Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte, Alfred-Anton | Kapt.z.S.01.04.41. | 01.08.1884 | 14.03.1952 | Referent, OKM/MWa III - 00 Oct 1934-00 Nov 1939. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korte, Bernhard | MaschMt | 21.02.1918 | 14.07.1943 | U 160+ IXC. 10. U Flottille (Lorient). Feldpostnum... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korte, Erich | Gfr | 00.00.1921 | 29.03.1942 | "Z 26"+ ? | - | ||
Korte, Friedrich | MaschGfr. | 11.12.1919 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ | - | ||
Korte, Fritz | Offz. | 09.05.1908 | |||||
Körte, Gerit | 02.02.1925 | Kommandos 28.1.44-30.9.44 "KÖNIGSBERG". BA. MS H... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Korte, Heinrich | MtrOGfr. | 18.02.1923 | 08.07.1943 | U 232+ | - | ||
Korte, Heinrich | OMasch. | 24.01.1915 | 12.06.1943 | HSK."ATLANTIS". Schiff-16. MaschMt. U 118+ XB. 12... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korte, Hermann | Matr.d.R. | 27.09.1900 | 02.09.1940 | Kommando Truppentransporter "PIONIER"+ gefallen | - | ||
Korte, Paul | Mt. | 07.05.1923 | 01.06.1944 | - | |||
Korte, Paul | KochMt. | 07.05.1923 | 01.06.1944 | Kommando KMD Hamburg Frachter "SABINE"+ am 1.6.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korte, Willy | 3.Ing. | Seetransportstelle Neapel Dampfer "AEGINA". 16.04.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kortekamp, Hellmut | MaschGfr. | 02.02.1921 | 00.03.1940 | U 44+ | - | ||
Körten, Friedrich-Wilhelm | Kkapt.d.R.01.11.41. | 13.11.1897 | 21.02.1973 | 8th.Vp Flot.gruppenfuhrer.(09.39-10.39). | - | ||
Korten, Gustav | MtrGfr | 13.06.1924 | 23.04.1945 | Kommandos 5.EMAA,07.42-09.42. ab Baubelehrung U 10... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kortenbach, Erich | MtrGfr. | 30.04.1922 | 11.06.1942 | "MRS 11"+ / "OSNABRÜCK"+ minentreffer and sunk 8... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kortenjan, Theodor | MtrGfr | 27.11.1925 | 30.01.1944 | U 314+ | - | ||
Korter, Eugen | MaschOGfr. | 03.01.1920 | 02.04.1943 | U 124+ Typ IXB, 2. U Flottille, Wilhelmshaven & Lo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körtge, Herbert | Lt.z.S.d.R. | U 999. U 2517. | - | ||||
Körtge, Otto | Kkapt.M.A.01.08.43. | 07.12.1902 | - | ||||
Körtge, Wilhelm | OStrm. | 24.11.1916 | 23.04.1943 | U 189+ IXC/40. 2.U Flot. unter Kapitänleutnant H... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korth, Claus | Kkapt.01.01.44. | 07.11.1911 | 24.01.1988 | U 10. U 21. U 31.1WO.(01.37-07.38). U 57.Kdt.(12.3... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korth, Ernst | Gfr. | 04.12.1918 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Korth, Ernst | MtrHGfr | "Z 30". | - | ||||
Korth, Friedrich | Matrose | 23.02.1925 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Korth, Harry | MechGfr. | 24.09.1921 | 26.09.1941 | 5.U Fl. U Tender "MOSEL"+ mined and sunk. | - | ||
Korth, Walter | BtsMt | 14.08.1921 | 07.08.1943 | U 117+ XB. LI. 12. U Flottille, Feldpostnummer: M ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korth Dr., Bruno | Flottenarzt 01.09.43. | 26.01.1902 | Abteilungarzt, Marinelazarett Kiel-Wik - 00 Oct 19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Korthaus, Franz | MtrOGfr. | 07.03.1920 | 25.07.1943 | Kommando MarBordFlakAbt Hamburg am 25.7.1943 auf S... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korthaus, Herbert | MaschGfr. | 11.05.1923 | 28.02.1943 | "S 35"+ | - | ||
Korthaus, Karl-Heinz | MaschGfr. | 17.02.1921 | 15.09.1942 | U 261+ | - | ||
Körting, Richard | StMech. | 14.05.1898 | 18.09.1940 | "T 3"+ | - | ||
Körting, Robert | FkMt | 15.09.1919 | 24.02.1943 | U 649+ | - | ||
Körting, Werner | MaschMt | 10.11.1923 | 23.03.1945 | U 1106+ VIIC/41. unter Oberleutnant zur See Erwin ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kortlang, Arno | MtrHGfr | "Z 30". | - | ||||
Kortlang, Georg | MA.Mt. | 29.06.1916 | 24.08.1977 | Georg KORTLANG Geb: 29.Jun.1916 (N.376/38.K), List... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kortlepel, Peter | FkOGfr | 22.02.1925 | 29.03.1945 | U 1169+ | - | ||
Kortling, Anton | Btsm | 06.11.1918 | 15.02.1943 | U 529+ under Kapitänleutnant Georg-Werner Fraatz | - | ||
Kortmann, Johannes | Kapt.z.S.M.A.20.04.45. | 21.09.1889 | 02.11.1965 | Referent für Flugmeldedienst und Luftschutz, Stab... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kortmann, Rudolf | FkOGfr. | 01.05.1922 | 20.08.1943 | Kommando Motorschiff "RHEIN". am 20.8.1943 in Labo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |