Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelis, Werner | MaschMt. | 25.02.1924 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Michelmann, Hans | Fkapt.(W).01.11.40. | 26.11.1892 | 12.01.1952 | - | |||
Michelmann, Heinrich | MaschOGfr. | 22.06.1920 | 22.08.1944 | U 344+ | - | ||
Michelmann, Heinz | Fähnr.z.S. | 04.01.1925 | 14.04.1945 | 2 Mar.Inf.Div. | - | ||
Michels, | Lt.ing | U 146. | - | ||||
Michels, Adolf | MaschOGfr. | 03.09.1923 | 12.07.1943 | U 506+ IXC. 2. U Flottille, Lorient. Feldpostnumme... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michels, Adrianus | MtrOGfr. | 12.05.1915 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ Freiwilliger Holländer | - | ||
Michels, Alexander | V.Adm.01.02.43. | 17.03.1891 | 26.06.1968 | Sperrwaffen-Inspekteur(23.02-43-10.09.45) | - | ||
Michels, Franz | ObGfr | 27.07.1924 | 30.01.1944 | U 314+ | - | ||
Michels, Gerhard | U 2329. (09.44-08.05.45) 1 feindfahrt 22 seetage. | - | |||||
Michels, Johann | OMasch | 11.03.1918 | 26.03.1945 | U 399+ | - | ||
Michels, Johann | OBtsMt | 29.11.1917 | 14.08.1944 | U 618+ | - | ||
Michels, Johannes | MtrOGfr. | 06.10.1922 | 12.03.1943 | Kommando Mar.Bord.Flak.Abt Rotterdam am 12.3.1943 ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michels, Josef | MaschMt | 06.01.1921 | 26.09.1944 | U 871+ | - | ||
Michels, Werner | MaschOGfr. | 03.12.1921 | 17.07.1943 | Kommando "M 346"+ am 17.7.1943 gefallen Nord-Norwe... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michels, Wilhelm | MaschMt | HSK "ATLANTIS". Schiff-16. MaschGfr. | - | ||||
Michels, Willi | MtrGfr | 06.04.1922 | 11.07.1942 | U 136+ | - | ||
Michels, Willi | U 278. | - | |||||
Michels, Willy | MaschOGfr. | 07.07.1923 | 12.07.1943 | U 506+ IXC. 2. U Flottille, Lorient. Feldpostnumme... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michels, Wolfgang | Matrose | 12.12.1922 | 20.09.1940 | Kahn "GAULE"+ Fliegerangriff Le Havre verwundet 18... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michelsen, Hans | MechMt | 27.08.1920 | 02.04.1944 | U 360+ | - | ||
Michelsen, Konrad | MaschGfr. MaschinenBau-Techniker. | 23.02.1921 | Luftwaffe mit Kommandos in Oldenburg i.O. Erfurt-B... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Michl, | OLt.ing | U 284. VIIC. unter Oberleutnant zur See Günther S... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Michl, | MtrGfr | U 78. | - | ||||
Michl, Franz | Matr.d.R. | 11.03.1922 | 15.04.1940 | Kommando 17.M.S.Flot. "M 1701"+ H M Behrens gefall... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michl, Josef | OMaschMt. | 07.07.1919 | 28.12.1943 | Kommando Zerstörer "Z 27"+ gefallen | - | ||
Michl, Ludwig | MtrOGfr. | 21.08.1923 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Michl, Reinfried | MtrOGfr. | 03.07.1921 | 04.08.1943 | Kommando 24.L-Flot. auf see gefallen | - | ||
Michla, Viktor | MtrOGfr. | 29.11.1920 | 09.12.1942 | Kommando MarBordFlakAbt Süd am auf dem deutschen ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michler, Günther | Matrose | 13.04.1924 | 26.08.1944 | - | |||
Michler, Heinz | MaschMt | 03.02.1922 | U 287. | - | |||
Michler, Heinz | U 332. | - | |||||
Michler, Herbert | OMasch | "ADMIRAL GRAF SPEE" (1936). | - | ||||
Michler, Herbert | OGfr | 00.00.1923 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Michler, Herbert | FkMt | 21.03.1923 | 29.12.1944 | U 322+ | - | ||
Michler, Walter | Matrose | 12.09.1926 | 25.12.1944 | - | |||
Michler, Walter | Matrose | 12.09.1926 | 25.02.1944 | Kommando 13.SStA am 25.2.1944 in Gerardmer verstor... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michlick, Adalbert | MtrHGfr | 27.08.1900 | 04.01.1944 | Kommando MarStbsAbt Kiel am 4.1.1944 in Kiel gefal... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michlik, Heinrich | MtrOGfr. | 29.06.1923 | 23.01.1944 | Kommando 3.Mar.Bord.Flak.Abt am 23.1.1944 in Stava... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michna, Max | FkMt | 14.04.1918 | 30.10.1942 | U 658+ | - |