Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krambs, Otto | OMaschMt | 08.01.1919 | 14.04.1945 | U 235+ | - | ||
Kramer, | OStrm | "Kleinkampfverbände".261. Biber Fl. | - | ||||
Kramer, | U 748. | - | |||||
Kramer, | StrmMt | "F 588".Kdt.(06.43-02.44). | - | ||||
Krämer, | StOMasch | U 765. | - | ||||
Kramer, | "M 39". Zwischendeck Backbord. | - | |||||
Krämer, | Ob.Matr.Gfr | "EMDEN". 1935-36. | - | ||||
Kramer, | KKapt.d.R. | 05.12.1905 | - | ||||
Kramer, Alfons | MA.OGfr. | MAA.532. Battr. Nargön, Reval Ostland 02.08.1943. | - | ||||
Kramer, Alfred | OMaschMt. | 11.01.1920 | 26.04.1944 | U 488+ | - | ||
Kramer, Anton | 09.02.1925 | U 1209. Pow.18.12.44. | - | ||||
Kramer, August | Kkapt.d.R.01.04.41. | 05.12.1895 | Kanonenboot "K-1". Cdr.(09.41-12.42). 3rd. Geleit... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kramer, August | 1.Ing. | Dampfer "NORDSTERN"+ (ex "Minos") ( beim Untergang... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kramer, Berndt | M.A.A. 618 3 Batt. Gironde-Süd. pow 20.04.45. | - | |||||
Krämer, Bernhard | Matrose | 00.00.1925 | 28.12.1943 | - | |||
Kramer, Erich | MaschOGfr. | 14.08.1920 | 25.11.1943 | MaschOGfr Erich KRAMER, U 600+ VIIC. unter Kapitä... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kramer, Erich | Mtr.1 | 17.05.1924 | 05.09.1943 | 3.UAA. | - | ||
Krämer, Erich | OGfr | 00.00.1919 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kramer, Ernst | OGfr | 10.02.1920 | 10.06.1944 | Sani 1 Seenot Flot. | - | ||
Krämer, Ernst | 04.06.1916 | "HERMANN KÜNNE". / "Z 19". Narvik. | - | ||||
Krämer, Franz | OMaat | 07.04.1920 | 18.08.1944 | T boat + | - | ||
Krämer, Franz-Karl | MaschGfr | 09.09.1925 | 05.09.1944 | U 362+ | - | ||
Krämer, Freidrich | MaschOGfr. | 04.01.1920 | 27.04.1943 | U 174+ unter Oberleutnant zur See Wolfgang Grandef... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kramer, Friedrich | OBtsMt | 12.01.1920 | "ALSTERUFER" pow.27.12.43. | - | |||
Kramer, Friedrich | 30.12.1923 | 28.11.1944 | Kommandos 10.SStA, NS Aurich, 28.11.42-4.10.43 FLA... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Krämer, Fritz | VerStbsMt. | 26.08.1895 | 02.10.1943 | Kommando 8.MarKrfAbt am 2.10.1943 in Emden gefalle... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krämer, Georg | MechOGfr. | 03.11.1924 | 21.07.1944 | U 212+ | - | ||
Krämer, Georg | U 190. | - | |||||
Krämer, Georg | MtrGfr. | 10.12.1922 | 21.12.1943 | Kommando 3.Geleitflottille am 21.12.1943 in Genua ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krämer, Gerhard | MaschOGfr | 08.03.1921 | 02.06.1943 | U 105+ Typ IXB, 2. U Flottille, Feldpostnummer: M ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krämer, Gerhard-Rolf | MaschOGfr | 03.05.1917 | 25.10.1939 | U 16+ | - | ||
Krämer, Gustav | 17.03.1925 | 1.10.43-19.1.44 24.SStA. 19.1.44-19.3.44 MAA.122.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kramer, Günther | Matrose | Dampfer "GOTTINGEN". 1945 Ostsee. (während der Gu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kramer, Hans | OMaat | 03.04.1917 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kramer, Hans | Fähnr.z.S. | 01.02.1921 | 24.01.1943 | Kommando MS Mürwik am 24.1.1943 im MarLaz Mürwik... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kramer, Hans-Jürgen | Gfr. | 19.08.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Krämer, Hans-Jürgen | OLt.z.S. | 15.07.1913 | 15.12.1941 | U 127+ 1WO.Typ IXC, 2. U Flottille, Wilhelmshaven ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krämer, Harry | Matrose | 04.05.1915 | Dampfer "ELSA ESSBERGER". 1940. Japan. "OLE JACOB... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kramer, Heinrich | MA.Mt.Sonderführer (PK) | 15.10.1913 | 00.01.1943 | U 553+ VIIC. vermisst | - | ||
Kramer, Heinrich | Gfr. | 31.07.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - |