.1943 | U 519+ IXC. 2.U Flot. unter Kapitänleutnant Günt... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kowalsky, Rudolf | OStrmMt | 03.02.1921 | 27.05.1944 | U 292+ | - | ||
Kowalzick, | OMasch D. | U 1197. (04.44-04.45). | - | ||||
Kowalzick, Gert-Otto | OLt.z.S.01.11.44. | 13.09.1914 | 15.04.1945 | Komando; U 1235. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kowalzik, Heinz | OMaat | 04.09.1915 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kowarna, Franz | MtrHGfr | 05.04.1922 | 04.05.1945 | U 711+ | - | ||
Kowaschik, Wilhelm | Matrose | 06.12.1927 | 14.04.1945 | 2 Mar.Inf.Div. | - | ||
Kowatzky, | MaschGfr. | 22.UJ Flot. "UJ 2223". Gefecht Verwundet 24.05.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Köwenig, Friedrich | MaschGfr. | 17.09.1924 | 24.06.1944 | U 1225+ | - | ||
Kowert, Harry | MaschOGfr | 10.02.1924 | 18.05.1944 | U 241+ | - | ||
Köwing, Karl-Heinz | OFähnr(B).01.10.41. | 28.11.1920 | 26.12.1942 | U 357+ trat sie während letzte Anpassungen bei Fl... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Köwing, Kurt | OMasch | 24.02.1914 | 07.07.1942 | OMasch Kurt KÖWING Geb. 24.Feb.1914, U 701+ VIIC.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kownatzki, Kurt | Matrose | 06.04.1924 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kowol, Albrecht-Ekkehard | SeeKadett | 14.03.1926 | 21.04.1945 | "OSTMARK"+ | - | ||
Kowol, Harald | 28.08.1923 | Harald KOWOL, U 220. Baubelehrung. U 549. Baubele... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kowolik, Johanna | 17.04.1925 | 18.02.2005 | 5.U Fl. | - | |||
Kowoll, Walter | BtsMt | 05.05.1924 | 21.07.1944 | U 212+ | - | ||
Kox, Johann | Jungseemann | 01.07.1926 | 12.03.1943 | Kommando "DALILA" am 12.3.1943 gefallen bei Dünki... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koza, Georg | MaschOGfr | 21.11.1922 | 20.08.1943 | U 670+ | - | ||
Koza, Norbert | MtrGfr | 22.06.1923 | 06.05.1944 | 11th.Vp Flot. "V 1105"+ | - | ||
Koza, Wilhelm | MtrGfr. | 15.03.1923 | 30.03.1943 | Kommando Seetransportstelle Sewastopol am 30.3.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kozack, Franz | Matrose | 14.07.1921 | 03.07.1944 | Matrose Franz KOZACK, Kommando 1.Artillerie Träge... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kozelek, Rudolf | MarPioOGfr. | 10.04.1907 | 04.05.1944 | Kommando MarFestPioBat 340 am 4.5.1944 in Chersone... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koziol, | MtrGfr. | U 1206. Pow.14.04.45. | - | ||||
Koziol, Leo-Alois | Mtr.II. | 09.06.1922 | 16.12.1941 | 1.U Flot. U 204. 15.09.41-20.09.41: U 557+ VIIC. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |