Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldhagen, Harm | OGfr | 27.01.1918 | 01.03.1945 | "M 575"+ | - | ||
Moldvan, Rudolf | MaschOGfr. | 14.05.1920 | 03.10.1943 | Kommando 21.UJ Flot. am 3.10.1943 auf See bei PirÃ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mölich, Karl | Maat | 20.02.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Molis, | Lt.z.S. | Luftwaffe 1./Ku.Fl.Gr.106. /He 115 B. Beobachter v... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Molitor, | OLt.z.S. | Minenschiff "OLDENBURG".Kdt. Bis 06.02.44. | - | ||||
Molitor, | OStrm. | 12.Vp Flot. Gruppe B. Wesermünde."V 1233". Kdt. 0... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Molitor, Anton | VerOGfr. | 13.02.1917 | 10.04.1940 | Kommando Kreuzer "KÖNIGSBERG"+ im Gefecht 18.gefa... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Molitor, Bernhard | FkMt. | 08.09.1921 | 30.04.1943 | U 227+ | - | ||
Molitor, Ernst | Masch. | "ADMIRAL SCHEER". | - | ||||
Molitor, Franz | MaschOGfr | "THOR". | - | ||||
Molitor, Heinz-Werner | MtrGfr. | 20.04.1921 | 04.01.1943 | 1. Landungsflottille "F 371"+ wird im Hafen Kertsc... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Molitor, Josef | Masch.Mt. | U 1105. 03.06.44- | |||||
Molka, Gottfried-Theodor | MtrGfr | 04.11.1922 | 12.12.1944 | - | |||
Molka, Horst | FkOGfr | 20.10.1922 | 28.07.1943 | U 404+ VIIC. 6.U Flot. Feldpostnummer: M - 03 340.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Molkenbur, Karl | BtsMt | 00.00.1920 | 29.07.1991 | U 218. | - | ||
Molkenthin, | MtrGfr. | U 236. 29.09.43- | - | ||||
Molkentin, Harry | MechOGfr. | 19.04.1921 | 05.10.1943 | U 336+ | - | ||
Moll, Bernhard | Matrose | 29.06.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Moll, Erwin | MtrHGfr. | 03.10.1922 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Moll, Ewald | MaschOGfr. | 18.04.1924 | 12.05.1943 | U 456+ VIIC. unter Kapitänleutnant Max-Martin Tei... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Moll, Georg | 20.12.1923 | Georg MOLL, U 1001. VIIC/41. ab 01.06.44 unter Ob... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Moll, Hans | MechMt(A) | 13.01.1913 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Moll, Hans. 6. Division. Graf... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Moll, Harald | Fähnr.z.S.01.12.41. | 23.06.1923 | 08.08.1942 | "R 167". U 379+ | |||
Moll, Heinz | MtrOGfr. | 12.11.1924 | 8.U Flot. 3.UAA. im Januar 1945 gefallen/Vermisst | - | |||
Moll, Helene | Marinehelferin | 19.05.1920 | 25.04.1945 | - | |||
Moll, Karl-August | OLt.z.S. | 10.02.1914 | 13.10.1939 | "ADMIRAL SCHEER".Fähnr.z.S.(1937). U 40+ | |||
Moll, Karl-Gustav | MaschOGfr | "Z 30". | - | ||||
Moll, Kurt | MaschOGfr | 20.10.1924 | 30.06.1944 | U 478+ | - | ||
Moll, Leonhard | OMaschMt. | 24.01.1915 | 28.05.1943 | U 755+ | - | ||
Moll, Leopold | MtrOGfr | 27.08.1921 | 08.03.1943 | U 156+ unter Kapitänleutnant Werner Hartenstein, | - | ||
Moll, Otto | OMasch | 14.02.1910 | 06.06.1997 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Moll, Otto. Graf Spee: OMas... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Moll, Otto | Kapt.z.S.01.04.37. | 16.10.1881 | Marineverbindungsoffizier zum Wehrkreiskommando II... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Moll, Siegfried | MechGfr | 00.00.1987 | U 997. | - | |||
Moll, Wilfried | Feldwebel Brandenburger | 24.03.1917 | 24.06.1943 | U 200+ | - | ||
Moll, Wilhelm | OMasch | 07.04.1911 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Moll, Wilhelm | MtrOGfr | 23.09.1922 | 06.02.1944 | U 177+ | - | ||
Moll, Wilhelm | MtrOGfr. | 18.01.1921 | 05.03.1943 | Schnellboot "S 75"+ | - | ||
Moll, Willi | MechMt. | 28.09.1919 | 02.06.1943 | U 105+ Typ IXB, 2. U Flottille, Feldpostnummer: M ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mollan, Friedrich | OBtsm. | 29.05.1914 | 00.00.1944 | - | |||
Mollandin, Hans | KpLt.01.03.44. | 29.07.1907 | "F 10".1.W.O.(07.40-09.40).Cdr.(10.40-05.44). "WA... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |