Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortmann, Wilhelm | MechGfr | 27.04.1924 | 24.08.1944 | U 354+ | - | ||
Kortum, Emil | MtrGfr. | 27.03.1924 | 12.01.1944 | Kommando Entmagnetisierungsgruppe Kiel am 12.1.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kortüm, Otto | MtrGfr. | 28.05.1924 | 27.05.1944 | U 292+ | - | ||
Kortüm, Richard | MaschGfr. | 02.05.1923 | 06.04.2005 | U 569. pow.22.05.43. | - | ||
Kortum Graf, Horst-Peter | - | ||||||
Kortus, Hans | MaschOGfr | 20.01.1922 | 05.05.1943 | U 638+ | - | ||
Kortyka, Walter | MaschOGfr. | 22.01.1917 | 26.07.1940 | Kommando 6.T Flot. "LUCHS"+ torpedoed and sunk by... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kortz, Gerhard | Petty Officer ing. | 10.05.1924 | U 181. 43-scuttled Singapore 45. still living in U... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kortz, Gerhard | OMasch | 19.09.1916 | 09.02.1945 | U 923+ | - | ||
Korus, August | MtrGfr | 04.05.1923 | 08.10.1943 | U 419+ | - | ||
Korus, Johann | 05.01.1925 | Kommandos U 6. ab Baubelehrung U 2523. | - | ||||
Körver, Franz | MtrGfr | 20.01.1924 | 11.03.1943 | U 432+ unter Oberleutnant zur See/Kapitänleutnant... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korzetz, Erich | Matrose | 11.12.1924 | 31.12.1943 | Kommando 36.Minensuchflottille am 31.12.1943 im Ha... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Korzonek, Herbert | MtrOGfr. | 01.09.1924 | 10.04.1945 | U 878+ | - | ||
Korzuschnick, Gerhard-Gregor | MtrGfr. | 17.11.1924 | 30.07.1943 | U 504+ IXC. 2.U Flot. Feldpostnummer: M - 45 926. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koß, Erich | MaschMt | 16.01.1923 | 20.09.1943 | U 346+ diving accident | - | ||
Koß, Josef | MtrGfr | 10.01.1923 | 24.03.1942 | U 655+ | - | ||
Kosack, Kurt | Kkapt.M.A.d.R.01.05.41. | 29.04.1891 | Mar.Flak.A.264.(08.39-03.41). Mar.Flak.A.217.Cdr.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kosak, Johannes | OGfr | 28.05.1924 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kosbab, Rudolf-Fritz-Alfred | OLt.z.S. | 20.10.1919 | 27.08.1943 | U 134+ 1WO.VIIC. 3. U Flot, Feldpostnummer: M - 4... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kosbadt, Hans-Carl | OLt.z.S.01.09.41. | 15.12.1917 | 13.01.1943 | "Z 9"./ "WOLFGANG ZENKER". 2.Torp.Off.(04.39-10.39... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kosbi, Helmut | M.A.A. 618 3 Batt. Gironde-Süd. pow 20.04.45. | - | |||||
Koschany, Günther | MtrGfr. | 17.11.1924 | Diente bei der Kriegsmarine. Einsatz auf einem Min... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kosche, Günter | OGfr | 08.05.1923 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Koschek, Gerhard | OGfr | 07.09.1921 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Koschel, Erich | MtrOGfr. | 01.12.1923 | 08.09.1943 | Kommando 3.M.S.Flot. gefallen. | - | ||
Koschel, Manfred | MtrOGfr. | 30.10.1924 | 11.02.1944 | Kommando 31.Mar.Bord.Flak.Abt am 11.2.1944 auf Spe... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koschella, Engelbert | MA.OGfr. | 25.07.1920 | 11.03.1944 | Kommando Mar.Flak.A.819 am 11.3.1944 in Toulon gef... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kosching, Bernhard | Gfr. | 22.07.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Koschinski, Franz | Matrose | 01.10.1921 | 05.11.1941 | Kommando Marine Baukompanie Libau am 5.11.1941 in ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koschitzky von, Enno | OLt.(M). | 23.01.1919 | SeeBeobachter from Kamp (01.11.41) 1. /196. "TIRPI... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Koschmieder, Johann | MtrGfr | 17.11.1924 | 01.08.1943 | U 454+ VIIC. 7.U Flottille La Pallice. Feldpost Nr... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koschnick, | MaschGfr | "Kleinkampfverbände". U 5078. (Seehund). http://w... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Koschnicke, Walter | Gfr. | 00.00.1925 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Koscholleck, Stanislaus | MaschGfr. | 04.06.1920 | 24.04.1943 | U 710+ unter Oberleutnant zur See Dietrich von Car... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koschu, Adam | KKapt.z.V. | - | |||||
Koschuh, Johann | MaschGfr | 29.06.1924 | 04.06.1943 | U 594+ | - | ||
Koschützki, Harald | MaschGfr. | 28.07.1922 | 30.04.1943 | U 227+ | - | ||
Koschyk, Richard | MaschMt | 22.07.1919 | 08.06.1944 | U 740+ VIIC. 2. Unternehmungunter Kapitänleutnant... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koschzik, Walter | MtrOGfr. | 08.10.1923 | 17.06.1944 | MtrOGfr Walter KOSCHZIK, Kommando 13.Vorpostenflot... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |