Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael, Friedrich-Wilhlem | Olt.z.S. | 30.11.1942 | Luftwaffe. KG 26 | - | |||
Michael, Fritz | MtrOGfr | U 450. Pow 10.03.44. | - | ||||
Michael, Georg | Kkapt.z.V. | 21.07.1883 | - | ||||
Michael, Hans | U 407. | - | |||||
Michael, Heinz | MtrGfr. | 04.01.1925 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Michael, Heinz | MaschOGfr | 28.11.1923 | 04.03.1943 | U 83+ VIIB, 29. U Flottille, La Spezia, Frontboot... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michael, Heinz-Fritz | ObMt. | 14.06.1922 | U 106. U 505. Pow.04.06.44. | - | |||
Michael, Herbert | MaschMt | 13.09.1920 | 20.05.1943 | U 258+ VIIC. 3. U Flottille La Pallice, Feldpostn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michael, Horst | OGfr. | 17.03.1922 | 27.04.1944 | "TIRPITZ"+ am 27.4.1944 nach der Verwundung vom 3.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michael, Kurt | Gfr. | 18.03.1922 | 29.03.1942 | "Z 26" † ? | - | ||
Michael, Rolf | U 170. | - | |||||
Michael, Rudolf | OStrm | 19.01.1915 | 18.05.1984 | U 636. (08.42-03.43). | - | ||
Michael, Siegfried | MtrGfr | 11.02.1922 | 06.07.1941 | "PRINZ EUGEN"+ Air Raid | - | ||
Michael, Stefan | U 979. | - | |||||
Michael, Werner | MaschOGfr. | 08.05.1923 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Michael, Werner | MaschGfr. | 24.09.1920 | 21.12.1941 | U 567+ | - | ||
Michael, Wilhelm | OGfr | 00.00.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Michaelis, | OMasch(D). | "KORMORAN". Prize crew "CANADOLITE" 25.03.41. Reac... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Michaelis, | MechMt.(T). | U 1003. | |||||
Michaelis, Alfred | FkGfr. | 22.09.1919 | 28.12.1943 | Kommando Zerstörer "Z 27"+ gefallen | - | ||
Michaelis, Erhard | OFkMstr | 13.04.1916 | U 195. | - | |||
Michaelis, Ernst | OMasch | 30.05.1917 | 17.02.1945 | U 1278+ | - | ||
Michaelis, Franz | U 1106. | - | |||||
Michaelis, Gerhard | MechMt. | 08.11.1922 | 29.09.1944 | U 863+ | - | ||
Michaelis, Gustav | MaschMt. | 17.08.1897 | 30.12.1939 | "V 704"+ | - | ||
Michaelis, Helmut | Kkapt.01.08.43. | 19.11.1906 | 19.04.1972 | "PRINZ EUGEN".(12.42-06.43). "TIRPITZ".(06.43-07.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michaelis, Herbert | MaschOGfr. | 15.10.1919 | 31.12.1942 | "Z 16"+ / "FRIEDRICH ECKOLDT"+ | - | ||
Michaelis, Horst | OGfr | 08.04.1923 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Michaelis, Johann | OGfr | 09.02.1923 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Michaelis, Karl | OSanMt | 03.01.1918 | 11.11.1944 | U 1200+ | - | ||
Michaelis, Kurt | OLt.ing. | 10.03.1920 | 20.01.1944 | U 263+ VIIC. LI. (05.42-01.44) unter Oberleutnant ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michaelis, Kurt | Mtr.IV. | U 415. (09.43-14.07.44). | - | ||||
Michaelis, Kurt | Gfr. | 23.07.1919 | 27.11.1940 | Marine Befehlshaber | - | ||
Michaelis, Max | MtrOGfr. | 14.03.1923 | 24.02.1945 | U 1208+ | - | ||
Michaelis, Rolf | MaschOGfr | 26.05.1924 | 12.05.1943 | U 186+ IXC.40. unter Kapitänleutnant Siegfried He... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Michaelis, Walter | MaschOGfr | U 1230. | - | ||||
Michaelis Dr., Wilhelm | Geschw.Arzt. | 24.12.1876 | - | ||||
Michaelsen, Ernst | Kkapt.M.A.d.R.01.03.41. | 31.07.1897 | M.A.A.302.Cdr.(04.40-06.40). M.A.A.502.Cdr.(06.40... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Michaelsen, Hans-Joachim | Lt.z.S. | 02.01.1922 | 16.10.1943 | U 470+ | - | ||
Michaelsen, Helmut | MA.Gfr.d.R. | 27.07.1913 | 03.03.1944 | Kommando MAA.540 am 3.3.1944 in Wilhelmshaven gefa... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |