Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kracise, Walter | Fort Dönitz (Fort du Verdon). Pow 20.04.45. | - | |||||
Krack, Bernhard | MtrOGfr | 08.06.1922 | 12.02.1945 | U 676+ | - | ||
Krack, Horst | U 37. | - | |||||
Krack, Siegfried | Matrose | 05.07.1921 | 05.04.1941 | "SPERRBRECHER X"+ | - | ||
Kracke, Heinrich-Fritz | OMasch. | 05.08.1909 | 00.03.1940 | "EMDEN".MaschMt.1935-36. U 44+ | - | ||
Kräcker, Johannes | OMasch | 09.05.1916 | 30.09.1944 | U 1062+ | - | ||
Kräckmann, Robert | Matrose I. | 26.03.1926 | 17.04.1944 | Kommando 20.SStA am 17.4.1944 im MarLaz Bedburg-Ha... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krackowitz, Heinz | MaschGfr. | 20.04.1923 | 17.01.1944 | U 544+ | - | ||
Kraczewski, Gerd | MtrGfr. | 27.10.1923 | 20.10.1942 | U 216+ | - | ||
Kraeft, Erich | OLt.ing. d.R. | 21.08.1904 | 21.04.1944 | Kommando Minenschiff "ROLAND"+ am 21.4.1944 in der... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraege, Wolfgang | Lt.z.S. | 26.10.1920 | 20.05.1942 | Luftwaffe 1./Ku.Fl.Gr.506. / Ju 88 A4.Beobachter+ | |||
Kraemer, Alfred | Steward | 10.03.1927 | "DORPAT". | - | |||
Kräer, Horst | OBtsMt | 02.05.1919 | 22.04.1944 | U 311+ VIIC. unter Kapitänleutnant Joachim Zander... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraetzer, | Masch | UD-4. | - | ||||
Krafczyk, Georg | OGfr | 07.08.1921 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Krafft, Ernst | K.Adm.z.V.01.06.40. | 28.02.1885 | 27.07.1954 | - | |||
Krafft, Gunter | MechGfr(T) | 15.04.1922 | 13.03.1943 | U 130+ IXC, 2. U Flottille, Lorient, Feldpostnumme... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krafft, Karl | OMasch(D) | U 218. | - | ||||
Kraffzick, Wilhelm | MtrOGfr | 28.06.1923 | 09.10.1943 | UStp. Salamis. am 9.10.1943 im LWLaz Athen nach Ve... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraft, | U 293. | - | |||||
Kraft, | U 61. | - | |||||
Kraft, Conrad | MaschGfr. | 15.06.1924 | 20.09.1943 | U 346+ Type VIIC sank in a diving accident with t... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraft, Eduard | U 861. | ||||||
Kräft, Erich | OMasch. | U 134. | - | ||||
Kraft, Erich | MtrOGfr | 21.10.1909 | 19.01.1937 | "WELLE"+ | - | ||
Kraft, Friedrich | MtrGfr. | 04.04.1924 | U 528. pow.11.05.43. | - | |||
Kraft, Fritz | StabsMasch. | 04.07.1906 | 01.10.1939 | Kommando "M 85"+ struck a mine and sank with the l... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraft, Georg | Matrose | 07.10.1926 | 18.08.1944 | T boat + | - | ||
Kraft, Georg | Gfr | 00.00.1920 | 29.03.1942 | "Z 26"+ ? | - | ||
Kraft, Günther | Matrose | 07.04.1926 | 00.00.1944 | - | |||
Kraft, Hans | Gfr. | 15.02.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kraft, Hans | MaschGfr. | 18.09.1922 | 27.06.1941 | "S 43"+ | - | ||
Kraft, Heinrich | OGfr | 21.02.1920 | 08.05.1941 | "PINGUIN"+ | - | ||
Kraft, Heinrich | Offz. | 24.09.1907 | |||||
Kraft, Heinz | Gfr. | 25.05.1920 | 13.05.1942 | "SEEADLER"+ or "ILTIS"+ | - | ||
Kraft, Heinz | U 1164. U 3008. | - | |||||
Kraft, Heinz | U 230. | - | |||||
Kräft, Hermann | MA.OGfr. | 00.00.1922 | MAA.531. (v Diest) K.v.Bord, Inf. 1.Komp. Ostland ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kraft, Horst | 09.01.1927 | Kommandos 1.9.44-29.9.44 14.SStA, 30.9.44-19.12.44... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kraft, Joachim | SeeKadett | 13.05.1926 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - |