Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopprasch, Kurt | Matrose | 06.09.1917 | 22.02.1940 | "Z 1"+ or "Z 3"+ | - | ||
Kopps, Anton | OGfr | 20.09.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Koprek, Georg | OGfr | 17.02.1924 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Kopsch, Hans-Lothar | OMaat | 29.03.1924 | 00.00.1944 | - | |||
Kopsch, Rudolf-Artur | OGfr | 23.01.1919 | 13.05.1942 | "SEEADLER"+ or "ILTIS"+ | - | ||
Köpsel, Herbert | MaschMt | 13.01.1921 | 20.01.1944 | U 263+ | - | ||
Köpsell, Friedrich | MaschMt. | 10.02.1917 | 31.07.1942 | Kommandos 29.10.38-19.11.40 "PAUL JACOBI"./ "Z 5".... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koralewski, Fritz | MA.OGfr. | MAA.531. Ostland, Bereitstellung von Personal für... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Koralewski, Josef | MaschOGfr | 05.02.1922 | 27.03.1943 | U 169+ unter Oberleutnant zur See Hermann Bauer | - | ||
Korb, Friedrich | M.A.A. 618 2.Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Korb, Gerhard | Lt.z.S. | 01.04.1914 | 17.10.1943 | "MICHEL"+ | - | ||
Korb, Gunter | MaschGfr. | 03.01.1924 | 02.04.1943 | U 124+ Typ IXB, 2. U Flottille, Wilhelmshaven & Lo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korb, Lothar | MaschMt | 03.05.1923 | 21.08.1944 | U 743+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Helmut Kan... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korb, Rudi | OLt.ing. | 27.03.1921 | 17.02.1945 | U 237. VIIC. BOOT, U 425+ VIIC. LI. (04.43-02.45... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korbas, Wilhelm | OGfr | 03.05.1923 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Korbel, Adolf | BtsMt | 02.08.1922 | 14.02.1944 | U 738+ | - | ||
Korbel, Erich | 25.02.1924 | 17.11.1993 | U 458. Pow.22.08.43 | - | |||
Korbel, Johann | MtrGfr. | 17.11.1923 | 08.09.1943 | Kommando 38.M.S.Flot. Gruppe A gefallen | - | ||
Körber, | OMaschMt | "EMDEN". 1935-36. | - | ||||
Körber, Clemens | FkGfr. | 18.04.1926 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Körber, Ernst-August-Adolf | MaschOGfr | 10.02.1924 | 07.05.1943 | U 447+ | - | ||
Körber, Gerhard | ObGfr | 12.05.1924 | 13.12.1944 | U 365+ | - | ||
Körber, Hans | MaschMt | 08.06.1921 | 00.02.1945 | U 480+ minefield | - | ||
Körber, Heinrich | MtrOGfr. | 20.06.1922 | 02.12.1944 | Kommandos 28.8.42-7.10.42 Baubelehrung U 643. 8.10... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korber, Hermann | SigHGfr | 15.07.1914 | 23.04.1940 | - | |||
Körber, Karl | U 720. | - | |||||
Körber, Normann | Kkapt.M.A.01.04.40. | 11.11.1891 | - | ||||
Körber, Paul | MechOGfr | 13.08.1922 | 12.08.1944 | U 198+ | - | ||
Korber, Walter | MtrGfr. | 17.09.1920 | 23.03.1941 | U 551+ VIIC. 1 patrol 11 seetage. | - | ||
Korbjuhn, Gerhardt | MtrGfr. | 28.06.1924 | U 461. Überlebende 30.07.43. XIV. 12.U Flot. Feld... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Korblik, Johann | MaschHGfr | 04.05.1898 | 31.10.1942 | - | |||
Korbus, Gustav | Matr.d.R. | 23.10.1913 | 25.06.1940 | Kommando 11.Vp Flot. "V 1107"+ Portland. torpedoe... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korczak, Werner | Gfr. | 27.06.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kordaschewski, Franz | MtrGfr. | 28.04.1922 | 28.03.1942 | Kommando 1.MarBordFlakAbt am 28.3.1942 in St. Naza... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kordass, Erich | MtrOGfr. | 07.09.1920 | 28.12.1943 | Kommando Zerstörer "Z 27"+ gefallen | - | ||
Kordecki, Stanislaus | Matrose I. | 07.03.1920 | 06.03.1944 | Kommando 13.Vorpostenflottille "V 1304"+ am 6.3.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kordes, | MaschMt | U 1233. | |||||
Kordes, | 00.03.1943 | "DOGGERBANK"+ | - | ||||
Kordes, Franz | MtrGfr | 17.02.1925 | 04.02.1945 | U 1014+ | - | ||
Kordick, Johann | MtrGfr | 26.12.1926 | 18.01.2011 | U 681. Pow.10.03.45. | - |