Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosnick, Fritz | OLt.z.S.d.R.01.06.44. | 04.03.1911 | 21.04.1984 | U 739. Cdr.(02.45-05.45). | - | ||
Kosowski, Günther | U 981. U 3521. | - | |||||
Koss, Reinhold | BtsMt. | 25.03.1923 | 23.09.1944 | U 859+ | - | ||
Kossack, | U 333. U 2519. | - | |||||
Kossack, Alfred | MtrOGfr | 01.03.1925 | U 963. Pow.20.05.45 | - | |||
Kossack, Frithjof | OFähnr.ing. | 20.12.1923 | 08.07.1943 | U 232+ VIIC. 9. U Flottille, Feldpostnummer: M - 4... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kossack, Gerhard | Mtr. | U 433. pow.16.11.41. | - | ||||
Kossak, Franz | Offz. | 16.06.1909 | 24.8.39-3.4.40, Mar.Flak.A.242 4.4.40-29.5.40, 1.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kossak, Gerhard | Matrose | 07.08.1926 | 20.09.1944 | - | |||
Kossak, Rolf | U 141. | - | |||||
Kossakowski, Rudolf | MtrOGfr | U 776. surren.20.05.45.Weymouth England | - | ||||
Kossakowski, Wilhelm | OBtsm | 00.00.1917 | 31.12.1942 | "Z 16"+ "FRIEDRICH ECKOLDT" | - | ||
Kosse, Wilhelm | OMasch | 29.03.1920 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kossegg, Walter | MaschOGfr | 18.11.1922 | 01.08.1943 | U 383+ VIIC. 9.U Flot. Feldpostnummer: M - 41 101... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kössel, Max | MaschOGfr | 31.08.1924 | 05.05.1945 | U 3523+ | |||
Kossi, Walter | OMasch. | 25.01.1916 | 17.07.1942 | U 751+ | |||
Kossinowski, Erwin | BtsMt. | 24.06.1920 | Minensuchboote Flot. Wilhelmshaven, Zimmermann, ve... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kossler, Albrecht | "Z 24". / "T 24". 2 Komp Mar. Bataillon Narvik Gir... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Kössler, Emil | MA.Gfr. | 24.09.1922 | 22.03.1943 | Kommando Mar.Flak.A.705. am 22.3.1943 in St. Naiza... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kössler, Friedrich | Gfr. | 00.00.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kossmann, Gustav | Feldwebel | 28.05.1899 | 09.11.1945 | Pow.No.B.78063. | - | ||
Kossmann, Heinrich | MaschMt | 19.09.1918 | 27.04.1943 | U 174+ unter Oberleutnant zur See Wolfgang Grandef... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kossmann, Wilhelm | Gfr. | 19.12.1918 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ | - | ||
Kössmeier, Karl | Feuerwerker | 04.07.1913 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kossok, Walter-Kurt-Georg | MaschMt | 18.11.1919 | 12.09.1942 | U 88+ | - | ||
Kossow, Ernst | OLt.z.S. | "PRINZ EUGEN". (12.43-05.45). | - | ||||
Kossowski, Franz | M.A.A. 618 4 Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Kossowski, Hans | MechGfr(A) | U 318. | - | ||||
Kossowski, Siegfried | MaschMt. | 16.09.1921 | U 187. pow.04.02.43. | - | |||
Kossyk, Alfons | MtrOGfr. | 27.01.1925 | 22.08.1944 | U 344+ | - | ||
Kost, August | OMasch | 09.08.1915 | 31.12.1945 | Kommandos "LEIPZIG". 6.Torpedobbootflottille, 7.To... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kost, Ernst | MtrOGfr. | 16.04.1924 | 04.07.1944 | MtrOGfr Ernst KOST, Kommando 42.Minensuchsuchflott... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kost, Heinz | Schiffbauer | 17.03.1922 | 24.08.1943 | Kommando Kriegsmarinewerft St. Naizaire am 24.8.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kost, Helmut | BtsMt. | 30.09.1922 | 17.06.1943 | Kommando Hafenschutzflotte Lorient gefallen | - | ||
Kost, Walter | 20.04.1923 | U 333. U 2519. | - | ||||
Kost, Werner | MechGfr. | 25.12.1921 | 28.12.1941 | U 75+ Typ VIIB, 23. U Flottille, Salamis. unter K... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kosta, Siegfried | Gfr. | 06.02.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kostal, Anton | Matrose | 22.07.1926 | 09.01.1945 | - | |||
Kostecki, | MtrOGfr. | "ADMIRAL GRAF SPEE". Schwer verwundetenlistez 13.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kostek, Horst | Unteroffizier | 22.03.1920 | 17.10.1943 | HSK "MICHEL"+ gehörte zur Bordflieger-Gruppe 196. | - |