Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Köppe, Werner | Fkapt.01.04.45. | 09.08.1906 | "BRUMMER".Cdr.(08.40-10.40). "TIRPITZ".N.O.(02.41... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Köppel, Hans | MtrGfr | 08.11.1924 | 12.07.1943 | U 409+ VIIC. 29. U Flottille. Feldpostnummer: M - ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köppel, Hans | Fähnr.z.S. | "T 34". (05.11.44-20.11.44). | - | ||||
Koppelberg, Hubert | Matrose | 21.11.1921 | 01.01.1979 | 7th.Vp Flot. "V 710". 6th.Vp Flot. "V 607".(1943)... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köppeler, Bernhard | MtrOGfr. | 09.06.1917 | 13.10.1939 | U 40+ | |||
Koppelkamp, Hugo | Gfr. | 16.01.1925 | 08.02.1944 | "PETRELLA"+ | - | ||
Koppelmann, Heinz | U 124. | - | |||||
Koppelow v., Karl | Kapt.z.S.01.04.36. | 12.01.1888 | 18.04.1958 | Kommandeur, Wehrbezirkskommando Hamburg VI - 00 00... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koppelstätter, Johann | MaschOGfr | 09.10.1923 | 14.02.1945 | U 989+ | - | ||
Köppen, | OStrm. | U 370. | - | ||||
Köppen, Gert | OLt.z.S.d.R. | 09.07.1913 | U 287. WO.(01.45-03.45). U 806. 1WO.(03.45-05.45).... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Köppen, Günther | FkOGfr | 31.07.1923 | 06.04.1944 | U 302+ | - | ||
Köppen, Hans | Mar.H.Verw.Insp. | d. Dienststelle Rotterdam 31.03.1944. | - | ||||
Köppen, Josef | MaschHGfr | 08.07.1919 | 15.03.1945 | U 367+ mine | - | ||
Köppen, Paul | MaschMt. | 12.12.1922 | 10.09.1944 | Kommando Maasflotte Hellervoetsluis am in Bergen o... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köppen Dr., Werner | Mar.Ob.St.Arzt.d.R. | Drontheim Laz.(1945). | - | ||||
Koppen-Boehnke, Werner | Kkapt.01.04.42. | 25.06.1900 | 12.08.1971 | "THOR".(10.39-03.40).A.O.(03.40-05.41). "EMDEN".1.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koppenhagen, Heinz | MaschGfr. | 09.12.1925 | 16.04.1945 | U 1274+ | - | ||
Koppenhagen, Rudolf | Kkapt.01.04.43. | 31.05.1908 | "Z 8".W.O.(01.38-01.40). "T 5".Cdr.(01.40-11.42).... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Koppenwallner, Josef | Gfr. | 02.12.1908 | 03.03.1943 | "DOGGERBANK"+ | - | ||
Köpper, Erwin | OGfr | 18.01.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kopper, Horst | MtrOGfr. | 11.08.1922 | 06.06.1944 | MtrOGfr Horst KOPPER, "Z 24"+ Fliegangriff gefalle... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kopper, Josef | Matrose | 28.01.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kopper, Kurt | FkGfr. | "Z 15". / "ERICH STEINBRINCK". | |||||
Kopper, Richard | MtrGfr | "GEDANIA" pow.04.06.41. | - | ||||
Kopperberg, Emil | MtrOGfr. | 12.12.1924 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Köppern, Heinrich | OLt.ing. | U 290. VIIC. LI. (07.43-01.45) unter Oberleutnant ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kopperneck, | Lt.z.S. | "S 109".Kdt.(02.45). | - | ||||
Koppezzinski, | "EMDEN". Kadett.Ing 1935-36. | - | |||||
Koppig, Herbert | KpLt.d.R.01.04.42. | 10.07.1910 | 3rd.L-Flot.Adj.(10.42-07.43).Chef.(02.44-08.44). ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Köpping, | SanOMt | U 3013. | - | ||||
Köpping, Hermann | OMt. | U 103. U 107. | - | ||||
Koppitsch, Rudolf | FkOGfr. | 27.06.1925 | 07.06.1944 | "S 140"+ | - | ||
Koppka, Max | MtrHGfr. | 03.06.1896 | 09.05.1944 | Kommando Navogationsschule V am 9.5.1944 im MarLaz... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köppke, Paul | OGfr | 04.07.1919 | 29.03.1942 | "Z 26"+ ? | - | ||
Koppl, Theodor | FkGfr | 12.09.1925 | 18.06.1944 | U 767+ | - | ||
Kopplin, Albert | MtrOGfr. | 10.12.1922 | 09.02.1944 | U 238+ | - | ||
Kopplin, Heinz | Gfr | 10.09.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kopplin, Werner | OGfr | 19.06.1921 | 23.05.1944 | 2.MS Flot.? | - | ||
Koppmann, Artur | OGfr | 04.04.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ |