Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kottke, Willy | MaschHGfr. | 16.06.1918 | 31.12.1942 | "Z 16"+ / "FRIEDRICH ECKOLDT"+ | - | ||
Köttler, August | OGfr | 19.02.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kottmann, Friedrich-August | OStrm | 29.10.1915 | 16.10.1943 | U 964+ | - | ||
Kottmann, Hermann | KpLt.01.04.43. | 04.12.1915 | 23.06.1955 | Gunnery officer of the "ADMIRAL GRAF SPEE". Inter... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Kottmann, Waldemar | "Z 24". / "T 24". 2 Komp Mar. Bataillon Narvik Gir... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Kottmeyer, Herbert | OLt.z.S.01.01.45. | U 213. U 313. 2WO.(05.43-11.43) 1WO.(11.43-10.44) ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kottner, Willi | MaschGfr. | 23.04.1921 | 22.10.1942 | U 412+ VIIC. 9.U Flot. Feldpostnummer: M - 06 991... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köttnitz, Willi | FkOGfr | 23.03.1924 | 23.07.1943 | U 613+ VIIC. 3. U Flottille La Pallice, Feldpostnu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kottulla, Edmund | 13.11.1923 | U 46. U 747. U 1023. | - | ||||
Kottusch, Werner | MtrGfr. | U 131. pow.17.12.41. | |||||
Kottysch, Gerhard | OFkMt | 07.01.1920 | 18.08.1944 | U 107+ Typ IXB, 2. U Flottille, Wilhelmshaven & Lo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kotulla, Johann | KrfGfr. | 27.05.1920 | 28.03.1942 | Kommando MarFlakAbt 705 am 28.3.1942 in St. Nazair... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kotz, Alfred | OStrm | 30.05.1920 | 03.08.1943 | U 706+ VIIC. 3.U Flot. Feldpost Nr. M.43347. unte... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kötz, Erich | OMaat | 12.02.1917 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kotzerka, Heinz | BtsMt | U 24. | - | ||||
Kotzian, Edmund | MaschMt(Z).Nr.1. | U 615. VIIC. unter Kapitänleutnant Ralph Kapitzky... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kotzian, Heinrich | BtsM. | HSK Schiff 16. "ATLANTIS". Matrose. Prismatrose "S... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kotzian, Wolfgang | MaschOGfr. | 26.06.1921 | 13.01.1943 | U 224+ VIIC. 7.U Flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kotzinger, Franz | MaschGfr. | 19.02.1924 | 09.09.1994 | U 802. | - | ||
Kotzoak, | Fähnr.z.S. | 1.UJ Flot. Swinemünde "UJ 106". BootFührer.27.11... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kotzulla, Alfred | MtrGfr | 16.06.1926 | 14.02.1945 | U 989+ | - | ||
Kotzur, Bruno | 25.06.1922 | 10.12.1963 | Bruno Kotzur diente bei Marine-Artillerie. Er abso... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kotzur, Franz | Gfr. | 25.11.1911 | 00.00.1954 | Franz Kotzur diente bei der 2./3. Marine-Ersatz-Ab... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kotzur, Kurt | MtrOGfr | 23.05.1924 | 29.03.1945 | U 1169+ | - | ||
Kovatschich, Johann | MaschGfr. | 22.06.1925 | 30.04.1945 | U 879+ | - | ||
Kowal, Eduard | MtrGfr. | 22.05.1923 | Eduard Koval diente bei der Kriegsmarine. Seine TÃ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kowal, Gerhard | BtsMt | 31.07.1921 | 16.11.1942 | U 173+ | - | ||
Kowal, Ludwig | Gfr. | 27.03.1925 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Kowalczick, Walter | MtrGfr | 23.02.1919 | 16.07.1945 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Kowalczick, Walter. (Verschie... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Kowalesski, Friedrich | MaschMt | U 145. | - | ||||
Kowalewski, Leo | Matrose | 06.02.1925 | 02.03.1944 | Kommando 24.SStA am 2.3.1944 im MarLaz Leer versto... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kowalewski, Robert | 15.03.1914 | Transfered to Air-Sea Rescue 1932. | - | ||||
Kowalewsky, Fritz | OMasch. | 08.10.1919 | 15.04.1945 | U 437. U 1235+ | |||
Kowalke, Friedrich | MtrGfr. | HSK "ATLANTIS". Schiff-16. | - | ||||
Kowall, Josef | MtrHGfr. | 29.04.1922 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Kowalla, Leo | Gfr. | 14.08.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kowallak, Hans | Maat | 21.04.1921 | 06.09.1944 | - | |||
Kowalleck, Horst | MtrOGfr | 22.04.1924 | 08.04.1945 | U 774+ | - | ||
Kowallek, Franz | MaschMt. | UD-5. | - | ||||
Kowallik, Eddy | MtrOGfr. | 17.10.1925 | 10.04.1945 | U 878+ | - |