Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad, Ernst | Gfr. | 29.12.1918 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ | - | ||
Konrad, Friedel | OGfr | 16.06.1924 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Konrad, Friedrich | M.A.A. 618 3 Batt. Gironde-Süd. pow 20.04.45. | - | |||||
Konrad, Gerhard | MechGfr | 24.08.1922 | 04.03.1943 | U 87+ VIIB. lief am 09.01.1943 von Brest aus. Das ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konrad, Gerhard (Gerd) | 07.03.1924 | 05.03.2005 | 1.ULD, 1.UAA, 26.10.43-28.2.45 23.Uflt U 428. 1.3.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Konrad, Hans | KpLt.01.01.40. | 20.06.1913 | 22.02.1940 | "EMDEN".Ausb.-Offz.1937. "Z 1"+ / "LEBERECHT MAAS... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konrad, Hans | MA.OGfr. | Mar.Flak.A.711. Battr.4. K.v.Bord. Ostland 31.07.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Konrad, Hans | MtrOGfr. | 30.07.1922 | 21.04.1944 | Kommando Minenschiff "ROLAND"+ am 21.4.1944 in der... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konrad, Heinz | MtrOGfr | 07.09.1924 | 17.07.1944 | Kommandos Baubelehrung U 472. 5.U Flot.PR. 9.U F... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konrad, Heinz | OGfr | 03.06.1920 | 11.02.1942 | "SPERRBRECHER 9"+ | - | ||
Konrad, Helmut | MtrOGfr. | 28.06.1923 | 10.04.1945 | U 878+ | - | ||
Konrad, Helmut | Lt.ing. | 28.10.1920 | U 120. IIB. LI. (09.42-05.43) Schulboot 21. U Flot... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Konrad, Helmuth | OFähnr.ing. | "TIRPITZ". Div.Lt.Versorgun.(04.42-07.42). | - | ||||
Konrad, Hermann | MA.Gfr. | MAA.530. Battr. Prinz Heinrich, Estland K.v.Bord. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Konrad, Johann | Gfr. | 19.07.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Konrad, Josef | MaschMt. | 22.05.1919 | 13.07.1943 | U 607+ VIIC. 7. U Flottille, St. Nazaire. Feldpost... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konrad, Karl-Ludwig | Lt.z.S. | 03.06.1924 | 13.04.1945 | "Kleinkampfverbände". Seehund+ | - | ||
Konrad, Ludwig | MA.Gfr. | 00.00.1922 | MAA.531. (v Diest) K.v.Bord, Inf. 1.Komp. Ostland ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Konrad, Peter | U 1. U 6. U 8. | - | |||||
Konrad, Walter | Maat | 08.03.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Konrad, Walter | MtrGfr. | U 532. IXC/40. 25.03.43. Ersten Feindfahrt- unter ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Konrad, Wilhard | MtrGfr | 28.01.1922 | Baubelehrung U 1021. U 181. 05.42- | - | |||
Konradt, Gustav | MtrOGfr | U 1064. | - | ||||
Konradt, Walter | MtrGfr. | U 35. Pow. | - | ||||
Konrodat, Max | MtrGfr. | 15.02.1922 | 29.02.1944 | Kommando 11.SichDiv am 29.2.1944 in der Nordadria ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kons, Friedrich | MaschMt | 20.02.1921 | 17.02.1945 | U 1273+ | - | ||
Konschack, Heinz | Masch.. | U 295. | - | ||||
Konschak, Oskar | Matrose | 28.12.1916 | 30.03.1943 | Kommando Blockadebrecher "REGENSBURG"+ am 30.3.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konsek, Franz | MaschMt | 08.10.1919 | 00.08.1943 | U 647+ VIIC. 7.U Flot. Feldpost Nr.M.49799. unter ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konsok, Helmut | OLt.ing | "PRINZ EUGEN". (..-02.46). | - | ||||
Konsolke, Hubert | MaschGfr. | 28.12.1925 | 16.04.1945 | U 880+ | |||
Konstabel, Gerhard | Matrose II. | 12.08.1922 | 18.11.1942 | Kommando "SPERRBRECHER 135"+ am 18.11.1942 nach Ve... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konstanti, Willi | OGfr | 22.03.1924 | 20.10.1944 | "Z 30"+ minen | - | ||
Kontek, Johannes | Maat | 27.09.1907 | 13.05.1942 | "SEEADLER"+ or "ILTIS"+ | - | ||
Kontermann, Hans | MaschOGfr(D). | U 234. Not on last patrol | - | ||||
Kontetzki, Walter | MechOGfr | 31.12.1922 | 01.03.1944 | U 709+ | - | ||
Konthe, Otto | Gfr. | 01.01.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Kontny, Ernst | Kkapt.M.A.01.08.43. | 08.04.1904 | M.A.A.118.(10.43-01.44). M.A.A.509.Cdr.(03.44-03.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kontz, Peter | OBtsm | 11.10.1921 | 19.11.1943 | U 211+ | - | ||
Kontzitza, Gustav | MtrHGfr | U 300. | - |