Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kording, Heinrich | HGfr | 10.06.1919 | 25.08.1944 | - | |||
Kording, Heinrich | Btsm. | 29.06.1917 | 03.03.1943 | "DOGGERBANK"+ | - | ||
Kordis, Herbert | OMasch | U 999. | - | ||||
Korditzke, Werner | Lt.(V). | 07.01.1920 | |||||
Kordowski, Franz | MtrOGfr. | 12.02.1923 | 06.07.1943 | Kommando 34.M.S.Flot. "M 3420"+ am 6.7.1943 vor De... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kordt, Heinz | MaschOGfr | 11.02.1924 | 18.08.1944 | U 107+ Typ IXB, 2. U Flottille, Wilhelmshaven & Lo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kordt, Wilhelm | MaschGfr. | 01.01.1924 | 17.04.1943 | U 175+ IXC. 10.U Flot. unter Kapitänleutnant Hein... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kördt, Willi | MaschOGfr | 09.09.1923 | 30.07.1943 | U 43+ | - | ||
Korecky, Kurt | MaschGfr. | 13.02.1924 | 07.06.1944 | U 955+ | - | ||
Korehnke, Fritz | OMaat | 27.07.1916 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Korek, Georg-Robert | MaschMt | 05.12.1919 | 31.07.1942 | U 213+ | - | ||
Koren, Karl | MaschGfr. | 22.10.1925 | 14.04.1945 | U 1206+ life boat | - | ||
Kores, Adolf-Jospeh | FkOGfr.A. | 21.04.1924 | 11.02.1944 | U 424+ | - | ||
Koretzky, Waldemar | Matrose | 12.07.1927 | 14.04.1945 | 2 Mar.Inf.Div. | - | ||
Korfant, Albrecht | KpLt.ing.LI | 05.09.1910 | 06.05.1943 | U 192+ IXC.40. 1 patrol 24 seetage. | - | ||
Körfer, Harald | Lt.z.S. | 11.06.1922 | 11.02.1944 | U 545+ IXC/40. unter Kapitänleutnant Gert Mannesm... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körfer, Nikolaus | KrfOGfr.d.R. | 08.12.1912 | 31.03.1943 | Kommando Mar.Bord.Flak.Abt Süd am 31.3.1943 im Mi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körfer Dr., Hans-Hermann | Mar.Ass.Arzt | 29.05.1917 | 16.10.1943 | U 964+ | - | ||
Korff, Gerhard | BtsMt | 29.10.1920 | 23.12.1943 | Kommando Netzsperrflottille Süd am 23.12.1943 in ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korff, Heinrich | MaschOGfr. | 16.04.1923 | 16.05.1943 | U 182+ IXD2. 12. U Flottille (Bordeaux) | - | ||
Korff, Helmut | MaschMt | 02.10.1921 | 09.04.1945 | U 1065+ | - | ||
Korff, Hermann | MechOGfr. | 14.12.1924 | 15.06.1944 | U 987+ | - | ||
Korff, Wilhelm | Uffz. | 27.01.1917 | 13.08.1943 | PanzPioBat Hermann Göring am 13.8.1943 auf Lazare... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korffmann, Richard | MtrGfr | 22.09.1923 | 22.03.1943 | U 524+ IXC. 10.U Flot. unter Kapitänleutnant Walt... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korflur, Josef | Gfr. | 19.03.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Korflür, Theodor | 12.02.1922 | Kommando U 303. U 2362. Baubelehrung 1b 01.12.44.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Korfmacher, Karl-Heinz | MaschGfr. | 20.07.1922 | 03.07.1942 | U 215+ | |||
Korfmann, Fritz-Otto | OLt.z.S.01.10.44. | 24.04.1923 | 12.04.1977 | 2nd.Vp Flot.(12.40-04.41). U 375. WO.(09.41-04.42... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korfür, Theo | FkMt | U 303. | - | ||||
Korger, Franz | OBtsMt. | 30.07.1914 | 01.06.1944 | Kommando 22.Mar.Bord.Flak.Abt am 1.6.1944 im Laz T... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korger, Konrad | Lt.ing. | 24.04.1920 | 08.06.1944 | U 373+ VIIC. LI. unter Oberleutnant zur See Detlef... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korges, Kurt | BtsMt | 28.05.1923 | 30.11.1944 | Kommando "ISAR". U 377. U 196+ IXD2. unter Ober... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korgitzsch, Wilhelm | Kkapt.M.A.d.R.z.V.01.03.42. | 17.07.1890 | 16.10.1959 | Hafenkomdt.Narvik.(07.40-10.44). | - | ||
Koring, Werner | MtrHGfr | "Z 30". | - | ||||
Korinth, Heinz | U 971. Pow.24.06.44. | - | |||||
Korinth, Kurt-Walter | MaschOGfr. | 20.04.1923 | 17.07.1942 | U 751+ | |||
Köritzer, Udo | Masch… | 00.00.1924 | U 218. | - | |||
Körkel, Hermann | FkGfr | U 111. pow.04.10.41.U.K. | - | ||||
Korleck, Kuert | MaschMt | U 616. Pow.17.05.44. (age-23). | - | ||||
Korlek, Kurt | MaschOGfr | 04.08.1921 | U 3041. | - |