Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopmann, Karl | OGfr | 04.02.1924 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kopmann, Wilhelm | BtsMt | 20.02.1913 | 13.01.2005 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Kopmann, Wilhelm. 2. Division... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Kopp, | U 320. U 3018. | - | |||||
Kopp, | Lt.z.S. | Luftwaffe 1./Ku.Fl.Gr.906. /He 59 Beobachter Pow 0... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kopp, Adalbert | 10.09.1913 | U 52. U 121. U 123. U 1209. Pow.18.12.44. | - | ||||
Kopp, Adolf | Mtr II | 00.00.1922 | 15.03.1942 | "S 111"+ | - | ||
Kopp, Alois | OSanMt. | 06.03.1917 | 25.01.1942 | Kommando "Z 8"+ / "BRUNO HEINEMANN"+ minentreffer. | - | ||
Kopp, August | U 202. U 203. | - | |||||
Kopp, Bernhard | KrfGfr. | 02.07.1902 | 19.01.1944 | Kommando 24.MarKrfAbt am 19.1.1944 in St. Maguerit... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kopp, Ernst | Kapt.z.S.01.09.41. | 03.09.1894 | 16.08.1945 | Artillerieoffizier, Festungskommandantur Pillau - ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kopp, Ernst | MaschOGfr | U 568. | - | ||||
Köpp, Ewald | Gfr. | 03.02.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kopp, Ferdinand | MaschHGfr(E) | U 234. Pow.16.05.45. | - | ||||
Kopp, Gerd | OLt.ing | U 883. | - | ||||
Kopp, Hans | MaschGfr. | 14.04.1922 | 04.05.1943 | U 439+ Collision with U659. | - | ||
Kopp, Heinrich | 03.02.1918 | - | |||||
Kopp, Hermann | MtrGfr. 2 Div. munition room. | 23.10.1920 | "KORMORAN". Pow.26.11.41. picked up Koolinda. | - | |||
Kopp, Leopold | Matrose | 00.00.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kopp, Robert | Kkapt.01.11.43. | 12.08.1912 | "LÜTZOW".F.T.O.(04.38-04.40).Bordnachr.Off.(04.41... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kopp, Rolf | MaschOGfr. | "F 301". | - | ||||
Kopp, Walter | Lt.z.S. | U 641. U 552. U 3006. | - | ||||
Kopp, Wilhelm | K.Adm.01.02.42. | 22.03.1882 | 17.09.1963 | 1941 Dienst als Kommandeur der Wehrbezirkskommando... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kopp, Wilhelm | Ofw.Mt | 07.04.1908 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Kopp, Wilhelm. 6. Division. G... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Kopp, Willi | MtrOGfr. | 18.05.1925 | 10.04.1944 | U 68+ | - | ||
Kopp, Willi | OBtsMt | 21.07.1913 | 28.04.1941 | U 65+ | - | ||
Kopp, Xaver | MechGfr | 28.07.1924 | 09.05.2001 | U 310. | - | ||
Koppe, | Ob.Matr. | "SCHLESIEN". "EMDEN". 1935-36. | - | ||||
Köppe, Dietrich | Lt.ing. | 25.07.1913 | 10.04.1940 | "Z 21"+ / "WILHELM HEIDKAMP"+ First battle of Narv... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köppe, Friedrich | MechMt | 16.09.1920 | 19.02.1943 | U 268+ VIIC. 1.U Flot. under Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koppe, Günther | MtrOGfr | 24.12.1923 | 24.08.1944 | U 354+ | - | ||
Köppe, Günther | MechOGfr. | 07.11.1924 | 04.02.1945 | U 1014+ | - | ||
Köppe, Hans | U 510. | - | |||||
Koppe, Hans-Antonius | FkGfr | 02.11.1924 | 07.07.1944 | U 678+ | - | ||
Köppe, Hartmut | 23.05.1924 | 22.06.2016 | U 991. | - | |||
Koppe, Heinz | MA.Gfr. | 29.11.1924 | 03.01.1944 | Kommando StbsKomp Kommandant Seeverteidigung Kirke... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Köppe, Helmut | KpLt.01.10.39. | 01.04.1909 | 23.07.1943 | "KARLSRUHE".(1937). "GNEISENAU".Div.Offz.(05.38-0... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Köppe, Herbert | MaschMt | 17.12.1922 | 11.07.1944 | U 1222+ | - | ||
Köppe, Horst | Matrose | 23.09.1927 | 14.04.1945 | Kommando MarSchtzBat 122 (Bat.Dietrich) am 14.4.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koppe, Kurt | MaschMt | U 877. Pow.27.12.44. | - | ||||
Köppe, Kurt-Werner | FkOGfr. | 11.03.1921 | 17.05.1943 | Kommando Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven am 17.5.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |