Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körner, Fritz | Mech.. | U 255. | - | ||||
Körner, Georg | BtsMt | 08.10.1920 | 28.10.1943 | U 220+ | - | ||
Körner, Georg | 18.12.1922 | U 2. U 3001. U 3007. | - | ||||
Körner, Gernold | MaschMt. | 12.10.1918 | 11.06.1943 | U 417+ VIIC. | - | ||
Körner, Gustav | Matrose I. | 04.12.1920 | 31.10.1941 | kommando "M 1708"+ am 31.10.1941 vor Libau auf Se... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner, Hans | MaschOGfr.(D). | 31.10.1920 | 28.12.1981 | U 758. VIIC. 6.U Flot. 05.42-03.45.7.Feindfahrt 27... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner, Hans | MtrOGfr. | 24.12.1923 | 05.04.1943 | Kommando 6.Sicherungsflottille "UJ 2202"+ am 5.4.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner, Heinz | MaschGfr. | 01.12.1923 | 27.04.1944 | U 803+ Type IXC/40 | - | ||
Körner, Heinz | MaschOGfr | 15.09.1922 | 05.10.1943 | U 336+ | - | ||
Körner, Herbert | MaschGfr. | U 966. Pow.10.11.43.Spain | - | ||||
Körner, Herbert | U 99. | - | |||||
Körner, Horst | MaschMt | 14.02.1921 | 23.02.1943 | U 443+ | - | ||
Körner, Hubert | MaschGfr. | 15.01.1921 | U 187. pow.04.02.43. | - | |||
Körner, Jakob | MA.OGfr. | 05.05.1908 | 25.05.1944 | Kommando MAA.625 am 25.5.1944 in Marseille verstor... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner, Johannes | MaschOGfr. | 03.02.1911 | 03.03.1943 | "DOGGERBANK"+ | - | ||
Körner, Klaus | SeeKadett | 21.09.1926 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Körner, Kurt | MechMt (torp) | U 76. VIIB. 7.U Flot. unter Oberleutnant zur See F... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Körner, Max | FkOGfr | 16.01.1918 | 30.01.1940 | U 15+ collided with "ILTIS". | - | ||
Körner, Max | Fähnr.z.S. | U 435. WO.schüler (01.43-03.43) 1 patrol 37 seeta... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Körner, Max-Valentin | Lt.z.S. | 03.10.1921 | 16.03.1944 | U 392+ WO. | - | ||
Körner, Niels | M.A.A. 618 1.Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Körner, Otto | Marineangehöriger | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF". Überlebende. 30.01.45... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Körner, Philipp | OGfr | 00.00.1919 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Körner, Reinhold | KpLt.z.V. | 24.08.1914 | Kommandos MAA. , Stosstruppführer-Oslojord. 1943... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Körner, Richard | Gfr. | 02.08.1923 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Körner, Rudolf | OGfr | 28.09.1923 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Körner, Rudolf | Fkapt.d.R.01.09.41. | 29.12.1890 | 09.04.1967 | "SPERRBRECHER 3".Kdt.(09.39-02.40). "SPERRBRECHER ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner, Rudolf-Friedrich-Paul | MtrOGfr | 10.07.1922 | 12.01.1942 | U 374+ | - | ||
Korner, Stefan-Alois | MaschOGfr. | 11.12.1916 | 31.12.1942 | "Z 16"+ / "FRIEDRICH ECKOLDT"+ | - | ||
Körner, Theodor | MaschGfr. | 16.07.1923 | 13.01.1943 | U 224+ VIIC. 7.U Flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner, Theodor | Gfr. | 31.08.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Körner, Uwe | Fk. | U 668. | - | ||||
Körner, Walter | MaschGfr | 11.04.1924 | 24.06.1943 | U 200+ IXD2. 1 Patrol 13 seetage. | - | ||
Körner, Wilhelm | OStrm. | 04.03.1914 | 11.04.1945 | U 315. U 396+ VIIC. unter Kapitänleutnant Hilma... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner, Willi | Schauermann | 18.03.1901 | 01.05.1941 | Seetransportstelle Neapel Dampfer "ARCTURUS"+ (Tor... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner, Willy-Roderich | KpLt.01.08.42. | 26.12.1914 | 21.01.1943 | "EMDEN". Seekadett 1935-36. "Z 6"./ "THEODOR RIEDE... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Körner von, | M.A.A. 618 6 Batt. Chef, Gironde-Süd. Pow 20.04... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Kornetzky, Manfred | MtrGfr. | 16.08.1921 | 27.12.1941 | Kommando Sperrschulflottille "M 557"+ foundered no... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kornezki, Bruno | MA.OGfr. | 00.00.1920 | MAA.530. Ostland 11.03.1944. Flak-E-Meß | - | |||
Kornfeld, | U 764. | - |