Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Heinz | OMasch | 02.02.1920 | 17.02.1945 | U 1273+ | - | ||
Müller, Heinz | MechOGfr | 03.02.1924 | 08.06.1944 | U 441+ VIIC.unter Kapitänleutnant Klaus Hartmann... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | Gfr. | 04.07.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Müller, Heinz | ObGfr | 05.11.1923 | 30.01.1944 | U 314+ | - | ||
Müller, Heinz | OStrm | 06.09.1919 | 01.03.1944 | U 709+ | - | ||
Müller, Heinz | MaschGfr. | 10.03.1924 | 03.08.1943 | U 706+ VIIC. 3.U Flot. Feldpost Nr. M.43347. unte... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | ObGfr | 14.06.1924 | 31.10.1943 | U 732+ | - | ||
Müller, Heinz | ObMt. | 16.01.1919 | 17.06.1944 | U 423+ | - | ||
Müller, Heinz | MtrGfr | 18.10.1924 | 30.06.1944 | U 478+ | - | ||
Müller, Heinz | Fähnr.z.S. | 19.10.1923 | 05.04.1943 | U 635+ VIIC. 3.U Flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | ZMOGfr. 4 Div. | 20.01.1920 | 20.11.1941 | "KORMORAN"+ | - | ||
Müller, Heinz | OLt.ing.01.01.43. | 21.05.1920 | 03.01.1943 | U 337+ LI. VIIC.unter Oberleutnant zur See Kurt Ru... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | MaschOGfr. | 22.12.1923 | 19.03.1944 | U 1059+ | - | ||
Müller, Heinz | OGfr | 23.01.1921 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Müller, Heinz | Fähnr.z.S. | 25.12.1921 | 15.11.1941 | U 583+ collsion with U 153. | - | ||
Müller, Heinz | FkOGfr | 28.05.1915 | 22.11.1941 | HSK. "ATLANTIS"+ Schiff-16. FkGfr. | - | ||
Müller, Heinz | MaschOGfr | 28.10.1921 | 21.02.1943 | U 623+ VIIC. 6.U Flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | Matrose | 29.01.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Müller, Heinz | OMasch | 30.01.1917 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Müller, Heinz | FkMt | 30.07.1921 | 13.01.1943 | U 224+ VIIC. 7.U Flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | FkMt | 30.08.1915 | 12.07.1943 | U 506+ IXC. 2. U Flottille, Lorient. Feldpostnumme... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | OLt.z.S.d.R. | 29.01.1911 | "V 1105". Kdt. | - | |||
Müller, Heinz | 30.12.1994 | U 1104. | - | ||||
Müller, Heinz | MaschMt | U 231. Pow.13.01.44. picked up by USS Bulmer. | - | ||||
Müller, Heinz | MechMt. | U 32. pow.30.10.40. | - | ||||
Müller, Heinz | BtsMt.Nr.3. | U 450. Pow 10.03.44. | - | ||||
Müller, Heinz | U 565. | - | |||||
Müller, Heinz | FkGfr | U 604. | - | ||||
Müller, Heinz | Maat | 14.05.1917 | 29.03.1942 | "Z 26"+ ? | - | ||
Müller, Heinz | HGfr. | 25.07.1921 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Müller, Heinz | Matrose | 04.08.1926 | 18.06.1944 | Matrose Heinz MÜLLER, Kommando 27.SStA am 18.6.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | Matrose II. | 07.12.1924 | 15.05.1943 | Kommando 6.M.S.Flot. am 15.5.1943 im Laz Rochefort... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | MA.Artl. | 12.03.1924 | 24.01.1943 | Kommando 5.FMA am 24.1.1943 im MarLaz Stralsund ve... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | 27.11.1920 | Kommando "Z 38". | - | ||||
Müller, Heinz | Schiffkoch | 28.11.1924 | 20.02.1943 | Kommando Kriegsmarinedienst Kristiansand am 20.2.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | MtrOGfr. | 07.11.1922 | 20.05.1944 | Kommando 2.Vorpostenflottille "V 211"+ (Seydlitz) ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz | MtrOGfr. | 28.05.1924 | 05.07.1944 | MtrOGfr Heinz MÜLLER (28.May.1924), Kommando 3.Mi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz-Eberhard | KpLt.01.04.43. | 14.03.1916 | 03.05.1988 | U 69. 2WO.(11.40-01.41). U 145. U 662. Kdt.(03.4... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Heinz-Rudi | MtrGfr. | 20.02.1918 | 14.12.1939 | Kommando Geleitboot "F 9"+ gefallen. torpedoed by ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hellmut | Mtr | 12.02.1923 | 10.04.1941 | "SCHARNHORST"+ | - |