Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koziol, Richard | Matrose | 13.07.1925 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Koziollek, Gerhard | MtrOGfr. | 09.02.1923 | 08.06.1944 | U 740+ VIIC. 2. Unternehmungunter Kapitänleutnant... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kozlowski, Alfred | Matrose IV.d.R. | 11.05.1910 | 20.06.1944 | 2.Nachrichten Helferin Ausbildungs Abt. am 20.6.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kozlowski, Ernst | Kapt.z.S.(V).z.V.01.09.39. | 16.09.1878 | 21.03.1945 | Abwicklung, 2. Admiral der Ostsee - 00 Sep 1939-00... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kozlowski, Stanislaus | Matrose I. | 12.03.1925 | 06.03.1944 | Kommando 13.Vorpostenflottille "V 1304"+ am 6.3.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kozlowsky, Hubert | 04.05.1899 | 06.01.1969 | Einberufen August 1943 (Marine-Infanterie). | - | |||
Kozmin, Franz | Masch… | U 299. | - | ||||
Kozminski Dr., Hans-Dietrich | Mar.Arzt | "ADMIRAL GRAF SPEE". 2nd.S Flottille. (10.04.45)... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kozur, Walter | Lt.z.S. | U 162. Pow.03.09.42 USA | - | ||||
Kpicki, Erich | MaschGfr | "Z 30". | - | ||||
Kraack, Johannes-Ferdinand | MtrHGfr | 05.09.1919 | 04.06.1943 | U 594+ | - | ||
Kraatz, Dietrich | MaschOGfr | 16.02.1924 | 16.10.1943 | U 533+ | - | ||
Kraatz, Fritz | MaschMt | 08.11.1922 | 25.07.1943 | "S 77"+ Verlegen (S 68, S 77) von Boulogne nach O... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraatz, Heinz | Lt.ing.d.R. | 04.03.1922 | 02.03.1945 | U 3519+ XXI. unter Kapitänleutnant Richard von HA... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraatz, Horst | 04.04.1924 | 10.06.1943 | Kommando Kommandant der Seeverteidigung Nordhollan... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kraatz, Karl-Heinrich | Lt.z.S. | U 363. | - | ||||
Kraatz, Otto | StrmMt | 18.08.1920 | 08.04.1945 | U 1001+ | - | ||
Kraatz, Paul | MaschMt | 31.03.1922 | 08.02.1944 | U 762+ | - | ||
Kraatz, Wilhelm | OGfr | 24.02.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kraatz, Willi | MtrOGfr | 05.08.1921 | 06.05.1944 | 11th.Vp Flot. "V 1111"+ | - | ||
Krabbe, Adolf | MtrGfr. | 07.01.1925 | 10.06.1944 | Kommando 20.Vp Flot. 'V 2021"+ | - | ||
Krabbe Dr., Joachim-Günther | Flotarzt.01.09.43. | 22.06.1899 | Referent, Erprobungskommando für Kriegsschiffneub... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Krabbenhöft, Christian | BtsMt | 14.05.1916 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Krabbenhöft, Christian. 3. D... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Krabemann, Hans | Lt.z.S. | 16.12.1941 | Luftwaffe. III./KG 40 vermißt | - | |||
Krabichler, Franz | Lt.z.S. | U 3504. | - | ||||
Krabichler, Georg | Gfr. | 00.00.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Krabus, Josef | MaschMt | 03.06.1914 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Krabus, Josef. 9. Division. G... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Krach, Karl | KrfOGfr. | 23.09.1918 | 11.06.1944 | KrfOGfr Karl KRACH, Kommando Kommandant der Seever... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krächan, Erwin | MtrOGfr. | 19.02.1919 | 19.01.1944 | Schlachtschiff "SCHARNHORST"+ am 19.1.1944 in Kutz... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krachenfels, Hugo | OMaat | 23.08.1916 | 13.05.1942 | "SEEADLER"+ or "ILTIS"+ | - | ||
Kracht, Albert | MtrOGfr | "PINGUIN" pow.08.05.41. | - | ||||
Kracht, Friedrich | Gfr. | 12.05.1913 | 03.11.1941 | - | |||
Kracht, Hans-Ludwig | BtsMt. | 31.05.1921 | 01.02.1944 | Kommando 21.Ujagdflottille "UJ 2124"+ am 1.2.1944 ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kracht, Herbert | Gfr. | 03.12.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kracht, Hermann | MechGfr | 21.03.1925 | 17.03.1944 | U 1013+ after a collision with U286. 26 survivors. | - | ||
Kracht, Rudi | HGfr | 12.02.1919 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kracht v., Hildebrand | Seekadett | 20.05.1926 | 12.06.1944 | "S 153"+ | - | ||
Krachten, Josef | BtsMt | HSK "ATLANTIS". Schiff 16. MtrHGfr. | - | ||||
Krachtowil, Hans | Matrose Zivil | 06.03.1925 | 27.03.1944 | Kommando KMD Hamburg am 27.3.1944 in der Adria gef... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kracik, Helmut | MtrGfr | 19.06.1924 | 18.02.1943 | "S 71"+ | - |