Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotian, Johann | Einberufen Januar 1945 zur Kriegsmarine. Diente be... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Kotitz, Walter-Heinz | MtrOGfr. | 01.04.1924 | 26.04.1944 | U 488+ | - | ||
Kotlenga, Edmund | 06.11.1922 | 2.UAA im März 1945 gefallen/vermisst | - | ||||
Kotlorz, johann | MaschGfr | "Z 30". | - | ||||
Kotsch, H | U 1162. | - | |||||
Kotsch, Heinz | MaschGfr | 12.02.1925 | 28.12.1944 | "PRINZ EUGEN"+ | - | ||
Kotsch, Henry | Maat | 14.07.1914 | 13.05.1942 | "SEEADLER"+ or "ILTIS"+ | - | ||
Kotsch, Johann | Kapt.z.S.(W).01.02.45. | 25.12.1880 | 01.03.1945 | Betriebsdirektor im Artillerieressorts, Werft Wilh... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kotsch, Walter | OGfr | 10.02.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kotschedoff, Werner | FkOGfr. | 30.09.1921 | 15.07.1942 | U 576+ | - | ||
Kotschote, Richard | MaschOGfr | 29.03.1916 | 26.05.1998 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Kotschote, Richard. 9. Divisi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Kotschy, Heinrich | Matrose | 09.08.1920 | Heinrich Kotschy wurde einberufen zur Kriegsmarine... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kott, B | U 516. | - | |||||
Kott, Hasso | MaschMt | 08.12.1920 | 21.11.1943 | U 538+ | - | ||
Kott, Werner | MaschOGfr | 10.12.1921 | 12.10.1942 | U 597+ | - | ||
Kotte, | FkGfr. | "UJ 2211". Leicht Verwundet 21.07.1944. | - | ||||
Kotte, Alfred | MtrOGfr. | 15.12.1921 | 03.03.1943 | "DOGGERBANK"+ | - | ||
Kotte, August | Masch. | 21.02.1913 | 02.05.1942 | U 74+ | - | ||
Kotte, Erich | "HANS LODY" "Z 10". | - | |||||
Kotte, Josef | MtrGfr | 07.03.1923 | 14.05.1943 | U 640+ | - | ||
Kottenhahn, Hans | U 530. | - | |||||
Kottenhahn, Otto | MtrOGfr | 16.10.1923 | 05.04.1944 | U 455+ VIIC. 29.U Flot. unter Kapitänleutnant Han... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kötter, | MaschGfr. | U 977. disenbarked Holsenöy island near Bergen 10... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kötter, | OFkMt. | U 977. disenbarked Holsenöy island near Bergen 10... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kötter, Friedrich-Wilhelm | OLt.ing.01.04.42. | 28.01.1919 | 12.09.1942 | U 88+ VIIC. LI. (10.41-09.42) unter Kapitänleutn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kötter, Hans-Dietrich | Lt.ing | 20.07.1923 | 01.05.1945 | 3.ULD. | - | ||
Kötter, Heinrich | 07.10.1920 | U 2. U 73. | - | ||||
Kötter, Karl-Heinz | OSanMt | 31.01.1921 | 04.02.1944 | Kommando 6.Sicherungsflottille am 4.2.1944 in Toul... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kötter, Theo | MtrOGfr. | 03.03.1923 | 28.12.1943 | Kommando Zerstörer "Z 27"+ gefallen | - | ||
Kotterbach, Wilhelm | Gfr. | 10.09.1921 | 13.05.1942 | "SEEADLER"+ or "ILTIS"+ | - | ||
Kotterer, Ernst | 09.03.1894 | U 1. U 6. U 40. U 48. U 75. | |||||
Kottermann, Walter | MechOGfr. | 28.01.1924 | 07.06.1944 | MechOGfr Walter KOTTERMANN, Kommando 8.Räumboortf... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kottewitz, Fritz | BtsMt | 08.05.1920 | 15.05.1943 | U 266+ VIIC. 7. U Flottille St. Nazaire, Feldpost... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köttgen, Arnold | MtrOGfr | 05.01.1920 | 19.05.1943 | U 954+ VIIC. 9. U Flottille Kristiansand,(12.42-... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kotthaus, Günter | Btsm | 00.00.1919 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kotthaus, Hans | Kapt.z.S.01.08.41. | 14.11.1888 | 00.09.1945 | Referent, OKM/Skl - 00 Sep 1939-00 Dec 1939 Komma... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kötting, Gustav | MaschGfr. | U 841. Pow.17.10.43. | - | ||||
Kötting, Otto | OLt.ing. | U 513. IXC. LI. (01.42-05.43) unter Korvettenkapit... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kottisch, Josef | MaschOGfr | 10.08.1923 | 05.07.1944 | U 390+ | - | ||
Kottke, Heinz | MaschMt. | 31.03.1910 | 28.08.1943 | Kommando 3.Geleitflottille "SG-10"+ bei Korsika ge... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |