Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaelsen, Julius | Gfr. | 30.03.1913 | 08.05.1941 | "PINGUIN"+ | - | ||
Michaelsen, Jürgen | OLt.z.S. | 06.11.1922 | U 245. 2WO.(12.42-10.44). Dann 1WO. | - | |||
Michaelsen, Karl-Günter | Lt.ing | 25.05.1922 | 03.08.1943 | U 572+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Heinz KUMM... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michaelsen, Wilhelm | KpLt. | 00.00.1894 | 08.05.1941 | "PINGUIN"+ Nav.Offizier. | - | ||
Michaelsen Dr., Herbert | 26.10.1901 | 21.12.1944 | - | ||||
Michahelles, Hans | K.Adm.01.10.44. | 18.05.1899 | - | ||||
Michahelles, Hermann | KpLt. | 18.05.1899 | 30.07.1937 | U 2. Cdr.07.35-09.36. U 35. Cdr.11.36-07.37. Died... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michalak, Anton | OMasch | 00.00.1913 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Michalak, Erich | MechOGfr. | 25.11.1919 | 11.02.1983 | U 93. U 96. U 516. | - | ||
Michalak, Josef | MaschOGfr | U 681. Pow.10.03.45. | - | ||||
Michalak, Paul | MtrOGfr | 23.06.1925 | 24.09.1944 | U 921+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Alfred We... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michalak, Stefan | MtrGfr. | 06.05.1921 | 27.09.1943 | - | |||
Michalczak, Herbert | OGfr | 22.02.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Michaleck, Gerhard | Mt | 31.05.1922 | 20.09.1944 | 1.U fl. | - | ||
Michalek, | MtrGfr | U 415. (08.42-01.44). | - | ||||
Michalek, Karl | MA.OGfr. | 23.12.1920 | 02.08.1943 | Kommando MarFlakAbt 233 am 2.8.1943 in der SwinemÃ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michalik, Herbert | MaschOGfr. | 03.11.1922 | 04.11.1943 | Kommando "M 16". am 4.11.1943 nach Verwundung vers... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michalke, Alfred | MtrGfr | 15.11.1921 | 02.10.1942 | MtrGfr Alfred MICHALKE, U 512+ IXC. unter Kapitän... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michalke, Bernhard | U 2514. U 2541. | - | |||||
Michalke, Peter | Lt.z.S. | 09.03.1924 | 15.04.1945 | - | |||
Michalke, Werner | Gfr. | 13.09.1913 | 31.12.1942 | "Z 16"+ "FRIEDRICH ECKOLDT" | - | ||
Michallek, Erich | MaschOGfr | 12.10.1922 | 16.11.1943 | U 280+ | - | ||
Michallek, Johann | 10.04.1924 | 1.UAA. 11.U Flot. 13.U Flot. 31.SStA. | - | ||||
Michallik, Georg | VerOMt. | 10.02.1895 | 24.04.1944 | Kommando MarKrfKomp Pillau am 24.4.1944 in Pillau ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michallik, Herbert | MaschGfr. | 21.02.1922 | 09.07.1942 | MaschGfr Herbert MICHALLIK Geb: 21.FEb.1922, U 701... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michallik, Paul | Mar.Artl. | 15.05.1920 | 10.04.1944 | Kommando MAA.266 am 10.4.1944 in Le Havre gefallen... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michalok, Willi. | MaschOGfr. | 05.11.1922 | 15.01.1942 | U 577+ | - | ||
Michalowitz, Gerhard | MaschHGfr | 02.02.1922 | 21.07.1944 | U 212+ | - | ||
Michalowska, | OStrm | U 2520. | - | ||||
Michalowski, Hans-Bernhard | KpLt.01.01.41. | 13.04.1912 | 20.05.1941 | U 35. 2WO.10.37-10.38.1WO.10.38-09.39. U 6. actin... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Michalozyk, Roman | Mt | 07.08.1922 | 07.10.1944 | UStp. La Rochelle | - | ||
Michalski, Franz | Mar.Artl. | 23.03.1910 | 25.02.1944 | Kommando Marine Landes-Schützen Abt. Wilhelmshave... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michalski, Fritz | MtrGfr | 29.12.1920 | 26.02.1942 | "GNEISENAU"+ | - | ||
Michalski, Karl | FwK OGfr | 00.00.1923 | 04.05.1945 | Kanonenboot "K-1"+ | - | ||
Michalski, Karl | Matrose | 02.05.1924 | 27.08.1943 | Kommando Kreuzer "LÃœTZOW". am 27.8.1943 in Alta/N... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michalski, Lorenz | Matrose | 07.08.1892 | 16.04.1941 | Seetransportstelle Neapel Dampfer "AEGINA"+ | - | ||
Michaltzik, Bernard | OGfr. | 20.05.1924 | Bernard Michaltzik wurde einberufen in 1941 nach K... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Michatsch, Walter | Kapt.z.S.01.10.44. | 17.02.1895 | 10.09.1963 | 1st.Spr.Br.Flot.Kdt.(07.43-03.44) "SPERRBRECHER 27... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Miche, Erich | Sig.Ogfr | "PRINZ EUGEN". (41-43). | - | ||||
Micheel, Walter | FkOGfr. | 11.12.1919 | 17.03.1941 | U 100+ VIIB. | - |