Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostelnik, Willi | BtsMt | 29.11.1922 | UD-3. MtrGfr. U 1023. BtsMt. Wachtmeister Flak 3.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Kosten, Franz | MaschMt | 13.04.1920 | 24.10.1942 | U 599+ | - | ||
Köstenbauer, Johann | MaschMt | 28.11.1920 | 15.07.1943 | U 759+ VIIC. 9.U Flot. Feldpostnummer: M - 46 926.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köstens, Werner | U 704. | - | |||||
Köster, | Strm.d.R. | "NS 04". Cdr.(1943 Norway). | - | ||||
Köster, | FkMt | U 320. U 3018. | - | ||||
Köster, Albert | MaschGfr.d.R. | 27.07.1905 | 15.06.1944 | MaschGfr.d.R. Albert KÖSTER, Hafenkommandant Bou... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köster, Erich | Matrose | 04.07.1925 | 00.00.1944 | - | |||
Köster, Eugen | MaschGfr. | 26.10.1924 | 24.06.1944 | U 1225+ | - | ||
Köster, Ewald | MtrOGfr | 13.06.1924 | 26.06.1944 | U 317+ | - | ||
Köster, Franz | MaschGfr. | 20.08.1921 | 23.07.1943 | U 613+ VIIC. 3. U Flottille La Pallice, Feldpostnu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köster, Friedrich | MaschMt | 07.01.1921 | 12.12.1943 | U 645+ VIIC. unter Kapitänleutnant Otto Ferro, li... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köster, Gottfried | MaschOGfr. | 19.11.1922 | 24.11.1995 | U 642. U 3518. | - | ||
Köster, Hans | OLt.MA. | 23.05.1916 | 14.03.1943 | Kommando 3.Mar.Bord.Flak.Abt Süd | - | ||
Köster, Harry | Gfr. | 10.01.1913 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Köster, Heinrich | FkMt. | 10.01.1921 | 17.10.1943 | HSK "MICHEL"+ | - | ||
Köster, Heinrich | OGfr | 11.03.1921 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Köster, Heinrich | OLt.d.R. | Hafenkapitän Svolvaar Norway.(1945). | - | ||||
Köster, Heinz | MaschGfr. | 07.10.1919 | 20.05.1995 | U 26. pow.01.07.40. | - | ||
Köster, Heinz | M.A.A. 618 6 Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Köster, Heinz-Günter | Lt.z.S. | 19.03.1923 | 02.05.1944 | U 674+ | - | ||
Köster, Helmut | KpLt.01.12.41. | 25.04.1914 | 21.12.1941 | Luftwaffe.(10.36-11.39). 6th.T Flot.Adj.-W.O.(11.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Köster, Helmut | MaschMt | 30.08.1919 | 15.07.1944 | U 319+ | - | ||
Köster, Hubert | OMaschMt | "PRINZ EUGEN". (10.42-05.46). | - | ||||
Köster, Hubert | MaschMt | "Kleinkampfverbände". Seehund. | - | ||||
Köster, Hubert | Matrose | 30.08.1924 | Kommandos 5.U Flot, 8.U Flot, 3.UAA, MAA.531. 31.S... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Köster, Johann | FkHGfr | 20.06.1915 | 11.03.1940 | U 31+ | - | ||
Köster, Karl | MtrGfr. | 24.03.1922 | U 528. pow.11.05.43. | - | |||
Köster, Karl | OGfr | 29.05.1905 | "NIOBE". | - | |||
Köster, Karl | SignGfr. | 04.05.1925 | 15.06.1944 | SignGfr Karl KÖSTER, Kommando Hafenschutzflottill... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köster, Kurt | MaschOGfr | 02.08.1922 | "S 96" Pow.25.09.43. | - | |||
Köster, Otto | 4.Ing. | 23 years old. Entered the Merchant Marine and Hapa... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Köster, Walter | Gfr. | 15.02.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Köster, Wilhelm | MtrGfr | 08.02.1921 | "SCHARNHORST". Pow.26.12.43. | - | |||
Köster, Wilhelm | OMasch | 15.01.1917 | 06.03.1944 | U 973+ | - | ||
Köster, Willi | BtsMt. | 14.02.1919 | Kommandos "PREUSSEN", 4.Schnellootflottille, "MOLD... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Köster, Willi | M.A.A. 618 2.Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Köster Dr., Fritz | Mar.Ob.St.Arzt | 01.09.1886 | - | ||||
Kösterbaumer, Rudolf | U 971. Pow.24.06.44. | - | |||||
Köstermann, Johann Karl-Heinz | OGfr | 23.02.1923 | 26.12.1943 | Johann Karl-Heinz KÖSTERMANN, Schlachtschiff "SCH... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |