Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer, Werner | MaschMt | 17.01.1915 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Meyer, Werner. 7. Division. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Meyer, Werner | OGfr | 24.05.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Meyer, Werner | MaschMt | 25.09.1920 | 13.07.1943 | U 487+ XIV. 12. U Flottille, Bordeaux. Feldpostnu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Werner | OMasch. | 28.04.1913 | 19.07.1943 | U 513+ | - | ||
Meyer, Werner | "Z 24". / "T 24". 2 Komp Mar. Bataillon Narvik Gir... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Meyer, Wilhelm | Matrose | 00.00.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Meyer, Wilhelm | MaschGfr. | 04.04.1924 | U 536. Pow. | - | |||
Meyer, Wilhelm | OBtsMt | 05.11.1919 | 03.07.1944 | U 154+ | - | ||
Meyer, Wilhelm | OMaschMt. | 07.05.1918 | 07.08.1943 | U 84+ Typ VIIB, 1. U Flottille, Kiel & Brest. unt... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Wilhelm | Kkapt.01.01.45. | 10.05.1899 | "PREUSSEN".-"KÖNIGIN LUISE".Spr.Off.(03.40-09.41)... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Meyer, Wilhelm | Dr. | 14.03.1913 | 03.07.1944 | U 154+ | - | ||
Meyer, Wilhelm | MaschOGfr | 14.04.1924 | 12.12.1943 | U 645+ VIIC. unter Kapitänleutnant Otto Ferro, li... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Wilhelm | Mech… | 16.05.1918 | 23.04.1945 | U 183+ | - | ||
Meyer, Wilhelm | Mt | 18.12.1918 | 29.03.1944 | U 961+ | - | ||
Meyer, Wilhelm | OMasch. | 25.01.1916 | 20.11.1942 | U 184+ IXC/40. unter Kapitänleutnant Günther Da... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Wilhelm | Kapitän | 22.02.1944 | "WIK"+ (Survey Ship). | - | |||
Meyer, Wilhelm | OMaschMt | 11.04.1920 | 16.05.1988 | "KARL GALSTER". / "Z 20". Baubelehrung ab 01.01.39... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Wilhelm | MtrGfr. | 02.12.1918 | 15.04.1941 | - | |||
Meyer, Wilhelm | MaschMt. | 19.02.1920 | 12.06.1944 | "S 153"+ | - | ||
Meyer, Wilhelm | MaschOGfr. | 01.07.1917 | 08.01.1941 | Kommando Torpedoboot "WOLF"+ Minentreffer | - | ||
Meyer, Wilhelm | MtrOGfr. | 17.09.1920 | 15.12.1943 | Kommando 1.UJ Flottille am 15.12.1943 auf "KT 40"+... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Wilhelm | MtrOGfr. | 30.05.1923 | 25.02.1944 | Kommando 2.Sicherungsflottille am 25.2.1944 in Swi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Wilhelm | Mar.Verw.Insp. | d. Dienststelle Rotterdam 31.03.1944. | - | ||||
Meyer, Willi | MechGfr | U 407. (18.12.41- | - | ||||
Meyer, Willi | "Z 24". / "T 24". 2 Komp Mar. Bataillon Narvik Gir... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Meyer, Willi | FkGfr. | 22.03.1921 | 13.04.1940 | "ERICH GIESE"+ / "Z 12"+ Second Battle of Narvik: | - | ||
Meyer, Willy | OStrm | 08.03.1915 | 15.07.1943 | U 47. U 509+ IXC. 2.U Flot. Feldpostnummer: M - 37... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Willy | OLt.z.S.01.02.43. | 02.10.1912 | 03.04.1944 | 8th.Vp Flot.(09.39-09.41). U 657. WO.(-5.42-03.43... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Willy | Gfr. | 28.02.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Meyer, Wolfgang | SeeKadett | 01.03.1926 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Meyer, Wolfgang | OLt.ing | 03.02.1920 | 27.02.2007 | U 441. U 139. | - | ||
Meyer, Wolfgang | MtrGfr. | 24.10.1924 | 05.11.1943 | U 848+ | - | ||
Meyer, Wolfgang | Lt.z.S. | 28.06.1920 | 02.06.1943 | U 522. 1WO.(10.42- ). U 105+ 2WO.Typ IXB, 2. U Flo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer (meier)?, Helmut | OLt.z.S. | U 3041. U 1007. U 566. U 3512. | - | ||||
Meyer Dr., Otto | Mar.Ob.Ass.Arzt. | 27.08.1910 | 22.02.1940 | "LEBERECHT MAASS" "Z 1"+ | - | ||
Meyer Dr. Prof., Fritz | Mar.Ob.St.Arzt.d.R. | 23.12.1900 | M.Laz.Bremen.(09.39-05.41). | - | |||
Meyer-Abich, Helmut | KpLt.01.01.45. | 20.07.1919 | "HANS LODY" "Z 10". WO.(12.39-01.42). "ZG-3". Torp... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Meyer-Ahrens, Robert | OLt.z.S. | 08.07.1918 | "THOR". "Schiff-10". Passenger on"IRENE" pow 10.04... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Meyer-Bockhorn, Woldemar | Lt.z.S. | 09.12.1922 | 11.12.2013 | U 160. Fähnr. U 904. U 1207. Grab Düsseldorf. | - | ||
Meyer-Brenkhof, H.Jürgen | "T 19" | - |