Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Franz | BtsMt | 04.10.1915 | 28.07.1943 | Kommando Hafenschutzflottille Cuxhaven am gefallen... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, FRanz | MtrGfr. | 19.07.1908 | 15.10.1943 | Kommando 10.L-Flottille ("SF 169". oder "SF 176".)... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Franz | MtrOGfr. | 07.02.1925 | 27.05.1944 | Kommando 6.Sicherungsflottille am 27.5.1944 in Mar... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Franz-Xaver | U 455. | - | |||||
Müller, Fridolin | OStrm | U 3527. | - | ||||
Müller, Friedrich | Matrose | 02.01.1927 | 12.04.1945 | - | |||
Müller, Friedrich | Dr. | 02.08.1914 | 13.07.1943 | U 607+ | - | ||
Müller, Friedrich | OMasch | 09.02.1917 | 08.04.1944 | U 962+ | - | ||
Müller, Friedrich | MechGfr | 11.10.1924 | 21.01.1945 | U 1199+ | - | ||
Müller, Friedrich | Mtr | 18.01.1922 | 31.05.1943 | U 563+ VIIC. | - | ||
Müller, Friedrich | Gfr. | 30.05.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Müller, Friedrich | Schr Mt | "PINGUIN" pow.08.05.41. | - | ||||
Müller, Friedrich | Maat | 11.06.1915 | 04.06.1940 | - | |||
Müller, Friedrich | 16.06.1926 | Kommando 14.MEA, 2.ULD, 2.UAA, 1.Mar.Div (ab 18.3.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müller, Friedrich | OMaschMt. | 12.06.1915 | "M 802". Schmied. vermisst Berlin 03.1945. | - | |||
Müller, Friedrich-Johann-Richard | 13.01.1900 | "RAMSES". Pow.28.11.42. Australia | - | ||||
Müller, Friedrich-Walter | KKapt.ing.01.02.44. | 26.10.1911 | 04.05.1945 | "SCHARNHORST".W.ing.(01.39-11.40). U 105. LI.KpLt.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Fritz | Matrose | 00.00.1924 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Müller, Fritz | Matrose | 01.10.1922 | 13.05.1942 | "SEEADLER"+ or "ILTIS"+ | - | ||
Müller, Fritz | MaschGfr | 12.10.1920 | 03.09.1942 | U 705+ | - | ||
Müller, Fritz | MtrOGfr. | 15.06.1920 | 08.08.1942 | U 379+ | |||
Müller, Fritz | MtrGfr. | 22.01.1922 | 11.04.1945 | 11.U Flot. U 396+ VIIC. 01.10.44-00.04.45. unter O... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Fritz | MaschOGfr | 28.07.1925 | 04.02.1945 | U 1014+ | - | ||
Müller, Fritz | MtrHGfr | U 171. U 170. Pow. | - | ||||
Müller, Fritz | MtrGfr | U 310. | - | ||||
Müller, Fritz | Mar.Art. | 22.08.1910 | 07.10.1942 | - | |||
Müller, Fritz | 01.08.1924 | Kommandos 15.M.S.Flot. 2.KLAU PR. 46.M.S.Flot. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Müller, Fritz | Gfr. | 06.08.1921 | 24.03.1943 | Marsch-Btl 45. am 24.3.1943 auf Italien Zerstörer... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Geerdt | MechGfr | 16.11.1917 | 06.04.1940 | U 50+ | - | ||
Müller, Georg | OGfr | 00.00.1920 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Müller, Georg | OMasch | 03.10.1915 | "S 71" Pow.18.02.43. | - | |||
Müller, Georg | Gfr. | 04.08.1921 | 07.09.1941 | "BREMSE"+ | - | ||
Müller, Georg | StOMasch | 08.11.1909 | 12.12.1944 | U 416+ | - | ||
Müller, Georg | OMaschMt. | 11.04.1917 | 03.06.2007 | U 13. U 17. U 22. U 573. U 256. U 761. Pow.24... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Georg | Lt.ing. | 12.06.1913 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Müller, Georg | MtrGfr. | 14.07.1926 | 19.09.1944 | U 703+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Joachim B... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Georg | BtsMt | 14.08.1919 | 22.08.1942 | U 654+ | - | ||
Müller, Georg | MaschOGfr | 19.02.1924 | 22.11.1943 | U 648+ VIIC. 6.U Flot. Feldpost Nr. M.50698. unter... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Georg | MtrGfr | 19.04.1921 | 13.01.1943 | U 224+ VIIC. 7.U Flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Georg | OMaschMt. | 24.06.1919 | 09.11.1943 | U 707+ | - |