Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormarnicki, Michael | ObGfr. | 30.03.1924 | U 217. surv. | - | |||
Korn, Berthold | Mtr.I. | 13.12.1924 | 04.05.1943 | U 109+ IXB. 2. U Flottille Lorient. Feldpostnummer... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korn, Clemens | FkMt. | U 581. pow.02.02.42. | - | ||||
Korn, Emil | Matrose | 12.01.1924 | 11.01.1943 | Kommando 13.SStA am 11.1.1943 im MarLaz Libau vers... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korn, Erich | MtrGfr. | 29.12.1922 | 06.04.1943 | U 632+ VIIC. 1.U Flot. unter Kapitänleutnant Hans... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korn, Franz | MtrHGfr. | 04.10.1919 | 22.12.1943 | Kommando 6.Sicherungsflottille "UJ 6076"+ (ex VOL... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korn, Franz-Wilhelm | FkGfr. | 25.11.1925 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Korn, Friedrich-Georg | FkMt | 08.05.1921 | 11.08.1943 | U 468+ VIIC. 3.U Flot. Feldpost Nr. M.49533.unter ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korn, Georg | OLt.z.S. | 26.05.1921 | 6th.S Flot. "S 79".Kdt.(15.04.43-09.44). "S 704".K... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Korn, Günter | MaschGfr. | U 1207. | - | ||||
Korn, Hans-Felix | Fkapt.02.09.40. | 04.11.1899 | 02.09.1940 | 12th.UJ Flot.Chef.(09.39-02.09.40). "UJ 121"+. Min... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korn, Hans-Jürgen | - | ||||||
Korn, Heinrich | OStrm | 13.12.1914 | U 188. (08.42-06.44) 3 patrols 356 seetage. | - | |||
Korn, Helmut | Matrose II. | 19.07.1925 | 19.04.1944 | Kommando 12.Vorpstenflottille "V 1236"+ am 19.4.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korn, Inge | Marinehelferin | M.Fest.Pion. "WILHELM GUSTLOFF". Überlebende. 30.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Korn, Johann | MtrOGfr | 19.12.1923 | 10.07.2019 | U 195. | - | ||
Korn, Johann | U 1304. | - | |||||
Korn, Johannes | Fkapt.01.12.44. | 03.02.1893 | - | ||||
Korn, Karl | FkOGfr | 12.04.1924 | 17.04.1944 | U 342+ | - | ||
Korn, Karl-Heinz | 18.08.1924 | Kommandos 1.2.44-1.7.44 MS Mürwik. 2.7.44-28.1.4... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Korn, Max | OMasch | 17.01.1917 | 07.06.1944 | U 955+ | - | ||
Korn, Paul | MA.OGfr. | 14.10.1921 | Kommando MAA 684 | - | |||
Korn, Siegfried | Fähnr.z.S.01.12.41. | 10.07.1922 | 02.10.1942 | U 512+ | - | ||
Korn, Wolfgang | OStrm. | 06.02.1917 | 15.11.1943 | Kommando 29.Minensuchflottille "M 445"+ am 15.11.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korn, `Helmut | Matr. | 19.07.1925 | 19.04.1944 | Kommando 11.Vp Flot. gefallen. | - | ||
Kornas, Gerhard | MaschGfr. | 15.02.1925 | 23.04.1944 | U 193+ IXC/40. under Oberleutnant zur See Ulrich A... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kornas, Rudolf | Matrose | 25.07.1921 | 08.04.1945 | - | |||
Kornbach, Johann | MtrOGfr | 12.09.1924 | U 530. (1943 - 1944), 10. U Boots Flottille (1944)... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Kornbrust, Herbert | MaschGfr. | 12.08.1923 | 30.07.1943 | U 43+ | - | ||
Korndörfer, Hubertus | OLt.z.s.01.10.43. | 20.11.1919 | U 593. 2WO.(10.41-01.43) 1WO.(01.43-07.43). U 139.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Korneli, Johann | MtrOGfr | 01.11.1923 | 05.09.1944 | U 362+ | - | ||
Kornelius, Friedrich | 17.12.1925 | 22.03.2018 | U 1054. U 637. | - | |||
Körner, | Lt.z.S. | Luftwaffe 2./Ku.Fl.Gr.506. /Do 18 D3. Beobachter P... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Körner, August | Kapt.z.S.(W).01.10.37. | 21.09.1875 | 17.02.1953 | Kommandeur, Marineartilleriezeugamt Kiel-Dietrichs... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korner, Emil | 00.00.1928 | Emil Korner wurde 1945 zur Kriegsmarine einberufen... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Körner, Ernst | BtsMt | HSK "ATLANTIS". Schiff 16. Matrose. | - | ||||
Körner, Ernst | MaschMt | 26.10.1919 | 11.07.1942 | U 136+ | - | ||
Körner, Friedrich | Fkapt.d.R.01.09.40. | 19.06.1889 | 13.02.1951 | 1st.Vp Flot.Chef.(09.39-09.40). 3rd.Sp-Flot.Chef.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner, Friedrich | OLt.ing. | 20.08.1915 | 27.06.1941 | U 556+ VIIC. LI. (02.41-06.41) unter Kapitänleutn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner, Fritz | MaschMt | 06.07.1921 | 17.03.1945 | U 246+ VIIC. unter Kapitänleutnant Ernst Raabe, | - |