Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mollau, Hans | MtrGfr. | 22.05.1924 | 12.02.1943 | U 442+ VIIC. 7.U Flot.unter Korvettenkapitän Hans... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mollberg, Johann | MtrOGfr. | 07.06.1923 | 24.11.1943 | Komanndo 5.T Flot. am 24.11.1943 in Le Havre ertru... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Molle, | Lt. | M.A.A. 618 5 Batt. Chef, Gironde-Süd. † | - | ||||
Molle, Ernst | MaschMt | U 1004. | - | ||||
Molle, Felix | KpLt.z.V.01.09.42. | 12.07.1898 | 30.11.1965 | 12. Landungsflottille 00 Apr 1944-00 Jun 1944. 5... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Molle, Walter | OBtsm. | 08.06.1910 | 06.03.1944 | Kommando 13.Vorpostenflottille "V 1304"+ am 6.3.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Molle, Wilhelm | 28.10.1903 | "RAMSES". Pow. Australia. | - | ||||
Möllenbeck, Berthold | Lt.ing. | 31.08.1908 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ | - | ||
Möllendorf, Wilhelm | MtrOGfr 1 Div. | 15.02.1921 | "KORMORAN". Pow.24.11.41. picked up Trocas. | - | |||
Möllendorff von, Goske | KpLt.01.08.44. | 12.03.1918 | 13.02.1999 | 3rd.M.S.Flot.W.O.(04.40-11.40). 7th.R Flot.Kdt.(1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mollenhauer, Erich | BtsMt | 06.12.1915 | 12.05.1943 | U 456+ VIIC. unter Kapitänleutnant Max-Martin Tei... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mollenhauer, Erich | BtsMt | U 393. | |||||
Mollenhauer, Friedrich | StOMasch. | 23.04.1911 | 05.07.1942 | U 502+ | - | ||
Mollenhauer, Gottfried | MA.OGfr. | 17.11.1902 | 29.08.1943 | Kommando 3.Kanalwachabteilung Rendsburg am 29.8.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mollenhauer, Heinrich | Maat | 14.10.1921 | 03.05.1945 | U 2521+ | - | ||
Mollenhauer, Heinz | FkOGfr | 01.07.1920 | 15.04.1945 | U 285+ | - | ||
Mollenhauer, Karl | MA.OMt. | 18.03.1902 | 19.07.1944 | MA.OMt Karl MOLLENHAUER Geb: 18.Mar.1902 Hannover ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mollenhauer, Robert | MaschMt. | U 581. pow.02.02.42. | - | ||||
Möllenhoff, Wilhelm | KpLt.ing. | 28.09.1902 | 25.04.1961 | BOOT, U 4. LI.(Nov 37): ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möllenkamp, Werner | Mtr. | 15.07.1925 | 12.02.1945 | U 676+ 07.44-12.02.45. | - | ||
Möller, | MaschMt. | "Kleinkampfverbände". U 5095. (Seehund). http:/... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Möller, | Lt.z.S.d.R. | "VP.NB-14" Cdr. | - | ||||
Möller, | Lt.ing | U 97. | - | ||||
Möller, | "M 39". Zwischendeck Backbord. | - | |||||
Möller, | FkMt | U 120. 12.42- | - | ||||
Möller, | MaschOGfr | "S 37". Gerettet 12.10.1940. | - | ||||
Möller, | Hob.St.Gfr. | "EMDEN". 1935-36. | - | ||||
Möller, | MtrGfr. | U 105. | - | ||||
Möller, | BtsMt | U 236. 29.09.43- | - | ||||
Möller, Albert | OMechMt | 12.06.1918 | 14.07.1943 | U 160+ IXC. 10. U Flottille (Lorient). Feldpostnum... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Alfred | Matrose | 04.01.1923 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Möller, Arno | MaschMt. | 25.06.1921 | 17.08.1943 | Kommando 3.Artillerie Trägerflottille am 17.8.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Arthur | MtrOGfr. | U 1063. pow.15.04.45. | - | ||||
Möller, Arthur | FkMt. | U 76. VIIB. 7.U Flot. unter Oberleutnant zur See F... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Möller, Arthur | OStrmMt.d.R. | 6.MEA. 01.05.44. | - | ||||
Möller, August | MtrHGfr | U 76. VIIB. 7.U Flot. unter Oberleutnant zur See F... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Moller, August | Kapt.z.S.1941. | 30.10.1875 | 00.00.1948 | zur Einweisung, Wehrersatzinspektion München - 00... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Möller, Bernhard | Matrose | 28.01.1921 | 24.10.1943 | - | |||
Möller, Carl | OMasch | U 515. | - | ||||
Möller, Christian | OLt.ing | U 1131. VIIC. Ausbildungsboot 5. U Flottille, unte... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |