Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer, Peter | Maat. | 19.10.1915 | 03.08.1942 | U 335+ | - | ||
Meyer, Peter | 25.04.1922 | "R 157"+ Missing 00.03.45. | - | ||||
Meyer, Peter | Matrose IV. | 24.02.1922 | 11.04.1944 | Kommando 1.Mar.Bord.Flak.Abt am 11.4.1944 in St... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Reinhard | Oblt (Handelsmarine) | 11.12.1910 | 11.05.1944 | Kommando MS "ROMANIA"+ (10.Sicherungsdivision) am ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Richard | Gfr. | 16.08.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Meyer, Robert | MaschOGfr. | 18.01.1924 | 14.03.1945 | U 714+ VIIC. unter Kapitänleutnant Hans-Joachim S... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Robert | Matrose | 28.06.1924 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Meyer, Robert | MaschGfr. | 29.10.1923 | 28.11.1943 | U 542+ | - | ||
Meyer, Robert-Heinrich | FkMt | U 97. Early 43. then teacher Flensburg-Muerwik. | - | ||||
Meyer, Rolf | MaschOGfr. | 05.04.1908 | 05.08.1943 | U 671+ | - | ||
Meyer, Rolf | MaschGfr. | 05.09.1925 | 15.06.1944 | U 987+ | - | ||
Meyer, Rolf | OMt | 12.05.1921 | 06.05.1945 | U 1000. U 3523+ | - | ||
Meyer, Rolf | Lt.z.S. | 24.10.1920 | 10.04.1944 | U 68+ WO. | - | ||
Meyer, Rudi | ObGfr | 24.06.1925 | 13.12.1944 | U 365+ | - | ||
Meyer, Rudolf | OLt.z.S.01.04.43. | 01.02.1920 | 23.04.1945 | "TIRPITZ".(11.40-05.43). U 1055+ VIIC. Kdt.04.44-... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Rudolf | MtrOGfr. | 01.12.1921 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Meyer, Rudolf | 09.06.1906 | 09.05.1981 | - | ||||
Meyer, Rudolf | MaschOGfr | 22.05.1921 | 13.03.1943 | U 130+ IXC, 2. U Flottille, Lorient, Feldpostnumme... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Rudolf | OGfr | 25.02.1918 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Meyer, Rudolf | HGfr. | 26.01.1923 | 27.02.1945 | U 1018+ | - | ||
Meyer, Rudolf | U 704. | - | |||||
Meyer, Rudolf | Mar.Ob.St.Arzt | - | |||||
Meyer, Siegfried | OStrm | 11.07.1915 | U 963. Pow.20.05.45. | - | |||
Meyer, Siegfried | MaschGfr. | 18.08.1924 | 09.06.1944 | Siegfried MEYER, Kommando "Z 32"+ am 9.6.1944 in I... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Theodor | MechOGfr. | 18.08.1923 | 15.06.1944 | U 860+ | - | ||
Meyer, Theodor | Kapitän | 18.11.1890 | 02.09.1940 | "PIONIER"+ Kdt. | - | ||
Meyer, Theodor | FkMt | 18.11.1920 | 14.09.1941 | "R 61"+ | - | ||
Meyer, Theodor | Gfr. | 21.02.1918 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Meyer, Theodor | MaschGfr | 27.12.1919 | 07.01.1999 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Meyer, Theodor. 7. Division. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Meyer, Walter | OLt.z.S. | 17.07.1919 | 30.06.2002 | "M 13".WO.(12.39-06.40). "M 1106".1WO. "M 1104".... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Walter | 22.07.1899 | 04.05.1945 | UStp. Harstadt. Died on ship "Black Watch" | - | |||
Meyer, Walter | OMasch | 27.04.1914 | 13.07.1943 | U 607+ | - | ||
Meyer, Walter | Masch.d.R. | 02.10.1897 | U 561. 5 .Unternehmung Pola 04.04.42-05.05.42. | - | |||
Meyer, Walter | Bootsmann | 12.01.1916 | 23.03.1943 | Kommando Seetransporthauptstelle Neapel am 23.3.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Walter | MtrGfr. | 26.03.1924 | 29.03.1944 | Kommando 4.Mar.Bord.Flak.Abt Dampfer "HERMANN SCHU... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Walter-Albert | OLt.ing.01.01.43. | 19.10.1919 | 07.02.1943 | U 624+ VIIC. LI. 7.U Flot.05.42-02.43 unter KapitÃ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Walter-Erhard | Gfr. | 16.07.1919 | 10.04.1940 | "Z 21"+ / "WILHELM HEIDKAMP"+ First battle of Narv... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Walter-Heinz | MechMt | 03.12.1920 | 23.04.1943 | U 67. IXC. 2.U Flot. U 191+ IXC/40. 2.U Flot. un... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Werner | FkOGfr | 10.10.1920 | 19.05.1943 | U 954+ VIIC. 9. U Flottille Kristiansand,(12.42-... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Meyer, Werner | ObGfr | 14.02.1925 | 11.09.1944 | U 855+ IXC/40. 10.U Flot. unter Oberleutnant zur ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |