Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Günter | MaschMt(E) | 21.06.1923 | U 682. U 1271. | - | |||
Müller, Günter | Gfr. | 22.02.1924 | 26.12.1942 | U 357+ | - | ||
Müller, Günter | ObGfr | 28.09.1924 | 11.09.1944 | U 855+ IXC/40. 10.U Flot. unter Oberleutnant zur ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Günter-Gustav-Rudi | Matrose | 05.08.1924 | 19.04.1945 | - | |||
Müller, Günter-Max-Christ | Gfr. | 15.02.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Müller, Günther | Gfr. | 03.02.1924 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Müller, Günther | OMasch | 03.07.1919 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Müller, H | U 1304. | - | |||||
Müller, Hans | OMaat | 00.00.1917 | 17.10.1943 | "MICHEL"+ | - | ||
Müller, Hans | Matrose | 02.12.1916 | 08.05.1941 | "PINGUIN"+ | - | ||
Müller, Hans | OMasch | 07.05.1915 | 30.01.1945 | 2.ULD "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Müller, Hans | Maat | 09.10.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Müller, Hans | OGfr | 10.11.1922 | 16.04.1947 | Pow.No.B.225816. | - | ||
Müller, Hans | OFkMt. | 12.07.1920 | U 152. U 801. Pow.17.03.44. | - | |||
Müller, Hans | OMaschMt. | 13.12.1917 | 16.10.1943 | U 844+ | - | ||
Müller, Hans | MtrOGfr | 14.10.1922 | 05.05.1943 | U 638+ VIIC. (U 638 record 2 Patrols 72 seetage. 1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans | OMaschMt. | 15.05.1918 | 03.07.1943 | U 126+ IXC. 2. Flottille (Lorient) unter Oberleutn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans | ObGfr | 15.08.1924 | 28.08.1944 | U 925+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Helmuth Kn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans | Kkapt.ing.01.03.43. | 16.04.1909 | 08.07.1981 | U 14. (Nov 36). U 38. IXA. (10.38-06.40). unter ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans | MaschGfr. | 18.07.1924 | 24.06.1943 | U 200+ IXD2. 1 Patrol 13 seetage. | - | ||
Müller, Hans | MaschGfr. | 20.09.1924 | 27.08.1943 | U 847+ IXD2. 12.U Flot. Feldpostnummer: M - 49 998... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans | OGfr | 21.05.1916 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Müller, Hans | MaschMt. | 27.02.1918 | 27.03.1942 | U 587+ | - | ||
Müller, Hans | MaschMt | 28.03.1922 | 16.04.1944 | U 550+ | - | ||
Müller, Hans | MaschGfr. | 29.12.1923 | 20.02.1942 | "S 53"+ | - | ||
Müller, Hans | MechGfr | U 407. (18.12.41- | - | ||||
Müller, Hans | KpLt.(W) d.R. | - | |||||
Müller, Hans | Gfr. | 26.07.1920 | 29.03.1942 | "Z 26" †? | - | ||
Müller, Hans | M.A.A. 618 3 Batt. Gironde-Süd. pow 20.04.45. | - | |||||
Müller, Hans | Kapt.z.S.01.09.42. | 02.03.1884 | 26.05.1949 | im OKW/Amtsgruppe Ausland - 00 000 1938-00 May 194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans | OGfr. | 20.01.1920 | "M 486". vermisst Buxehude 08.1944. | - | |||
Müller, Hans | MaschOGfr. | 28.06.1917 | 26.07.1940 | Kommando 6.T Flot. "LUCHS"+ torpedoed and sunk byÂ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans | MA.Gfr. | 27.08.1920 | 24.06.1941 | Kommando Marinesonderkompanie Bilger am 24.6.1941 ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans | MtrGfr. | 03.08.1922 | 24.01.1943 | Kommando 1.L-Flot. "F 323"+ gefallen, Minentreffer | - | ||
Müller, Hans | IngOffz (Zivil) | 24.05.1922 | 16.10.1943 | Kommando MS "MARSK STIG". (KMD Stettin) am 16.10.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans-Christian | U 3. U Hai. U Hecht | - | |||||
Müller, Hans-Georg | OLt.z.S.01.10.44. | 15.01.1922 | 18.09.2018 | U 276. 2WO.(12.42-02.43). U 596. 2WO.(03.43-07.43)... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans-Heidjer | OLt.z.S.01.04.42. | 28.05.1919 | 14.09.1942 | U 589+ 1WO. | - | ||
Müller, Hans-Joachim | FkMt | 22.07.1920 | 12.05.1943 | U 186+ IXC.40. unter Kapitänleutnant Siegfried He... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Müller, Hans-Joachim | Maat | 25.01.1920 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - |