Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraft, Julius | OMaschMt | 23.10.1922 | 17.01.1944 | U 544+ | - | ||
Kraft, Karl | 01.11.1944 | U 565. Died land fighting in the Balans | - | ||||
Kraft, Karl-Heinz. | OGfr. | 21.03.1922 | 19.04.1944 | U 974+ | - | ||
Kraft, Paul | KpLt.MA. | 00.00.1945 | Mar-Schü-Batl.314. | - | |||
Kräft, Reinhard | Matrose | Dampfer "MOLTKEFELS". 1945 Ostsee (während der Gu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kraft, Walter | MtrOGfr. 2 Div. | 02.09.1918 | "KORMORAN". Pow.27.11.41. picked up Yandra. | - | |||
Kraft, Walter | FkOGfr | U 1206. Pow.14.04.45. | - | ||||
Kraft, Walter-Werner. | OMasch. | 01.12.1913 | 07.08.1943 | U 84+ Typ VIIB, 1. U Flottille, Kiel & Brest. unt... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraft, Wilhelm | HGfr | 02.10.1920 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kräft, Wilhelm | MaschOGfr. | 18.12.1922 | 15.07.1943 | U 509+ IXC. 2.U Flot. Feldpostnummer: M - 37 143. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraft, Wilhelm | MtrGfr. | 21.09.1923 | 17.01.1943 | U 277.+ ertrunken Unfall | - | ||
Kraft, Wilhelm | Lt.z.S. | U 228. | - | ||||
Kräft, Wilhelm | OStrm. | 15.11.1898 | 05.02.1943 | Kommando "V 1602"+ (La Provence). minentreffer / F... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraft, Willi | MtrOGfr. | 01.02.1923 | 31.07.1943 | U 199+ IXD2. 12.U Flot. unter Kapitänleutnant Han... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kraft, Willy | MechGfr | 10.01.1925 | 15.04.1945 | U 1063+ | - | ||
Kraft Dr., Karl | Adm.Arzt | 24.12.1892 | 09.02.1943 | Mar.Laz.La Baule.(01.41-09.42). | - | ||
Krag, Hans | Lt.z.S. | 06.02.1924 | 29.05.1944 | U 549+ | - | ||
Krage, Günther | OGfr | 04.06.1923 | 00.00.1988 | U 1057. Pow.05.45-23.12.47.camp Le Marchant. | |||
Krage, Hans | MechOGfr. | 25.11.1923 | 30.09.1944 | U 1062+ ab 03.04.43. | - | ||
Kräge, Klaus | Ver.Ogfr | 25.01.1917 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Kräge, Klaus. 5.Division. Gr... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Krage, Otto | OLt.ing. | U 792. LI..(07.44-05.45). Typ Wa 201 war ein EinhÃ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Krage, Walter | Masch-KpLt.ing.d.r. | 16.07.1904 | U 19. (12.35-10.37). U 35. (10.37-11.37). U 8. (... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kräh, Hermann-Josef. | OMasch. | 18.04.1914 | 13.07.1995 | U 14. U 16. U 564. 15.04.41.to ? U 2045. U 20... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krah, Josef | FkOGfr | 31.10.1924 | 07.01.1944 | U 972+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Klaus-Diet... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krah, Walter | Kapt.z.S.01.10.23. | 24.07.1880 | Leiter, Kriegsmarinedienststelle Lübeck - 00 May ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Krah, Wilhelm | MtrOGfr. | 20.09.1921 | 10.11.1943 | Kommando 2.Minensuchflottille am 10.11.1943 bei Le... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krahberg, Günther | MtrGfr. | 11.11.1921 | 27.12.1941 | Kommando Sperrschulflottille "M 557"+ foundered no... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krahe, Egon | OFkMt | 17.09.1920 | 10.04.1944 | U 68+ | - | ||
Krähe, Erich | OFkMstr | 14.03.1917 | 00.04.1945 | U 857+ IXC/40. unter Oberleutnant zur See Rudolf ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Krahe, Hans | U 68. | - | |||||
Krähe, Hans | MA.OGfr. | 07.12.1922 | Admiral Ostland, Aufatellung zu G-kdos Punkt (a). ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Krahforst, Walter | OBtsm | 20.01.1918 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Krahforst, Wilhelm | OGfr | 11.05.1921 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Krahl, Gerhard (Eusebius) | MtrGfr. | U 233. Pow. | - | ||||
Krahl, Gottfried | Matrose | 28.02.1921 | 26.08.1944 | - | |||
Krahl, Johannes | Heizer | 24.10.1901 | 15.08.1941 | - | |||
Krähling, Werner | MaschOGfr | 11.09.1917 | 24.10.1997 | "ADMIRAL GRAF SPEE". 7. Div. 1940 In Buenos Aires... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Krahn, Herbert-Erich | OBtsMt 1 Div. | 11.01.1914 | "KORMORAN". Pow.23.11.41. picked up ashore. | - | |||
Krahn, Karl | MaschHGfr | 29.01.1921 | 25.04.1945 | U 326+ | - | ||
Krahn, Klaus | OLt.z.S. | 15.02.1915 | 14.12.1939 | "EMDEN". Seekadett 1935-36. Geleitboot "F 9"+ Gef... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |