Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mick, Hans-Karl | StrmMt | U 294. | - | ||||
Mick, Helmut | M.A.A. 618 5 Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Micka, Rudolf | U 2508. | ||||||
Mickau, Hans | OStrm | 22.03.1917 | 13.12.1944 | U 365+ | - | ||
Micke, Paul | Buchdrucker | 05.12.1892 | 23.11.1943 | Kommando MarMinist. Paris am 23.11.1943 in Eaubonn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Mickley, Karl | Gfr. | 22.01.1906 | 08.05.1941 | "PINGUIN"+ | - | ||
Micus, Wilhelm | OMasch. | 22.07.1911 | 30.01.1940 | U 15+ collided with "ILTIS". | - | ||
Miczajka, Serafin | Gfr. | 00.00.1922 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Middecke, Otto-Wilhelm | MtrGfr | 11.09.1920 | 07.12.1941 | U 208+ | - | ||
Middeke, Gustav | MaschGfr | U 1229. Pow.20.08.44.(age 20). | - | ||||
Middel Dr., Johannes | Mar.AssArzt. | 17.05.1915 | 01.08.1943 | U 383+ VIIC. 9.U Flot. Feldpostnummer: M - 41 101... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Middelmann, Friedrich | Lt.z.S. | U 992. 2WO. | - | ||||
Middendorf, Otto | ObGfr | 22.02.1925 | 05.07.1944 | U 390+ | - | ||
Middendorf, Werner | BtsMt | U 532. IXC/40. 25.03.43. Ersten Feindfahrt- unter ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Midderhof, Albert | OMaschMt. | 05.12.1915 | 19.02.1944 | U 386+ | - | ||
Miebach, Franz | Matrose | 29.01.1926 | 25.12.1944 | - | |||
Miebach, Heinz | Gfr. | 13.05.1926 | 00.01.1945 | - | |||
Miebach, Johann | OGfr | 22.09.1919 | 01.05.1945 | FdU West | - | ||
Miebach, Peter | Gfr. | 27.02.1921 | 00.00.1943 | - | |||
Miebalok, Willy | OGfr | 05.11.1922 | 14.01.1942 | - | |||
Miebenthaler, Wilhelm | OGfr | 23.05.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Miebes, Alfons | MtrOGfr | 21.05.1922 | 05.10.1943 | U 336+ | - | ||
Miebla, Viktor | Ogfr | 00.00.1920 | 09.12.1942 | - | |||
Miebna, Max | Maat | 14.04.1918 | 03.12.1942 | - | |||
Miebs, Emil | SignGfr. | 25.12.1923 | 25.05.1944 | Kommando 3.Mar.Bord.Flak.Abt Dampfer "SOLVIKEN"+ a... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Miebs, Willi | Maat | 24.05.1921 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Mieck, Günter | Lt.z.S.01.03.42. | 08.10.1920 | 15.09.1942 | U 261+ 1WO. | - | ||
Mieczkowski, Hans | FkOGfr. | 04.07.1924 | 31.01.1945 | U 3536. U 3520+ mine. Not part of crew | - | ||
Miede, Hein | OBtsMt | U 43. | - | ||||
Miede, Heinrich | Lt.z.S.01.04.44. | 04.03.1915 | 16.04.1945 | Kommandos 1.1.36-12.10.38 U 36. 13.10.38 9.6.39 U ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Miede, Siegfried | Fähnr.z.S. | 27.04.1922 | 18.08.1942 | "V 406"+ ? | - | ||
Miederer, Max | U 510- | - | |||||
Miedtank, Johannes | Matrose | 00.00.1921 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Miedtank, Kurt | Kkapt.d.R.01.09.44. | 25.03.1900 | - | ||||
Miedtank, Walter | StOMasch | 10.11.1912 | 29.05.1944 | U 752. U 549+ | - | ||
Miedza, Max | BtsMt | 22.11.1920 | 22.11.2000 | U 97. U 552. U 296. | - | ||
Miehe, Karl | OLt.ing. | 07.09.1989 | U 285. VIC. LI. (05.43-31.01.45) unter Oberleutnan... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Miehling, Alfons | MechOGfr(T) | U 234. pow.16.05.45. | - | ||||
Miehr, Helmut | Lt.z.S. | 21.08.1940 | Luftwaffe. KFlGr 806 vermisst | - | |||
Mieke, Franz | OMasch | 00.00.1906 | 13.09.1944 | 9.U Fl. | - |