Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer, Karl-Heinz | OFähnr.z.S. | 01.05.1925 | 23.03.1945 | U 1106+ VIIC/41. unter Oberleutnant zur See Erwin ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Karl-Heinz | Matrose | 22.09.1924 | 00.10.1944 | - | |||
Meyer, Karl-Heinz | MaschMt | 28.02.1923 | U 219. MaschOGfr.(10.42-01.43). U 858. Surren. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Meyer, Karl-Heinz | MtrGfr | "Z 10" | - | ||||
Meyer, Karl-Heinz | Lt.(V). | 19.05.1921 | - | ||||
Meyer, Klaus | Seekadett | 20.11.1926 | 21.03.1945 | "S 181"+ | - | ||
Meyer, Konrad | Maat | 20.05.1914 | 14.10.1942 | "KOMET"+ schiff.45. | - | ||
Meyer, Konrad | MtrOGfr. | 25.12.1922 | 28.12.1944 | U 735+ | - | ||
Meyer, Konrad | KrfOGfr. | 29.09.1902 | 30.03.1944 | Kommando 4.MarKrfAbt Cuxhaven am 30.3.1944 in Muls... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Kurt | MaschMt | 04.06.1919 | 24.02.1944 | U 713+ | - | ||
Meyer, Kurt | OBtsMt | 07.04.1910 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Meyer, Kurt. 10. Division. Gr... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Meyer, Kurt | OMaat | 14.09.1919 | 04.11.1944 | - | |||
Meyer, Kurt | OLt.ing.01.10.41. | 18.07.1911 | 04.02.1943 | U 187+ IXC/40. LI. unter Kapitänleutnant RalphMÜ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Kurt | OMaat | 19.05.1914 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Meyer, Kurt | Lt.z.S. | 27.03.1922 | 08.07.1943 | U 232+ WO. VIIC. 9. U Flottille, Feldpostnummer: M... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Lucas | Kkapt.d.R.01.12.43. | 19.10.1893 | Hafenkomdt.Skagen.(12.40-09.42.). | - | |||
Meyer, Ludwig | 24.06.1920 | Kommandos Baubelehrung U 461. Kreuzer "KÖLN". R... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Meyer, Ludwig | MA.Mt. | 16.03.1895 | 28.05.1944 | Kommando Kommandant im Abschnitt Genua am 28.5.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Lutz | Fahnr.z.S. | 02.06.1924 | 02.04.1943 | U 124+ Typ IXB, 2. U Flottille, Wilhelmshaven & Lo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Manfred | MaschGfr. | 20.08.1924 | 19.09.1943 | U 341+ | - | ||
Meyer, Martin | BtsMt. | 13.11.1921 | 04.03.1944 | U 472+ | - | ||
Meyer, Martin | Lt.ing.d.R. | 21.07.1914 | "TIRPITZ". "ULM" pow.25.08.42. | - | |||
Meyer, Max-Gotthold | OFähnr.z.S.d.R. | 13.04.1923 | 9.SSt.A.Stralsund 01.04.42-04.07.42. 4.Sperrbrech... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Meyer, Nico | OLt.z.S. | HSK."THOR". 1st.Cruise. | - | ||||
Meyer, Nikolaus | OLt.z.S.d.R. | "M 3420". Cdr. | - | ||||
Meyer, Oswald | MaschOGfr | 18.09.1922 | 22.11.1943 | U 648+ VIIC. 6.U Flot. Feldpost Nr. M.50698. unter... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Otto | OMaat | 03.05.1894 | 30.04.1944 | - | |||
Meyer, Otto | MtrOGfr. | 04.04.1922 | U 593. pow.13.12.43.Med. | - | |||
Meyer, Otto | BtsMt | 13.03.1917 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Meyer, Otto. 4. Division, Gra... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Meyer, Otto | MaschGfr. | 21.08.1921 | 07.04.1943 | U 644+ | - | ||
Meyer, Otto | OSanMt | 30.06.1920 | 16.03.1944 | U 392+ | - | ||
Meyer, Otto | MaschOGfr | U 801. Pow.17.03.44. | - | ||||
Meyer, Otto | FkGfr | U 802. | - | ||||
Meyer, Otto | Matrose | 12.10.1915 | 13.10.1939 | - | |||
Meyer, Paul | Matrose | 02.07.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Meyer, Paul | MtrOGfr | 29.04.1923 | 24.02.1944 | U 713+ | - | ||
Meyer, Paul | OMasch | "Kleinkampfverbände". Seehund. | - | ||||
Meyer, Paul | MtrGfr. | 12.03.1905 | 05.01.1943 | 18.L-Flot. Untergang des Urlauberdampfern "SCHOKLA... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Paul | MtrOGfr. | 16.07.1912 | 06.11.1943 | Kommando 1.Flottenstammregiment Beverloo am 6.11.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Paul-Franz | OLt.z.S. | 27.08.1917 | "Z 30".W.O.(11.41-07.42). U 505. 2WO.(12.42-07.43... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |