Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontzler, Friedrich | Gfr | 09.10.1922 | 29.03.1942 | "Z 26"+ ? | - | ||
Konwitschka, Franz | MtrOGfr. | 18.08.1923 | 28.12.1943 | Kommando Zerstörer "Z 27"+ gefallen | - | ||
Konz, | Lt.z.S. | "Kleinkampfverbände". U 5052. (Seehund). http://w... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Konzack, Kurt | Mtr.I. | "UJ 6079". | - | ||||
Konzack, Werner | Mtr. | 04.02.1923 | 12.11.1943 | U 508+ IXC. unter Kapitänleutnant Georg Staats, l... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konzack, Wolfgang | Mtr II | 26.04.1923 | "S 111" Pow. 15.03.42. | - | |||
Konzack, Wolfgang | MtrOGfr. | 26.04.1923 | 08.05.1945 | Schnellboot-? Svendborg | - | ||
Konzen, Kurt | MtrGfr | U 994. | - | ||||
Koob, Karl-Heinz | MaschOGfr | 04.09.1924 | 20.02.1945 | U 683+ VIIC. unter Kapitänleutnant Günter Keller... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koob, Walter | OMasch. | 11.08.1914 | U 845. pow.10.03.44. | - | |||
Koocke, Heinrich | MaschMt | U 3041. | - | ||||
Koolen, Wilhelm | MtrGfr | 05.01.1922 | 24.10.1942 | U 599+ | - | ||
Koop, Adolf | OMaat | 06.05.1916 | 10.09.1944 | - | |||
Koop, Christian | Werkführer | 18.12.1887 | 14.08.1944 | U 618+ | - | ||
Koop, Ernst | Lt.z.S. | U 290. U 1206. 1WO.(07.44-04.45) 1 patrol 14 seet... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Koop, Gerhard | MtrGfr. | 25.06.1926 | U 287. weitere Kommandos Panzerjagdkommando Kampfg... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Koop, Heinrich | 25.09.1902 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | |||
Koop, Paul | BtsMt. | 15.07.1900 | 07.01.1941 | Kommando "UJ 175"+ The MOB-FD-class naval trawler/... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koopmann, Hans | MtrOGfr | 08.11.1924 | U 802. U 858. Till 03.45. | - | |||
Koopmann, Hermann | OLt.z.S.d.R.01.07.43. | 04.02.1910 | 10.05.1972 | "SCHIFF 11".Strm-W.O.(01.40-07.40). "TOGO".W.O.(0... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koopmann, Karl | Kkapt.z.V.01.09.40. | 17.07.1884 | - | ||||
Koopmann, Konrad | 28.04.1921 | U 1232. U 368. | - | ||||
Koopmann, Wolfgang | Lt.z.S. | 13.10.1918 | 03.08.1942 | U 335+ WO. | - | ||
Koordt, Friedrich | OMasch. | 13.04.1915 | U 581. pow.02.02.42. | - | |||
Koort, Franz | FkGfr. | 02.05.1925 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Kooy van der, Wilhelm | MtrGfr. | 24.02.1914 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Köp, | MaschOGfr | U 78. | - | ||||
Köp, Peter | MechOGfr. | U 481. | - | ||||
Kopanski, Kurt | MtrGfr | 15.02.1920 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Kopanski, Kurt. 1. Division. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Kopatz, Erich | MaschGfr. | U 185. pow.24.08.43. | - | ||||
Kopatz, Ernst | BtsMt | 08.04.1918 | 23.04.1943 | U 189+ IXC/40. 2.U Flot. unter Kapitänleutnant H... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kopatz, Friedrich | 19.04.1925 | Kommando 9.M.S Flot.; 17.UJ Flot. | - | ||||
Kopatz, Wilhelm | 24.06.1924 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | |||
Kopczinski von, Hans | St.Masch. | 24.07.1902 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Argentinische internierungs ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Kopczynski, Günter | KpLt.ing. | 19.07.1916 | 03.08.1941 | U 10. IIB: BOOT, U 401+ VIIC. unter Kapitänleutn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kopei, Heinrich | Maat | 00.00.1918 | 29.03.1942 | "Z 26"+ ? | - | ||
Kopel, Alwin | M.A.A. 618 5 Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Kopelke, Hans-Konrad | OLt.ing. | 11.11.1920 | 07.04.1944 | U 856+ IXC/40. LI. (08.43-04.44) unter Oberleutnan... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Kopetsch, Adolf | MtrOGfr | U 77. | - | ||||
Kopetzki, Heinz | MaschMt | 10.08.1920 | U 219. | - |