Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornfeld, Ewald | Mt | 30.04.1922 | 30.03.1945 | U 965+ | - | ||
Kornfeld, Willi | MtrOGfr | 17.03.1917 | 09.10.1987 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Kornfeld, Willi. 4. Division.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Kornher, Franz | OGfr | 31.03.1920 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Körnig, Herbert | MaschMt | 12.05.1921 | 15.03.1945 | U 367+ mine | - | ||
Körnig, Karl-Wilhelm | Lt.ing.01.04.42. | 04.07.1920 | 04.11.1942 | U 132+ LI-Schüler VIIC. 3. U Flottille, Feldpostn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kornitzer, | MtrGfr | U 318. | - | ||||
Kornmeier, Alfons | MaschGfr. | U 433. pow.16.11.41. | - | ||||
Kornmeyer, Adolf | MaschOGfr | 13.11.1921 | 08.07.1943 | U 232+ VIIC. 9. U Flottille, Feldpostnummer: M - 4... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kornowsky, Horst | MtrOGfr. | 02.01.1921 | 14.05.1944 | U 240+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Günther L... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kornrumpf, Adolf | MA.OGfr. | Mar.Flak.A.711. Battr.1. K.v.Bord. Ostland 02.08.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kornrumpf, Georg | OMasch. | 22.02.1915 | 19.07.1943 | U 513+ | - | ||
Kornrumpf, Wolf-Dieter | OLt.z.S. | U 476. U 3507. | - | ||||
Kornweih, Helmut | MaschOGfr. | 29.01.1924 | 11.02.1945 | U 869+ | - | ||
Korol, Leo | MtrHGfr. | 24.07.1896 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Korosec, Josef | MtrGfr. | 03.09.1915 | Kommando 3.R Flot. | - | |||
Korous, Johann | MtrGfr | 01.11.1924 | 06.03.1944 | U 973+ | - | ||
Korpanik, Josef | "Z 24". / "T 24". "FGi-09".="LR 3470". Wachboot P... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Korpas, Adolf | 13.01.1926 | 07.10.1990 | Adolf Korpas diente bei der Kriegsmarine (Wilhelms... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Korpas, Alois | 25.03.1925 | Einberufen September 1944 zur Kriegsmarine nach Me... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Körper, | Lt.z.S. | U 680. 1WO.(02.44-05.44). | - | ||||
Körpert, Raimund | MtrOGfr | 22.09.1925 | 22.05.1946 | U 1229. Pow.20.08.44. Died in pow camp. Moltennort... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korpilla, Alfred | MaschGfr. | 30.04.1922 | 31.07.1942 | U 588+ | - | ||
Korpilla, Heinz | MtrOGfr | U 239. | - | ||||
Korpjuhn, Magnus | Kkapt.01.07.43. | 10.03.1901 | "MARS".I.O.(02.44-03.45). | - | |||
Korpock, Johann | M.A.A. 618 5 Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Korsch, Felix | Lt.z.S. | 02.03.1920 | 03.08.1943 | U 572+ VIIC. 3.U Flot. Feldpost Nr. M.42493. unter... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Korsch, Friedrich | Masch | 01.08.1904 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS". | - | ||
Korsch, Helmut | MechOGfr | 13.10.1922 | 27.09.1943 | U 161+ | - | ||
Korsch, Helmut | MaschOGfr | U 856. Pow.07.04.44. (age-22). | - | ||||
Körschen, Ernst | MaschGfr. | 01.05.1921 | 16.09.1942 | U 457+ | - | ||
Korschewsky, Paul | MA.OGfr. | 18.12.1921 | Mar.Flak.A.711. Battr.2. K.v.U. Ostland 02.08.1943... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Körschgen, Kurt | MaschGfr | 09.09.1924 | 26.04.1944 | U 488+ | - | ||
Korschin, Alois | Gfr. | 00.00.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Korsig, Hubert | VerwOMt | "Z 30". | - | ||||
Korsonek, Gerhard | 22.12.1920 | U 2316. | - | ||||
Korssen (Corssen), Herbert-Alfred-Alexander | 00.00.1924 | U ? Pow. | - | ||||
Korste, Walter | OGfr | 21.07.1923 | 16.05.1943 | U 463+ | - | ||
Korsus, Gerhard | MtrGfr | 19.08.1923 | 13.09.1944 | U 409. VIIC. 29. U Flottille. Feldpostnummer: M - ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korsus, Werner | FkOGfr | 09.04.1923 | 12.12.1943 | U 645+ VIIC. unter Kapitänleutnant Otto Ferro, li... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korte, Alfred | MaschOGfr. | 20.04.1923 | 12.07.1943 | U 506+ IXC. 2. U Flottille, Lorient. Feldpostnumme... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |