Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krahn, Kurt-Erich-Paul | OBtsMt. | 07.12.1918 | 07.01.1945 | Naval career: - 29.07.1942 Bau Batl. 108 M.H.A. R... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Krahn, Rudolf | Maat | 13.11.1914 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ Wilhelmshaven-Ehrenfri... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krahnast, Adolf-Gustav | MaschGfr. | 27.05.1924 | 20.08.1943 | U 197+ IXD2. 12. U Flot. Postfeld Nr. M.49177. unt... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krahne, Wilhelm | OMaschMt. | 25.07.1905 | 17.10.1943 | HSK "MICHEL"+ | - | ||
Krahnert, Johannes | 20.02.1923 | 04.01.1997 | - | ||||
Krahnert Dr., Ernst | Mar.Ob.Ass.Arzt | 14.01.1911 | "Z 4"."RICHARD BEITZEN". (25.03.38-05.02.40). "DA... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Krähnke, Hellmut-Alwin | SanOMt | 08.01.1920 | 22.11.1943 | U 648+ VIIC. 6.U Flot. Feldpost Nr. M.50698. unter... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krainz, Josef | MA.Gfr. | 00.00.1922 | MAA. / Mar.Flak.A.? Ostland 05.02.1944. | - | |||
Krais, Georg | MaschMt | 11.02.1919 | 10.01.1945 | U 679+ | - | ||
Krais, Roland | MtrGfr | 31.05.1920 | 14.04.1943 | U 526+ | |||
Kraitzek, Johannes | MaschOGfr | 03.05.1923 | 26.07.1944 | U 214+ | - | ||
Krajer, Fritz | OMasch | U 73. | - | ||||
Krajewski, Alfred | BtsMt | 06.06.1920 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Krajewski, Heinrich | Matrose | 26.06.1927 | "DORPAT". (15.05.44- ). | - | |||
Krajewski, Heinz | MtrGfr. | 10.12.1919 | 14.10.1939 | U 45+ | - | ||
Krajewski, Helmut | MtrGfr. | 05.02.1922 | 14.07.1943 | Kommando HaKo Ostende am 14.7.1943 beim Fischen du... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krajewski, Theo | FkOGfr | 23.09.1924 | 18.06.1944 | U 767+ | - | ||
Krajewski, Wilhelm | MtrOGfr. | 14.12.1911 | 28.12.1943 | Kommando Zerstörer "Z 27"+ gefallen | - | ||
Krajnicki, Rudi | FkGfr | 18.03.1925 | 20.09.1943 | U 338+ missing | - | ||
Krakau, Willi | MtrHGfr. | 30.03.1918 | 06.03.1944 | Kommando "UJ 1713"+ am 6.3.1944 bei Obrestar gefal... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kräkel, Wilhelm | Matrose | 10.03.1896 | 6.U Flot. | - | |||
Kräker, Herbert | KpLt.01.07.41. | 08.07.1907 | "NÜRNBERG".A.W.O.(08.41.01.42).(04.42-06.42). "E... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kraker, Kurt | Lt.z.S. | 17.10.1922 | 00.12.1944 | U 297+ 1WO. VIIC/41. unter Oberleutnant zur See W... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krakhofer, Johann | MtrOGfr | "PINGUIN" pow.08.05.41. | - | ||||
Krakhofer, Ludwig | MA.Gfr. | 19.12.1924 | Mar.Flak.A.711. Battr.3. K.v.Bord. Ostland 31.07.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Krakow (changed name to Cooper)., Friedrich | BtsMt | 04.10.1921 | 31.08.2007 | U 117. U 430. 12th U Fl.Bordeaux. | - | ||
Krakowczyk, Alfred | MtrGfr. | 04.11.1923 | 16.10.1943 | U 844+ 07.04.43-16.10.43. | - | ||
Krakowwski, Kurt | OGfr | 15.01.1924 | 10.03.1945 | U 681+ | - | ||
Krakrügge, Egbert | MaschGfr. | 16.06.1918 | 13.04.1940 | "ANTON SCHMITT"+ / "Z 22"+ Verwundungen 10.04.40. | - | ||
Kralik, Georg | OGfr | 00.00.1919 | 18.08.1944 | T boat + | - | ||
Kräling, Walter | MaschOGfr. | 21.11.1924 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Kralinger, Josef | HGfr | 16.08.1921 | 04.05.1945 | UStp. Harstadt. Died on ship "BLACK WATCH" | - | ||
Krall, Heinrich | MaschGfr. | 18.06.1923 | 27.10.1942 | U 627+ | - | ||
Krall, Josef | MaschGfr. | U 77. | - | ||||
Krallmann, Bruno | Kkapt.M.A.01.01.44. | 23.09.1912 | - | ||||
Kram, Karl-Heinz | FkGfr. | 22.09.1924 | 13.01.2023 | U 3502. Keine Feindfahrt, Überführung von Danzig... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kramb, Reinhold | OBtsMt | 09.05.1914 | 20.10.1943 | U 378+ | - | ||
Krambröckers, Wilhelm | MechGfr | 15.01.1925 | 16.11.1943 | U 280+ | - | ||
Krambs, Helmut | MaschOGfr | 29.05.1924 | MaschOGfr Helmut KRAMBS, U 994. VIIC. ab 03.09.43. | - | |||
Krambs, Kurt | OLt.z.S.d.R. | - |