Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Erich | MaschGfr. | 03.05.1924 | 02.10.1943 | Kommando 3.Räumbootflottille am 2.10.1943 Feodosi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Erich-Otto | BtsMt | 16.09.1914 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Müller, Erich-Otto. 10. Divi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Müller, Ernst | StOMasch. | 05.10.1914 | 06.02.1944 | U 177+ | - | ||
Müller, Ernst | StOStrm | 10.11.1911 | 14.02.1945 | U 71. (12.40-06.43) 10 patrols 376 seetage (5 ship... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Ernst | StOStrm | 12.05.1911 | 18.08.1945 | StOStrm Ernst MÜLLER, U 48. VIIB. Ausbildungsboot... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Ernst | Ver.HGfr | 13.02.1914 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Müller, Ernst. 10. Division.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Müller, Ernst | MechOGfr. | 21.05.1920 | 19.05.1943 | U 954+ VIIC. 9. U Flottille Kristiansand,(12.42-... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Ernst | BtsMt | 23.08.1916 | 20.08.1940 | U 51+ | - | ||
Müller, Ernst | KpLt.ing.LI | 26.07.1916 | 15.06.1944 | U 4. (07.40-04.41).IIA. Schulboot: U 566. U 860... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Ernst | Gfr. | 11.08.1921 | 29.03.1942 | "Z 26" † ? | - | ||
Müller, Ernst | MaschMt | "Z 30". | - | ||||
Müller, Ernst | 23.09.1922 | U 964. Baubelehrung 10.43. 7.U Flot. 29.U Flot. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müller, Ernst | Matrose | 15.04.1907 | 24.11.1943 | Kommando 2.Transportflottille F.P. SUZETTE am 24.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Ernst | VerwGfr. | 30.06.1924 | 27.05.1944 | Kommando 6.Sicherungsflottille am 27.5.1944 in Mar... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Ernst | VerwGfr. | 14.06.1924 | 06.06.1944 | VerwGfr Ernst MÜLLER, Kommando Hafenkommandant Tr... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Ernst Alias Hilbert | Merchant Navy | 15.03.1902 | 04.10.1940 | Pow.No.43217. | - | ||
Müller, Ernst-Friedich | Kapt.z.S.Ing.01.10.39. | 23.05.1895 | Referent und Leiter der Psychologischen Prüfstell... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Müller, Ernst-Günther | Lt.z.S. | "S 629". Kdt.(05.44-04.45). Bundesmarine Chef 5th... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müller, Ernst-Richard-Adolf | StabsOStrm. | 12.03.1911 | 18.08.1945 | Mar-Berichtskdt Flensburg | - | ||
Müller, Ernst-Rudolf | OVerMt. | 01.06.1912 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS". | - | ||
Müller, Erwin | MtrGfr | 07.02.1923 | 03.09.1942 | U 705+ | - | ||
Müller, Erwin | Maat. | 16.06.1920 | 16.03.1944 | U 392+ | - | ||
Müller, Erwin | MaschGfr. | 17.06.1925 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Müller, Erwin | OMasch E. | U 421. (01.44-04.44) 1 patrol 43 seetage. | - | ||||
Müller, Erwin | Matrose | 09.09.1925 | 24.04.1945 | 27th.M.S Flot. "M 261"+ | - | ||
Müller, Erwin | 21.10.1921 | Kommandos 2.ULD, Flakschule IIV, 1.ULD MarSchtzBat... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müller, Erwin | MaschOGfr. | 04.07.1921 | 22.04.1944 | Kommando 11.L-Flottille am 22.4.1944 in Amsterdam ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Eugen | OMasch. | 14.06.1916 | 14.03.1945 | U 714+ | - | ||
Müller, Eugen | OStrm | U 532. IXC/40. (11.42-05.45) all Feindfahrt's 403... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müller, Ewald | MtrOGfr | "PRINZ EUGEN". (06.42-04.43). | - | ||||
Müller, Ewald | U 255. | - | |||||
Müller, Ewald | OMaat | 06.07.1911 | 29.03.1942 | "Z 26"+ ? | - | ||
Müller, Felix | KpLt.ing. | U 118. engineer officer on the first two war patro... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müller, Felix | MtrGfr. | 21.10.1919 | 17.02.1943 | Kommando 2.Mar.Bord.Flak.A. Süd am 17.2.1943 im M... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Franz | ObGfr | 15.09.1923 | 16.05.1943 | U 463+ | - | ||
Müller, Franz | Matrose | 23.10.1919 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ Wilhelmshaven-Ehrenfri... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Franz | Maat | 29.09.1913 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Müller, Franz | MtrOGfr | 31.03.1921 | 16.10.1943 | U 533+ | - | ||
Müller, Franz | Mtr | U 978. Surren. Surv. | - | ||||
Müller, Franz | Stbs.Ob.Masch. | Kreuzer "KARLSRUHE". |