Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Königsfeld, Eduard | MechMt. | 02.03.1922 | 19.02.1944 | U 386+ | - | ||
Königsfeld, Hans | MaschGfr. | 07.11.1921 | U 155. | - | |||
Königshofen, Fritz | Lt.z.S. | 28.08.1920 | Kommandos 1939 bis1945: 7. SStA (Dänholm), Linien... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Königsmann, Oskar | 10.04.1923 | 01.04.1943 | Kommando Mar.Bord.Flak.Abt Süd am 1.4.1943 im Mit... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Koning de, Adrianus | 09.10.1914 | 26.01.1945 | - | ||||
Köninger, Johann | Matrose | 27.12.1908 | 19.04.1945 | - | |||
Konitz, Erwin | OBtsMt | 09.05.1918 | 23.10.1944 | U 1226+ IXC/40. unter Oberleutnant zur See August... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Könitz, Werner | FkMt | 04.07.1922 | 20.02.1945 | U 1276+ | - | ||
Könitzer, Gotthardt | Heizer | "M 328". 2.WO. An der Rettung der Schiffbrüchigen... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Konitzer, Horst | MtrOGfr | 20.05.1924 | 01.03.1944 | U 709+ | - | ||
Konitzka, | Mtr | U 262. | - | ||||
Konitzka, Alfred | 24.11.1918 | Alfred KONITZKA, "DONAU". (06.39-11.40). MarKrfAb... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Konkel, Emil | Matrose | 15.08.1923 | 28.08.1943 | Kommando 3.Geleitflottille "SG-10"+ bei Korsika ge... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konkel, Erich | MtrGfr. | 16.09.1920 | 23.05.1944 | Kommando Hafenschutzflottille Fiume am 23.5.1944 a... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konkel, Johann | MtrGfr.01.07.43. | 10.03.1923 | 18.07.1944 | 2.Komp.II Abteilung MarinestammReg. Beverloo 15.08... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Konkel, Johann | Mar.Artl. | 30.10.1912 | 26.03.1944 | Kommando MAA.201 am 26.3.1944 in Ijmuiden gefallen... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konkel, Karl | Decksjunge | 05.03.1925 | 21.09.1942 | "MINISTERIALDIRIGENT ECKHARDT"+ | - | ||
Konkol, Paul-Peter | FkMt | 08.11.1918 | 07.12.1941 | U 208+ | - | ||
Könnecke, Fritz | MtrGfr | 28.01.1919 | "ADMIRAL GRAF SPEE". 1. Div. In Rosario Provinz Sa... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Könnecke, Hans | Matrose | 19.02.1924 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Könnecke, Martin | U 180. | - | |||||
Könnecke, Rudi | Gfr | 15.06.1923 | 29.03.1942 | "Z 26"+ ? | - | ||
Könnecke, Walter | MaschHGfr. | 24.12.1906 | 16.05.1944 | Kommando 6.MarNebelabt. am 16.5.1944 auf See ertru... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Könneker, Hans | Fkapt.01.01.40. | 30.10.1892 | M.A.A.621.Cdr.(04.41-12.42). M.A.A.513.Cdr.(04.44... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Könner, Georg | FkGfr | U 190. surren.Newfoundland.12.05.45. pow. | - | ||||
Könnig, Herbert | MaschGfr. | 23.04.1923 | 20.09.1944 | 9.U Fl. | - | ||
Konopa, Friedrich | MA.OGfr. | MAA.530. Battr.Ischorka K.v.B. Estland 08.43. | - | ||||
Konopatzki, Paul | MaschMt | 00.00.1922 | U 435. U 565. | - | |||
Konopka, Erich | Matrose | 17.01.1919 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Kanepka, Erich. (so bis jetzt... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Konopka, Walter | MaschOGfr. | 13.08.1923 | 18.04.1943 | Kommando 38.M.S Flot. "M 3817"+ am 18.4.1943 bei d... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Konrad, | OLt.z.S. | U 143. | - | ||||
Konrad, | Mt(Z). | U 390. | - | ||||
Konrad, | MtrGfr | U 526. surv.sinking 14.04.43. | |||||
Konrad, Alfred | MaschGfr | 25.06.1919 | 00.00.1999 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Konrad, Alfred. 9. Division. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Konrad, Alois | Matrose | 23.03.1923 | 10.07.1942 | - | |||
Konrad, August | OMasch. | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF". rescued by "M 375". 30... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Konrad, Bruno | MaschOGfr | 20.06.1921 | 10.04.1944 | U 68+ | - | ||
Konrad, Erhard | U 8. | - | |||||
Konrad, Erich | MaschGfr. | 08.01.1922 | 14.11.1942 | U 605+ | - | ||
Konrad, Erich | MaschOGfr. | 11.04.1922 | 09.05.1943 | U 381+ VIIC. lief am 31.03.1943 von St. Nazaire au... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |